Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Wiper : MAIRA - Chemical tanker / 2016-08-31 - 2016-12-30 (4 місяця)
Motorman: DIORIT - Research vessel / 2016-01-25 - 2016-03-30 (2 місяця)
ETO: RAWABI 23 - Platform Supply vessel / 2016-08-27 - 2016-12-20 (4 місяця)
ETO: RAWABI 23 - Platform Supply vessel / 2016-03-15 - 2016-06-10 (3 місяця)
ETO: RAWABI 23 - Platform Supply vessel / 2015-09-14 - 2015-12-16 (3 місяця)
ETO: RAWABI 23 - Platform Supply vessel / 2015-03-15 - 2015-06-10 (3 місяця)
ETO: RAWABI 17 - AHTS / 2014-08-24 - 2014-12-22 (4 місяця)
OS: M/v Victoriya - Bulk Carrier / 2016-02-18 - 2016-12-14 (10 місяців)
Deck Cadet: Sibirskiy 2101 - General cargo / 2014-12-12 - 2015-03-28 (4 місяця)
Deck Cadet: Delta - General cargo / 2014-06-10 - 2014-12-08 (6 місяців)
Deck Cadet: Reina - General cargo / 2013-06-24 - 2013-09-16 (3 місяця)
El. Engineer: Endeavor - Cement Carrier / 2016-06-07 - 2016-11-02 (5 місяців)
El. Engineer: Endeavor - Cement Carrier / 2015-08-24 - 2016-01-23 (5 місяців)
El. Engineer: Mando - Container Ship / 2014-12-12 - 2015-05-12 (5 місяців)
El. Engineer: Macaro - Container Ship / 2014-08-01 - 2014-10-31 (3 місяця)
El. Engineer: BBC Pluto - Bulk Carrier / 2014-01-28 - 2014-05-17 (4 місяця)
AB Seaman: Neptun 4 - Crane vessel / 2016-08-24 - 2016-10-24 (2 місяця)
Master: CMA CGM Verdi - Container Ship / 2016-05-30 - 2016-09-29 (4 місяця)
Master: Lilly Schulte - Container Ship / 2015-09-28 - 2016-01-29 (4 місяця)
Master: Sima Sahba - Container Ship / 2015-01-11 - 2015-05-15 (4 місяця)
Master: Rosa - Container Ship / 2014-08-20 - 2014-09-15 (1 місяць)
Master: Sima Prestige - Container Ship / 2014-05-04 - 2014-08-20 (4 місяця)
ETO: Maroni - Chemical tanker / 2016-06-10 - 2016-09-10 (3 місяця)
ETO: Maroni - Chemical tanker / 2015-12-04 - 2016-03-23 (4 місяця)
ETO: Lokholmen - Chemical tanker / 2014-07-14 - 2014-11-14 (4 місяця)
ETO: Bitu Express - Chemical tanker / 2014-02-13 - 2014-05-17 (3 місяця)
AB Seaman: GOLDEN IRIS - Passenger vessel / 2016-02-22 - 2016-08-06 (5 місяців)
AB Seaman: GOLDEN IRIS - Passenger vessel / 2015-03-15 - 2016-01-15 (10 місяців)
AB Seaman: ROYAL IRIS - Passenger vessel / 2014-05-19 - 2014-11-10 (6 місяців)
AB Seaman: ROYAL IRIS - Passenger vessel / 2013-04-10 - 2014-03-07 (11 місяців)
AB Seaman: ROYAL IRIS - Passenger vessel / 2011-08-28 - 2012-11-27 (1 рік)
4th Engineer: Gulf Huwaylat - Chemical tanker / 2016-01-23 - 2016-07-28 (6 місяців)
Motorman: Gulf Jalmuda - Chemical tanker / 2014-12-14 - 2015-07-25 (7 місяців)
Motorman: Gulf Deffi - Chemical tanker / 2014-02-21 - 2014-07-31 (5 місяців)
Motorman: Gulf jalmuda - Chemical tanker / 2013-05-04 - 2013-11-25 (7 місяців)
Motorman: Harbour Fountain - Chemical tanker / 2012-03-09 - 2012-09-15 (6 місяців)
ETO: INDEPENDENCE - AHTS / 2015-12-03 - 2016-05-18 (5 місяців)
ETO: INDEPENDENCE - AHTS / 2014-12-16 - 2015-09-28 (9 місяців)
Electrician: Mikhail Popov - AHT / 2008-04-03 - 2012-07-02 (4 року)
Electrician: GARGA - AHT / 2005-08-07 - 2008-03-02 (2 року)
