Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Engineer: Harvester - Bulk Carrier / 2023-07-13 - 2024-01-30 (7 місяців)
2nd Engineer: Lady Doris - Bulk Carrier / 2023-04-16 - 2023-06-15 (2 місяця)
3rd Engineer: Beatrice - Bulk Carrier / 2020-09-26 - 2021-06-16 (9 місяців)
3rd Engineer: Harvester - Bulk Carrier / 2019-11-29 - 2020-06-06 (6 місяців)
3rd Engineer: Green Maveric - Reefer / 2019-02-21 - 2019-07-23 (5 місяців)
Master: Henna T - Cement Carrier / 2023-10-22 - 2024-01-29 (3 місяця)
Master: Ayr - Dry Cargo / 2023-01-26 - 2023-07-28 (6 місяців)
Master: Ayr - Dry Cargo / 2021-11-22 - 2022-07-06 (7 місяців)
Oiler: MV J PIONEER - Container Ship / 2023-02-08 - 2024-01-28 (12 місяців)
Oiler: MV SJ DANA - Container Ship / 2021-11-16 - 2022-12-07 (1 рік)
Wiper: MV JOAHAR - Container Ship / 2019-12-04 - 2020-11-06 (11 місяців)
ETO: Alexia - Crude Oil Tanker / 2023-05-23 - 2024-01-25 (8 місяців)
ETO: Ce Hamilton - Crude Oil Tanker / 2022-08-31 - 2023-01-14 (4 місяця)
ETO: George S - Crude Oil Tanker / 2021-06-24 - 2021-12-27 (6 місяців)
ETO: George S - Crude Oil Tanker / 2020-11-07 - 2021-03-11 (4 місяця)
ETO: Apageon - Bulk Carrier / 2019-08-12 - 2020-01-15 (5 місяців)
3rd Officer: M/V AKDENIZ M - Bulk Carrier / 2023-05-10 - 2024-01-24 (8 місяців)
3rd Officer: M/V AMO - Container Ship / 2022-12-28 - 2023-05-01 (4 місяця)
Deck Cadet: M/T BUENO - Crude Oil Tanker / 2021-02-12 - 2022-02-16 (1 рік)
OS: Балт Флот 1 - Crude Oil Tanker / 2023-09-18 - 2024-01-19 (4 місяця)
OS: PAWELL - General cargo / 2022-07-31 - 2022-12-15 (4 місяця)
Deck Cadet: HILLIPP HEYLO - Bunkering Vessel / 2021-01-30 - 2021-04-05 (2 місяця)
OS: Cma Cgm Ural - Container Ship / 2023-06-29 - 2024-01-19 (7 місяців)
OS: Mount Apo - Bulk Carrier / 2022-06-22 - 2023-03-25 (9 місяців)
OS: Mount Ophir - Bulk Carrier / 2021-09-19 - 2022-04-12 (7 місяців)
OS: PMS Seagull - Bulk Carrier / 2020-11-29 - 2021-07-19 (8 місяців)
OS: TN Sunrise - Bulk Carrier / 2020-01-06 - 2020-10-16 (9 місяців)
Fitter / Welder: MSC NORDEROOG F - Container Ship / 2023-07-12 - 2024-01-19 (6 місяців)
Fitter / Welder: ATLANTIS - Container Ship / 2021-12-12 - 2022-06-08 (6 місяців)
Deck Fitter: Sentosa Trader - Container Ship / 2021-03-09 - 2021-09-20 (6 місяців)
AB / Welder: VICTORIA - Container Ship / 2019-12-04 - 2020-08-20 (9 місяців)
AB Seaman: HIZIR - General cargo / 2019-03-19 - 2019-10-03 (6 місяців)
Master: Vis - LPG / LNG / 2023-10-06 - 2024-01-18 (3 місяця)
Master: Vis - LPG / LNG / 2023-02-19 - 2023-05-04 (2 місяця)
Master: Marko Marulic - LPG / LNG / 2022-09-07 - 2022-12-01 (3 місяця)
Master: Navigator Gemini - LPG / LNG / 2022-04-08 - 2022-05-06 (1 місяць)
Master: Navigator Saturn - LPG / LNG / 2022-01-19 - 2022-03-26 (2 місяця)
1st Officer: Monjasa Ranger - Chemical tanker / 2023-12-10 - 2024-01-17 (1 місяць)
1st Officer: Bergstraum - Chemical tanker / 2023-04-21 - 2023-06-07 (2 місяця)
1st Officer: Bergstraum - Chemical tanker / 2023-01-07 - 2023-03-06 (2 місяця)
1st Officer: Bergstraum - Chemical tanker / 2022-09-17 - 2022-11-10 (2 місяця)
