Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Sunrise - Bulk Carrier / 2020-11-19 - 2021-06-08 (7 місяців)
Deck Cadet: Mont Blanc A. - General cargo / 2020-02-13 - 2020-07-10 (5 місяців)
Deck Cadet: Almaz - Crew boat / 2021-01-18 - 2021-06-07 (5 місяців)
Deck Cadet: BROS - General cargo / 2019-04-14 - 2019-09-16 (5 місяців)
Wiper: Suvorovsky Prospect - Crude Oil Tanker / 2020-12-10 - 2021-06-01 (6 місяців)
Engine Cadet: NAKHODKA - General cargo / 2019-05-18 - 2019-09-06 (4 місяця)
Boatswain: RCC AMSTERDAM - RO-RO / 2020-12-09 - 2021-06-01 (6 місяців)
Boatswain: SEA PATRIS - RO-RO / 2019-05-08 - 2019-12-08 (7 місяців)
Boatswain: SEA PATRIS - RO-RO / 2018-03-03 - 2018-06-25 (4 місяця)
Boatswain: SEA HELLINIS - RO-RO / 2017-08-11 - 2018-01-04 (5 місяців)
AB Seaman: SEA HELLINIS - RO-RO / 2017-06-02 - 2017-08-10 (2 місяця)
Motorman: LEV YASHIN - General cargo / 2020-10-10 - 2021-05-29 (8 місяців)
Motorman: Vlad Orion - Reefer / 2018-06-16 - 2018-09-11 (3 місяця)
El. Engineer: Greendale - Bulk Carrier / 2021-01-14 - 2021-05-29 (4 місяця)
Electrician: Greendale - Bulk Carrier / 2020-03-01 - 2020-09-09 (6 місяців)
Electric Cadet: Greendale - Bulk Carrier / 2018-11-20 - 2019-05-18 (6 місяців)
AB Seaman: LCT VNG XI - Landing Craft / 2020-05-25 - 2021-05-24 (12 місяців)
Deck Cadet: LCT VNG X - RO-RO / 2019-05-17 - 2020-05-24 (1 рік)
Oiler: captain rolando - Tug boat / 2020-10-07 - 2021-05-21 (7 місяців)
Oiler: Nojoum20 - Platform Supply vessel / 2017-12-02 - 2018-11-27 (12 місяців)
2nd Engineer: Portland - Bulk Carrier / 2021-01-22 - 2021-05-13 (4 місяця)
2nd Engineer: Altrany - General cargo / 2020-01-29 - 2020-11-26 (10 місяців)
2nd Engineer: Altrany - General cargo / 2019-07-11 - 2019-10-12 (3 місяця)
2nd Engineer: Altrany - General cargo / 2018-08-14 - 2019-01-28 (5 місяців)
2nd Engineer: Moraz - General cargo / 2017-06-12 - 2017-12-07 (6 місяців)
AB Seaman: Ss split barge 1 - General cargo / 2020-11-23 - 2021-05-01 (5 місяців)
Trainee OS: Sea Hunter - Tug boat / 2018-10-24 - 2019-07-30 (9 місяців)
Deck Cadet: т/х "ОМ-106" - Passenger vessel / 2021-03-20 - 2021-04-30 (1 місяць)
Deck Cadet: т/х "ОМ-106" - Passenger vessel / 2020-03-20 - 2020-08-30 (5 місяців)
3rd Engineer: Balt Flot 14 - Chemical tanker / 2020-12-04 - 2021-04-27 (5 місяців)
3rd Engineer: Balt Flot 14 - Chemical tanker / 2020-02-08 - 2020-06-25 (5 місяців)
3rd Engineer: Sergey Terskov - Crude Oil Tanker / 2018-07-09 - 2018-11-23 (4 місяця)
3rd Engineer: Sergey Terskov - Crude Oil Tanker / 2017-08-17 - 2018-02-15 (6 місяців)
Gas Engineer: GASCHEM ADRIATIC - LPG / LNG / 2020-12-20 - 2021-04-24 (4 місяця)
Gas Engineer: AQUARAMA - LPG / LNG / 2020-03-12 - 2020-09-10 (6 місяців)
Gas Engineer: INNOVATOR - LPG / LNG / 2019-07-29 - 2019-12-30 (5 місяців)
Gas Engineer: INNOVATOR - LPG / LNG / 2018-08-21 - 2019-02-20 (6 місяців)
Gas Engineer: Ming Long - LPG / LNG / 2017-10-25 - 2018-03-05 (4 місяця)
Oiler: PORTLAND - Bulk Carrier / 2020-11-20 - 2021-04-18 (5 місяців)
Oiler: CRIMSON PRINCESS - Bulk Carrier / 2020-05-15 - 2020-10-17 (5 місяців)
Oiler: CHELSEA-2 - General cargo / 2019-08-02 - 2020-02-27 (7 місяців)
Engine Cadet: MILA - General cargo / 2019-01-18 - 2019-06-02 (4 місяця)
Engine Cadet: RODION OSLYABYA - General cargo / 2017-12-26 - 2018-02-28 (2 місяця)
OS: Null - Research vessel / 2021-02-02 - 2021-04-14 (2 місяця)
OS: Null - Research vessel / 2020-07-01 - 2020-09-30 (3 місяця)
Engine Cadet: Sunny Green - LPG / LNG / 2020-10-27 - 2021-04-09 (5 місяців)
Engine Cadet: Boris Kluev - Tug boat / 2020-05-15 - 2020-10-20 (5 місяців)
Engine Cadet: Nevskii-30 - General cargo / 2019-05-04 - 2019-07-09 (2 місяця)
Chief Cook: Subtech Swordfish - DSV (Diving Support) / 2020-11-26 - 2021-04-08 (4 місяця)
Chief Cook: MV Pacific Wrangler - AHTS / 2020-06-22 - 2020-09-12 (3 місяця)
Chief Cook: MV PACIFIC DEFIANCE - AHTS / 2019-12-26 - 2020-03-07 (2 місяця)
Chief Cook: MV PACIFIC VALOUR - AHTS / 2019-04-26 - 2019-09-07 (4 місяця)
Chief Cook: MV PACIFIC DEFIANCE - DSV (Diving Support) / 2018-10-28 - 2019-03-25 (5 місяців)
Engine Cadet: TIM-S. - Container Ship / 2021-02-01 - 2021-03-30 (2 місяця)
Engine Cadet: TG Aphrodite - Container Ship / 2019-03-27 - 2019-09-15 (6 місяців)
Engine Cadet: Sofia - Bulk Carrier / 2018-03-29 - 2018-09-09 (5 місяців)
Cook: Like Arie - Bulk Carrier / 2020-10-06 - 2021-03-29 (6 місяців)
Cook: Gulf West - Bulk Carrier / 2019-09-13 - 2020-05-30 (9 місяців)
Cook: m/y " Valerie" - Crew boat / 2013-04-27 - 2013-11-03 (6 місяців)
Cook: MYKOLA SLAVOV - General cargo / 2011-10-10 - 2012-02-24 (4 місяця)
Electric Cadet: NINA MALKOVA - RO-RO / 2021-02-18 - 2021-03-25 (1 місяць)
Electric Cadet: Sedov - Training Ship / 2019-11-27 - 2020-06-06 (6 місяців)
Electric Cadet: GLYKOFILOUSA III - Ferry / 2018-06-01 - 2018-08-15 (2 місяця)
Electric Cadet: GLYKOFILOUSA III - Ferry / 2017-06-02 - 2017-07-17 (1 місяць)