Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: VIVA ECLIPSE - Bulk Carrier / 2023-10-11 - 2024-03-24 (5 місяців)
OS: Адмірал - Bulk Carrier / 2023-02-09 - 2023-04-10 (2 місяця)
Wiper: PINAR GAS - LPG / LNG / 2023-07-14 - 2024-03-22 (8 місяців)
OS: Neon - Crude Oil Tanker / 2023-09-23 - 2024-03-21 (6 місяців)
OS: KAZAN CITY - Chemical tanker / 2022-05-06 - 2022-11-16 (6 місяців)
OS: NEATIS - Crude Oil Tanker / 2021-06-26 - 2021-09-01 (2 місяця)
AB Seaman: AAI Evolution - Bulk Carrier / 2023-10-15 - 2024-03-21 (5 місяців)
AB Seaman: Gannet Bulker - Bulk Carrier / 2022-12-18 - 2023-07-02 (6 місяців)
AB Seaman: Newport Eagle - Bulk Carrier / 2022-04-03 - 2022-11-24 (8 місяців)
AB Seaman: Transatlantic - Bulk Carrier / 2021-07-24 - 2022-01-14 (6 місяців)
Engine Cadet: ZOGRAFIA - Bulk Carrier / 2023-04-14 - 2024-03-20 (11 місяців)
Engine Cadet: RAPID - Tug boat / 2022-05-29 - 2022-08-02 (2 місяця)
AB Seaman: MARLIN SARDINIA - Crude Oil Tanker / 2023-09-29 - 2024-03-19 (6 місяців)
Messman: Port Tokyo - Bulk Carrier / 2023-08-20 - 2024-03-19 (7 місяців)
Deck Cadet: FEDERAL SABLE - Bulk Carrier / 2023-08-17 - 2024-03-18 (7 місяців)
Deck Cadet: MAERSK VALPARAISO - Container Ship / 2022-11-25 - 2023-05-12 (6 місяців)
ETO: Sumer - Oil Products Tanker / 2023-08-21 - 2024-03-17 (7 місяців)
ETO: ENSCO DS-7 - Drilling vessel / 2023-03-09 - 2023-04-11 (1 місяць)
ETO: Lake Peral - Bulk Carrier / 2022-07-17 - 2022-11-26 (4 місяця)
ETO: Alexandros I - Bulk Carrier / 2021-04-19 - 2021-09-30 (5 місяців)
ETO: Maersk Venturer - Drilling platform / 2020-01-18 - 2020-01-29 (11 днів)
Fitter / Welder: MINOAS - Bulk Carrier / 2023-04-03 - 2024-03-15 (11 місяців)
Fitter / Welder: Fivos - Bulk Carrier / 2021-10-18 - 2022-07-13 (9 місяців)
OS: Hyundai Ambition - Container Ship / 2023-06-29 - 2024-03-12 (8 місяців)
OS: Bridge - Container Ship / 2022-02-02 - 2022-11-10 (9 місяців)
Watchkeeping Officer: Sakhalin-8 - RO-RO / 2023-09-30 - 2024-03-12 (5 місяців)
OS: NEVSKIY 30 - General cargo / 2022-07-04 - 2022-12-01 (5 місяців)
OS: Professor Zaharov - Oil Products Tanker / 2022-04-18 - 2022-06-30 (2 місяця)
OS: Volgo-Don 187 - General cargo / 2021-04-05 - 2021-11-18 (7 місяців)
Motorman: Cilicia - Oil Products Tanker / 2023-10-21 - 2024-03-11 (5 місяців)
Motorman: Ararat - Oil Products Tanker / 2023-07-23 - 2023-09-29 (2 місяця)
Motorman: Capitan Korchin - General cargo / 2022-03-16 - 2022-12-16 (9 місяців)
Messman: RAWABI 30 - Multi-Purpose Vessel / 2023-08-22 - 2024-03-10 (7 місяців)
ETO: GPO Emerald - Heavy lift vessel / 2023-11-06 - 2024-03-10 (4 місяця)
ETO: GPO Emerald - Heavy lift vessel / 2023-05-12 - 2023-08-07 (3 місяця)
ETO: Ingrid Knutsen - Shuttle Tanker / 2018-02-25 - 2023-01-08 (4 року)
ETO: Ingrid Knutsen - Shuttle Tanker / 2015-02-25 - 2018-02-24 (2 року)
Electrical Technician: P63 - FPSO / 2013-04-02 - 2015-01-28 (1 рік)
2nd Engineer: Lila ll - Bulk Carrier / 2023-04-23 - 2024-03-09 (10 місяців)
2nd Engineer: Alicia - Bulk Carrier / 2021-06-05 - 2022-10-09 (1 рік)
2nd Engineer: Araya - Bulk Carrier / 2020-09-04 - 2021-02-07 (5 місяців)
2nd Engineer: Strauss (GSL Crystel Elisabeth) - Container Ship / 2019-08-30 - 2019-12-17 (4 місяця)
2nd Engineer: Maryland - Bulk Carrier / 2017-08-06 - 2017-12-13 (4 місяця)
AB Seaman: MV URANUS - Container Ship / 2023-07-24 - 2024-03-09 (7 місяців)
OS: Maraki - Bulk Carrier / 2021-10-27 - 2022-08-03 (9 місяців)
ETO: MV NAVIA AZURE - Bulk Carrier / 2023-10-18 - 2024-03-08 (5 місяців)
ETO: MV ARSHAM - Bulk Carrier / 2022-07-03 - 2022-11-07 (4 місяця)
ETO: MV BERGE ROSA - Bulk Carrier / 2020-10-23 - 2021-05-18 (7 місяців)
ETO: MV BERGE APO - Bulk Carrier / 2019-06-23 - 2019-11-25 (5 місяців)
ETO: MV STRATEGIC VENTURE - Bulk Carrier / 2019-01-25 - 2019-04-16 (3 місяця)
Electric Cadet: DElPHI RANGER - Bulk Carrier / 2023-08-26 - 2024-03-08 (6 місяців)
Chief Officer: Occitan Listrac - Bulk Carrier / 2023-10-25 - 2024-03-07 (4 місяця)
2nd Officer: Seastar Endeuvour - Bulk Carrier / 2023-01-07 - 2023-06-25 (6 місяців)
2nd Officer: Occitan Pessac - Bulk Carrier / 2022-01-03 - 2022-08-01 (7 місяців)
2nd Officer: Occitan Pessac - Bulk Carrier / 2021-02-26 - 2021-07-23 (5 місяців)
2nd Officer: Suzanna D - Bulk Carrier / 2020-07-12 - 2020-11-20 (4 місяця)