Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Engineer: CADENA 4 - RO-RO / 2023-07-21 - 2023-10-09 (3 місяця)
2nd Engineer: CHIQUITA EXPRESS - Container Ship / 2022-11-14 - 2023-03-01 (3 місяця)
2nd Engineer: CHIQUITA EXPRESS - Container Ship / 2022-03-16 - 2022-06-29 (3 місяця)
2nd Engineer: CHIQUITA TRADER - Container Ship / 2021-09-19 - 2022-01-07 (4 місяця)
2nd Engineer: CHIQUITA TRADER - Container Ship / 2020-12-14 - 2021-05-05 (5 місяців)
Deck Cadet: Kapitan Sergeev - Bulk Carrier / 2023-08-07 - 2023-10-07 (2 місяця)
Deck Cadet: MIR - Training Ship / 2021-04-21 - 2021-07-05 (2 місяця)
OS: Port Olya-2 - General cargo / 2023-05-24 - 2023-10-05 (4 місяця)
OS: Alireza-1 - General cargo / 2022-08-03 - 2022-10-15 (2 місяця)
Motorman: Kersti - General cargo / 2023-06-06 - 2023-10-03 (4 місяця)
Motorman: OMSKIY-204 - General cargo / 2022-09-19 - 2022-11-13 (2 місяця)
Motorman: Volgoneft - 247 - Oil Products Tanker / 2021-03-26 - 2021-10-21 (7 місяців)
Engine Cadet: Skif-v - General cargo / 2020-05-16 - 2020-09-06 (4 місяця)
Motorman: TransAsia - General cargo / 2023-04-12 - 2023-10-03 (6 місяців)
Motorman: Капитан сосенков - General cargo / 2022-08-05 - 2022-12-08 (4 місяця)
Motorman: Ростов Великий - Oil Products Tanker / 2021-10-14 - 2022-03-01 (4 місяця)
Motorman: Волгонефть-231 - Oil Products Tanker / 2021-04-01 - 2021-08-24 (5 місяців)
OS: Нефтерудовоз-2 - Dry Cargo / 2023-05-10 - 2023-10-02 (5 місяців)
Deck Cadet: Херсонес - Sailing Vessel / 2022-06-01 - 2022-07-31 (2 місяця)
3rd Engineer: Stena Nordica - RO-RO / 2022-06-23 - 2023-09-30 (1 рік)
3rd Engineer: Pride Of Hull - RO-RO / 2022-03-21 - 2022-06-12 (3 місяця)
3rd Engineer: MSC Divina - Passenger vessel / 2021-10-17 - 2022-02-27 (4 місяця)
3rd Engineer: Ceuta Jet - RO-RO / 2021-07-10 - 2021-08-21 (1 місяць)
3rd Engineer: Carnival Magic - Passenger vessel / 2020-01-18 - 2020-05-23 (4 місяця)
OS: Rosewood - Dry Cargo / 2023-06-06 - 2023-09-29 (4 місяця)
OS: Sobray - General cargo / 2023-05-05 - 2023-06-05 (1 місяць)
2nd Officer: Bluebill - Bulk Carrier / 2023-03-20 - 2023-09-28 (6 місяців)
2nd Officer: Azara - Bulk Carrier / 2022-10-18 - 2023-02-05 (4 місяця)
2nd Officer: Maranta - General cargo / 2021-04-29 - 2021-12-20 (8 місяців)
2nd Officer: Maranta - General cargo / 2019-11-22 - 2020-05-30 (6 місяців)
2nd Officer: Svetoslava - General cargo / 2018-11-19 - 2019-06-16 (7 місяців)
Master: Oshe3 - AHT / 2022-07-01 - 2023-09-23 (1 рік)
Master: Oshe3 - AHT / 2021-12-08 - 2022-04-12 (4 місяця)