AB Seaman: Paramount Halifax - Crude Oil Tanker / 2015-11-10 - 2016-04-23 (5 місяців)
AB Seaman: Energy Progress - Chemical tanker / 2014-11-22 - 2015-04-27 (5 місяців)
Deck Cadet: Energy Progress - Chemical tanker / 2013-11-09 - 2014-04-05 (5 місяців)
AB Seaman: Mekhanik Kovalenko - General cargo / 2012-04-28 - 2012-11-18 (7 місяців)
Deck Cadet: Ulus Stream - General cargo / 2011-03-26 - 2011-08-01 (4 місяця)
AB Seaman: Seabreeze - General cargo / 2015-10-16 - 2016-03-18 (5 місяців)
OS: Seabreeze - General cargo / 2014-09-13 - 2015-04-24 (7 місяців)
OS: Seabreeze - General cargo / 2013-08-16 - 2014-03-19 (7 місяців)
Mess Boy: Seabreeze - General cargo / 2013-07-15 - 2013-08-16 (1 місяць)
Mess Boy: Seabreeze - General cargo / 2011-04-18 - 2011-11-08 (7 місяців)
AB Seaman: nyk lodestar - Container Ship / 2015-10-07 - 2016-03-10 (5 місяців)
AB Seaman: hyundai progress - Container Ship / 2013-12-03 - 2014-08-02 (8 місяців)
AB Seaman: cscl america - Container Ship / 2013-03-20 - 2013-07-17 (4 місяця)
El. Engineer: Queen Of Luck - Container Ship / 2015-09-21 - 2016-02-02 (4 місяця)
El. Eng. Assistant: DEMETER - Container Ship / 2015-01-16 - 2015-06-02 (5 місяців)
El. Eng. Assistant: MSC Mia Summer - Container Ship / 2014-03-28 - 2014-09-06 (5 місяців)
Electrician: Koubia - Fishing vessel / 2013-10-14 - 2013-12-30 (3 місяця)
Electric Cadet: Nomadic Milde - General cargo / 2012-07-03 - 2013-01-05 (6 місяців)
3rd Engineer: Lady Mona - Bulk Carrier / 2015-07-17 - 2016-01-28 (6 місяців)
3rd Engineer: Lady Mona - Bulk Carrier / 2014-03-02 - 2014-09-15 (6 місяців)
3rd Engineer: Naftogaz-68 - Tug boat / 2012-04-14 - 2013-08-25 (1 рік)
Electronic Technician: SCARABEO 6 - Semi-submersible platform / 2013-05-15 - 2016-01-27 (2 року)
ETO: ODIN VIKING - AHTS / 2012-09-13 - 2012-10-10 (1 місяць)
ETO: MAGNE VIKING - AHTS / 2012-08-22 - 2012-09-12 (1 місяць)
ETO: LACOSTE TIDE - AHTS / 2011-12-04 - 2012-02-11 (2 місяця)
ETO: MAGNUS - AHT / 2006-10-24 - 2011-06-22 (4 року)
AB Seaman: Star SKN 151 - Fishing vessel / 2015-06-25 - 2016-01-21 (7 місяців)
AB Seaman: Atlantic Orion - Reefer / 2014-06-18 - 2014-10-01 (3 місяця)
AB Seaman: Tanais express - Bulk Carrier / 2011-11-08 - 2012-04-21 (5 місяців)
AB Seaman: Isadora - Bulk Carrier / 2011-02-01 - 2011-09-10 (7 місяців)
AB Seaman: Isadora - Bulk Carrier / 2009-07-15 - 2010-01-21 (6 місяців)
3rd Engineer: SYGNUS - Bulk Carrier / 2015-04-17 - 2016-01-09 (9 місяців)
3rd Engineer: IOLCOS COMMANDER - Bulk Carrier / 2013-07-17 - 2014-02-06 (7 місяців)
3rd Engineer: POSIDON - General cargo / 2012-04-26 - 2012-10-16 (6 місяців)
2nd Cook: M.V Tamil Nadu - Bulk Carrier / 2015-04-21 - 2015-12-20 (8 місяців)
Cook: Johanne - General cargo / 2015-07-07 - 2015-12-15 (5 місяців)
Cook: Transmar - General cargo / 2014-10-21 - 2015-04-07 (6 місяців)
Cook: BF Fortaleza - Container Ship / 2014-02-22 - 2014-09-05 (6 місяців)
Cook: Tomke - Multi-Purpose Vessel / 2011-03-11 - 2011-09-28 (7 місяців)
Cook: Baltic Marhant - General cargo / 2010-07-29 - 2011-02-06 (6 місяців)