Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Steward: IWS Seawalker - ROV Support vessel / 2024-08-10 - 2024-10-04 (2 місяця)
Chief Steward: IWS windwalker - ROV Support vessel / 2024-03-22 - 2024-05-03 (1 місяць)
Chief Cook: VOS START - ROV Support vessel / 2022-07-18 - 2022-08-30 (1 місяць)
Chief Cook: SeacorYangtze - Platform Supply vessel / 2021-05-12 - 2022-06-23 (1 рік)
Chief Cook: BOA SUB C - DSV (Diving Support) / 2020-12-01 - 2021-03-18 (4 місяця)
Motorman: Sormovskiy 3063 - General cargo / 2024-05-26 - 2024-09-28 (4 місяця)
Engine Cadet: VELES - Oil Products Tanker / 2023-05-25 - 2023-07-29 (2 місяця)
Cook: Blue economy 1 - Landing Craft / 2024-03-15 - 2024-09-20 (6 місяців)
Cook: MV SARAH - Coaster / 2023-11-20 - 2024-03-07 (4 місяця)
Cook: Stellar Alazani - Multi-Purpose Vessel / 2024-02-27 - 2024-09-18 (7 місяців)
Cook: Stellar Maestro - Multi-Purpose Vessel / 2023-07-06 - 2023-11-21 (4 місяця)
Cook: AKOMENA - General cargo / 2022-08-17 - 2023-03-24 (7 місяців)
Cook: CHEROKEE - General cargo / 2021-11-24 - 2022-07-20 (8 місяців)
Cook: ALPHA - General cargo / 2021-08-29 - 2021-11-05 (2 місяця)
Chief Officer: NEW ENERGY - LPG / LNG / 2024-05-29 - 2024-09-07 (3 місяця)
Chief Officer: SAAM FSU - LPG / LNG / 2024-02-21 - 2024-04-04 (1 місяць)
Chief Officer: SAAM FSU - LPG / LNG / 2023-09-15 - 2023-12-08 (3 місяця)
Chief Officer: SAAM FSU - LPG / LNG / 2023-03-17 - 2023-07-05 (4 місяця)
Chief Officer: XINHANG ENERGY - LPG / LNG / 2022-08-25 - 2022-11-02 (2 місяця)
Chief Engineer: Peaceful Seas - Bulk Carrier / 2024-03-26 - 2024-09-06 (5 місяців)
Chief Engineer: Mykonos Seas - Bulk Carrier / 2024-02-08 - 2024-03-25 (2 місяця)
Chief Engineer: Peaceful Seas - Bulk Carrier / 2023-02-27 - 2023-10-19 (8 місяців)
2nd Engineer: Gentle Seas - Bulk Carrier / 2021-05-25 - 2022-02-27 (9 місяців)
2nd Engineer: Greak Seas - Bulk Carrier / 2020-09-07 - 2021-02-18 (5 місяців)
2nd Officer: AK KHADEJA - General cargo / 2024-02-27 - 2024-09-03 (6 місяців)
2nd Officer: El SUAVE - General cargo / 2023-11-26 - 2024-02-07 (2 місяця)
Master: Project steel - Yacht / 2023-11-01 - 2024-09-02 (10 місяців)
Master: Mythos G - Yacht / 2022-03-02 - 2023-09-30 (1 рік)
Master: Sea u - Yacht / 2021-01-08 - 2021-12-15 (11 місяців)
Chief Officer: Ancallia - Yacht / 2020-01-30 - 2020-11-30 (10 місяців)
2nd Officer: ACHILLEAS - Ferry / 2019-06-01 - 2019-08-31 (3 місяця)
2nd Officer: SAPSAN - Chemical tanker / 2024-02-01 - 2024-08-26 (7 місяців)
2nd Officer: RAPTOR - Crude Oil Tanker / 2023-08-05 - 2024-01-14 (5 місяців)
2nd Officer: EXPLORER - Crude Oil Tanker / 2022-07-26 - 2023-05-26 (10 місяців)
2nd Officer: FSL Hong Kong - Crude Oil Tanker / 2021-11-18 - 2022-06-19 (7 місяців)