1st Officer: Bergstraum - Chemical tanker / 2022-06-21 - 2022-07-31 (1 місяць)
Deck Cadet: Federal Skeena - Bulk Carrier / 2023-07-14 - 2024-01-16 (6 місяців)
Deck Cadet: Federal Sable - Bulk Carrier / 2022-07-26 - 2023-02-15 (7 місяців)
Messman: Miclyn Enterprise - ROV Support vessel / 2023-10-11 - 2024-01-16 (3 місяця)
Messman: Steady eagle - AHTS / 2023-01-10 - 2023-08-02 (7 місяців)
Messman: Halul 28 - DSV (Diving Support) / 2021-11-10 - 2022-05-17 (6 місяців)
Messman: Meggalen 1 - AHTS / 2018-01-18 - 2018-05-21 (4 місяця)
Messman: Sharif allert - Tug boat / 2017-01-02 - 2017-07-17 (6 місяців)
Cook: Raven - Crude Oil Tanker / 2023-10-11 - 2024-01-16 (3 місяця)
Cook: Raven - Crude Oil Tanker / 2023-09-18 - 2023-10-10 (1 місяць)
Cook: Sea Trader - General cargo / 2022-10-01 - 2023-07-20 (10 місяців)
Cook: Gulf spirit - Oil Products Tanker / 2021-09-12 - 2022-07-10 (10 місяців)
Cook: Msc Carolina - Container Ship / 2021-03-14 - 2021-07-27 (4 місяця)
2nd Officer: Star Prime - LPG / LNG / 2023-09-01 - 2024-01-12 (4 місяця)
2nd Officer: Star Prime - LPG / LNG / 2022-10-07 - 2023-04-14 (6 місяців)
2nd Officer: Star Prime - LPG / LNG / 2021-09-15 - 2022-05-14 (8 місяців)
2nd Officer: Star Prime - LPG / LNG / 2020-12-07 - 2021-03-30 (4 місяця)
2nd Officer: Star Prime - LPG / LNG / 2020-03-10 - 2020-07-31 (5 місяців)
ETO: Diavolezza - Bulk Carrier / 2023-09-07 - 2024-01-10 (4 місяця)
ETO: St-Cergue - Bulk Carrier / 2023-01-17 - 2023-05-14 (4 місяця)
ETO: St-Cergue - Bulk Carrier / 2022-05-06 - 2022-09-25 (5 місяців)
ETO: El Comino - Bulk Carrier / 2021-10-12 - 2022-02-22 (4 місяця)
ETO: Engiadina - Bulk Carrier / 2021-01-21 - 2021-08-09 (7 місяців)
Wiper: MV.CORALS - Passenger vessel / 2023-04-27 - 2024-01-05 (8 місяців)
Chief Officer: Solvik Supplier - Platform Supply vessel / 2023-12-07 - 2024-01-04 (1 місяць)
Chief Officer: Solvik Supplier - Platform Supply vessel / 2023-10-12 - 2023-11-09 (1 місяць)
Chief Officer: Solvik Supplier - Platform Supply vessel / 2023-08-10 - 2023-09-14 (1 місяць)
Chief Officer: Solvik Supplier - Platform Supply vessel / 2023-05-25 - 2023-07-04 (1 місяць)
Chief Officer: Solvik Supplier - Platform Supply vessel / 2023-03-15 - 2023-04-12 (1 місяць)
2nd Officer: M/T CHEMTRANS MOON - Oil Products Tanker / 2023-10-13 - 2024-01-02 (3 місяця)
2nd Officer: M/T CHEMTRANS MERCURY - Chemical tanker / 2023-04-23 - 2023-09-04 (4 місяця)
3rd Officer: M/T CHEMTRANS MERCURY - Chemical tanker / 2023-03-13 - 2023-04-22 (1 місяць)
3rd Officer: M/T CHEMTRANS LEO - Chemical tanker / 2022-05-27 - 2022-11-04 (5 місяців)
3rd Officer: M/T FOS POWER - Oil Products Tanker / 2021-06-23 - 2021-11-21 (5 місяців)
Engineer Assistant: YAGRI/ЯГРЫ - Fishing vessel / 2023-08-23 - 2023-12-29 (4 місяця)
Engineer Assistant: YAGRI/ЯГРЫ - Fishing vessel / 2022-08-04 - 2023-05-19 (9 місяців)
Engineer Assistant: Achinsk/Ачинск - Fishing vessel / 2021-08-12 - 2022-01-10 (5 місяців)
Motorman: Vladivostok 2000 - Fishing vessel / 2023-05-02 - 2023-12-29 (8 місяців)