Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: Cool Breeze - Bulk Carrier / 2024-01-17 - 2024-07-05 (6 місяців)
Oiler: Libera c - Bulk Carrier / 2023-01-19 - 2023-08-29 (7 місяців)
3rd Officer: MEANDI - Container Ship / 2024-02-09 - 2024-07-05 (5 місяців)
OS: MEANDI - Container Ship / 2023-09-22 - 2023-12-08 (3 місяця)
Deck Cadet: INDEPENDENT HORIZON - Container Ship / 2022-11-22 - 2023-03-15 (4 місяця)
Deck Cadet: AKACIA - Container Ship / 2022-06-03 - 2022-10-07 (4 місяця)
Deck Cadet: ALANA - Container Ship / 2022-04-28 - 2022-06-02 (1 місяць)
OS: Grain Way - Bulk Carrier / 2023-12-13 - 2024-07-02 (7 місяців)
OS: Golden Karoo - General cargo / 2021-06-30 - 2022-01-17 (7 місяців)
OS: Pacific Harmony - Multi-Purpose Vessel / 2020-08-07 - 2021-04-24 (9 місяців)
OS: Tevfik Bey - General cargo / 2019-03-07 - 2019-09-16 (6 місяців)
OS: Sfinks - Tug boat / 2017-11-16 - 2018-01-19 (2 місяця)
OS: M/V Engiadina - Bulk Carrier / 2024-01-04 - 2024-06-28 (6 місяців)
OS: Port Macau - Bulk Carrier / 2023-03-22 - 2023-11-05 (7 місяців)
OS: m/v Port Belmonte - Bulk Carrier / 2022-07-24 - 2023-01-25 (6 місяців)
OS: m/v Effy N - Bulk Carrier / 2021-07-02 - 2022-04-29 (10 місяців)
OS: Dremora 3 - General cargo / 2020-11-06 - 2021-03-05 (4 місяця)
AB Seaman: BS AMELIA - Platform Supply vessel / 2024-01-28 - 2024-06-27 (5 місяців)
OS: LEVIK ALTAIR - Well-stimulation vessel / 2022-11-09 - 2023-06-01 (7 місяців)
Cook: ALINA - Bulk Carrier / 2023-09-09 - 2024-06-27 (10 місяців)
Cook: Sormovskii45 - General cargo / 2022-01-05 - 2023-06-19 (1 рік)
Cook: SVYATY PAVLO - Bulk Carrier / 2021-03-20 - 2021-11-02 (7 місяців)
Chief Cook: SEMELA - Container Ship / 2020-10-30 - 2021-03-02 (4 місяця)
Cook: VOLGO-BALT 179 - Bulk Carrier / 2015-08-03 - 2020-07-03 (4 року)
OS: PROTUG 87 - Tug boat / 2023-12-23 - 2024-06-23 (6 місяців)
Chief Engineer: Aurora Dubai - MRSV / 2024-03-17 - 2024-06-23 (3 місяця)
Chief Engineer: Aurora Dubai - MRSV / 2023-08-25 - 2023-12-15 (4 місяця)
Chief Engineer: Senara - AHTS / 2023-01-21 - 2023-04-30 (3 місяця)
Chief Engineer: ALMAZ - AHTS / 2022-09-16 - 2022-11-19 (2 місяця)
2nd Engineer: Armada installer - Pipe laying vessel / 2022-04-28 - 2022-06-24 (2 місяця)
Messman: MSC Unific VI - Container Ship / 2023-12-16 - 2024-06-21 (6 місяців)
Messman: MSC Letizia - Container Ship / 2023-04-11 - 2023-10-12 (6 місяців)
Messman: MSC Gabriella - Container Ship / 2021-08-29 - 2022-08-15 (12 місяців)
Steward: Marella Discovery 2 - Passenger vessel / 2019-07-19 - 2020-04-27 (9 місяців)
Steward: Marella Discovery 2 - Passenger vessel / 2018-08-01 - 2019-03-26 (8 місяців)
Deck Cadet: Glomar Worker - MRSV / 2024-04-19 - 2024-06-18 (2 місяця)
Deck Cadet: Glomar Supporter - MRSV / 2024-02-18 - 2024-04-18 (2 місяця)
Deck Cadet: Glomar Supporter - MRSV / 2023-08-09 - 2023-11-07 (3 місяця)
Deck Cadet: Glomar Vantage - Research vessel / 2023-01-04 - 2023-08-08 (7 місяців)