Motorman: Lady Roxana - LPG / LNG / 2024-04-08 - 2024-08-26 (5 місяців)
Oiler: KIL-25 - Crane vessel / 2020-09-14 - 2022-03-30 (1 рік)
Engine Cadet: Khersones - Training Ship / 2018-09-03 - 2019-02-28 (6 місяців)
2nd Engineer: MSC Lena F - Container Ship / 2024-02-26 - 2024-08-26 (6 місяців)
2nd Engineer: MSC Lena F - Container Ship / 2023-03-24 - 2023-09-29 (6 місяців)
2nd Engineer: MSC Denisse - Container Ship / 2022-07-09 - 2022-09-06 (2 місяця)
3rd Engineer: MSC Asli - Container Ship / 2022-02-20 - 2022-07-04 (4 місяця)
3rd Engineer: MSC Marylena - Container Ship / 2021-02-20 - 2021-08-26 (6 місяців)
AB Seaman: CC YKON - Container Ship / 2024-06-11 - 2024-08-25 (2 місяця)
AB Seaman: CMA CGM URAL - Container Ship / 2023-08-26 - 2024-01-26 (5 місяців)
AB Seaman: CMA CGM LOIRE - Container Ship / 2022-09-06 - 2023-03-03 (6 місяців)
AB Seaman: CMA CGM LOIRE - Container Ship / 2021-09-18 - 2022-06-03 (9 місяців)
AB Seaman: M/V Contship Max - Container Ship / 2020-08-14 - 2021-02-25 (6 місяців)
Messman: N/A - General cargo / 2024-08-21 - 2024-08-21 (0 днів)
OS: M.V.ANNUSHREE - Bulk Carrier / 2024-02-15 - 2024-08-21 (6 місяців)
Boatswain: msc lella - Container Ship / 2024-03-16 - 2024-08-18 (5 місяців)
Boatswain: msc romane - Container Ship / 2023-03-18 - 2023-10-22 (7 місяців)
Boatswain: msc elodie - Container Ship / 2021-10-31 - 2022-07-28 (9 місяців)
Boatswain: msc nitya b - Container Ship / 2020-11-07 - 2021-05-08 (6 місяців)
AB Seaman: estestar - Bulk Carrier / 2012-06-27 - 2013-01-02 (6 місяців)
Boatswain: Divinys - Bulk Carrier / 2024-03-13 - 2024-08-17 (5 місяців)
Boatswain: m/v "Hector" - Bulk Carrier / 2023-06-18 - 2023-11-23 (5 місяців)
Boatswain: m/v “Evalyna” - General cargo / 2023-01-19 - 2023-05-08 (4 місяця)
AB Seaman: m/v “Seacon Manila” - Bulk Carrier / 2021-12-16 - 2022-11-22 (11 місяців)
Boatswain: m/v “New Cap” - General cargo / 2016-03-15 - 2016-09-07 (6 місяців)
3rd Officer: MANTA DICLE - LPG / LNG / 2023-09-22 - 2024-08-16 (11 місяців)
AB Seaman: m/v KOTA SANTOS - Container Ship / 2024-02-23 - 2024-08-11 (6 місяців)
AB Seaman: m/v CMA CGM MUSSET - Container Ship / 2023-05-06 - 2023-11-25 (7 місяців)
Deck Cadet: m/v CHARLESTON - Container Ship / 2020-11-14 - 2021-06-21 (7 місяців)
Master: RIXTA OLDENDORFF - Bulk Carrier / 2024-02-26 - 2024-08-02 (5 місяців)
Master: RIXTA OLDENDORFF - Bulk Carrier / 2023-04-27 - 2023-10-04 (5 місяців)
Master: UNITY SAKURA - Bulk Carrier / 2021-10-18 - 2022-08-07 (10 місяців)
Master: MG SAKURA - Bulk Carrier / 2021-01-06 - 2021-06-26 (6 місяців)
Master: MG Sakura - Bulk Carrier / 2019-10-26 - 2020-08-10 (9 місяців)
Motorman: Сибирский-2112 - General cargo / 2024-02-24 - 2024-08-02 (5 місяців)
Engine Cadet: Аскар Сарыджа - General cargo / 2023-04-06 - 2023-08-15 (4 місяця)