Master: Oshe3 - AHT / 2021-04-20 - 2021-09-09 (5 місяців)
Master: Jascon26 - AHTS / 2020-03-10 - 2020-07-10 (4 місяця)
Master: Jascon20 - AHT / 2019-09-03 - 2019-12-08 (3 місяця)
Stewardess: KATTEGAT - RO-RO / 2023-09-06 - 2023-09-20 (14 днів)
Stewardess: PONEINTE JET - High Speed Craft / 2023-08-10 - 2023-09-05 (1 місяць)
Stewardess: ALGACIRAS JET - High Speed Craft / 2023-06-02 - 2023-08-09 (2 місяця)
Stewardess: ALMARIYA - RO-RO / 2022-07-22 - 2023-03-09 (7 місяців)
Stewardess: TWICA - Dredger / 2014-10-28 - 2016-06-10 (1 рік)
Engine Cadet: OSLO WAVE 4 - General cargo / 2023-03-08 - 2023-09-16 (6 місяців)
Engine Cadet: SEDOV - Sailing Vessel / 2022-03-22 - 2022-05-25 (2 місяця)
OS: Chemtrans Cancale - Crude Oil Tanker / 2023-03-11 - 2023-09-14 (6 місяців)
Deck Cadet: Encore - Crude Oil Tanker / 2021-07-03 - 2022-04-20 (10 місяців)
Chief Officer: Ellora - Oil Products Tanker / 2023-04-12 - 2023-09-13 (5 місяців)
Chief Officer: Green Land - Chemical tanker / 2021-08-09 - 2022-06-22 (10 місяців)
Chief Officer: Nefterudovoz 50 - OBO / 2019-05-17 - 2019-09-16 (4 місяця)
Chief Officer: Stenaweco Venture - Oil Products Tanker / 2017-08-02 - 2018-01-12 (5 місяців)
AB Seaman: Duke OF Peace - Oil Products Tanker / 2023-06-19 - 2023-09-12 (3 місяця)
OS: KOKKARI - Crude Oil Tanker / 2022-01-21 - 2022-07-21 (6 місяців)
AB Seaman: VLADIMIR VELIKIY - Crude Oil Tanker / 2021-04-27 - 2021-07-02 (2 місяця)
AB Seaman: Boray - Crude Oil Tanker / 2020-02-17 - 2020-05-23 (3 місяця)
AB Seaman: Boray - Crude Oil Tanker / 2019-07-02 - 2019-10-05 (3 місяця)
Oiler: GW Eleni - Bulk Carrier / 2023-01-31 - 2023-09-09 (7 місяців)
Oiler: Trammo Laoura - Bulk Carrier / 2021-04-18 - 2021-11-29 (7 місяців)
Oiler: Trammo Baumann - Bulk Carrier / 2020-03-02 - 2020-11-15 (8 місяців)
3rd Engineer: Verdi - Accommodation barge / 2015-04-25 - 2015-06-26 (2 місяця)
Oiler: Cape Stork - Bulk Carrier / 2014-01-30 - 2014-09-23 (8 місяців)
Deck Cadet: Clipper Kalavryta - Bulk Carrier / 2023-06-17 - 2023-09-09 (3 місяця)
Deck Cadet: MIR - Training Ship / 2021-08-16 - 2021-09-27 (1 місяць)
Engine Cadet: ZOILO - Chemical tanker / 2023-02-18 - 2023-09-04 (7 місяців)
Oiler: ZEVS - Oil Products Tanker / 2022-09-21 - 2022-11-09 (2 місяця)
Wiper: LORELEI - Oil Products Tanker / 2021-09-30 - 2022-06-23 (9 місяців)
Engine Cadet: OCEAN STELLAR - Oil Products Tanker / 2019-07-28 - 2020-02-18 (7 місяців)
Chief Officer: GRACE ADALBERHT - Oil Products Tanker / 2023-03-23 - 2023-09-02 (5 місяців)
ETO: Toros-M - Bulk Carrier / 2022-12-08 - 2023-08-31 (9 місяців)