Chief Engineer: RIX Flevo - General cargo / 2024-02-26 - 2024-06-15 (4 місяця)
Chief Engineer: Evaluna - General cargo / 2023-10-03 - 2024-01-22 (4 місяця)
Chief Engineer: Longwave - General cargo / 2023-05-12 - 2023-08-28 (4 місяця)
Chief Engineer: Longwave - General cargo / 2022-11-10 - 2023-02-06 (3 місяця)
Chief Engineer: Longvann - General cargo / 2022-09-05 - 2022-10-06 (1 місяць)
Motorman: Aurora One - Bulk Carrier / 2023-12-04 - 2024-06-11 (6 місяців)
Motorman: Ilya Muromets - General cargo / 2022-05-01 - 2022-09-17 (5 місяців)
3rd Engineer: AS Franziska - Container Ship / 2023-12-02 - 2024-06-11 (6 місяців)
3rd Engineer: Queen B III - Container Ship / 2023-02-23 - 2023-06-29 (4 місяця)
4th Engineer: Cote D`Ivoirian Star - Reefer / 2022-05-23 - 2022-10-10 (5 місяців)
4th Engineer: Cote D`Ivoirian Star - Reefer / 2021-09-21 - 2022-02-10 (5 місяців)
Master: Sunaid X - Container Ship / 2024-04-06 - 2024-06-10 (2 місяця)
Chief Officer: Sunaid X - Container Ship / 2024-02-20 - 2024-04-05 (2 місяця)
Chief Officer: Sunaid X - Container Ship / 2023-06-02 - 2023-10-13 (4 місяця)
Chief Officer: Sunaid X - Container Ship / 2022-09-26 - 2023-02-12 (5 місяців)
Chief Officer: Sunaid X - Container Ship / 2021-11-09 - 2022-06-12 (7 місяців)
OS: Pola Gali - General cargo / 2024-03-23 - 2024-06-05 (2 місяця)
OS: Okhotsk - General cargo / 2023-08-13 - 2024-02-02 (6 місяців)
OS: ОИС "Адмирал Владимирский" - Other vessels / 2022-09-02 - 2023-03-31 (7 місяців)
Deck Cadet: RT-310 - Other vessels / 2021-06-28 - 2021-08-31 (2 місяця)
Waiter: MSC AURELIA - Ferry / 2024-04-04 - 2024-06-01 (2 місяця)
Mess Boy: ZOGRAFIA - Bulk Carrier / 2023-11-04 - 2024-02-12 (3 місяця)
Electric Cadet: OM-106 - Passenger vessel / 2022-02-24 - 2022-08-24 (6 місяців)
Master: ASD Liger - Tug boat / 2021-04-02 - 2024-05-31 (3 року)
Master: ASD tug Liger - Tug boat / 2018-08-04 - 2018-11-04 (3 місяця)
Master: ASDtug Liger - Tug boat / 2018-03-16 - 2018-06-16 (3 місяця)
Master: Liger - Tug boat / 2017-12-01 - 2018-01-31 (2 місяця)
Master: Murjan 3 - Tug boat / 2017-09-22 - 2017-11-27 (2 місяця)
Chief Cook: Bos Precious - Platform Supply vessel / 2024-03-30 - 2024-05-30 (2 місяця)
Chief Cook: Ostap Sheremeta - Platform Supply vessel / 2023-12-18 - 2024-03-04 (2 місяця)
Cook: Akademik Cherskiy - Pipe laying vessel / 2023-06-04 - 2023-10-20 (5 місяців)
Chief Cook: Bogatyr - Tug boat / 2023-01-12 - 2023-05-05 (4 місяця)
Cook: Akademik Cherskiy - Pipe laying vessel / 2022-07-03 - 2022-10-30 (4 місяця)
AB Seaman: Т/х Юрий Полторацкий - Dry Cargo / 2024-02-22 - 2024-05-28 (3 місяця)
AB Seaman: МБ1204 - Tug boat / 2023-03-06 - 2023-12-21 (9 місяців)
OS: Leevsten - RO-RO / 2023-12-01 - 2024-05-28 (6 місяців)
OS: Leevsten - RO-RO / 2023-01-08 - 2023-08-07 (7 місяців)
OS: Leevsten - RO-RO / 2021-09-01 - 2022-02-07 (5 місяців)
OS: Viking Amber - RO-RO / 2020-12-01 - 2021-05-26 (6 місяців)