Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Mv Nicobar - General cargo / 2017-03-20 - 2018-11-27 (1 рік)
Junior officer: mt Leon Hermes - Oil Products Tanker / 2018-06-05 - 2018-11-04 (5 місяців)
Deck Cadet: mt Leon Hermes - Oil Products Tanker / 2018-05-06 - 2018-06-05 (1 місяць)
OS: mv Hazar - General cargo / 2017-08-15 - 2018-01-22 (5 місяців)
Deck Cadet: mv Hazar - General cargo / 2016-10-20 - 2017-04-16 (6 місяців)
Master: Ulfat - RO-RO / 2018-08-23 - 2018-11-01 (2 місяця)
Master: Ulfat - RO-RO / 2017-10-30 - 2018-06-07 (7 місяців)
Master: Gorg - RO-RO / 2016-03-24 - 2016-10-16 (7 місяців)
Master: Futura Carrier - General cargo / 2015-12-02 - 2016-03-12 (3 місяця)
Chief Officer: AK Ceren - Dry Cargo / 2014-02-07 - 2014-07-02 (5 місяців)
Chief Engineer: Maria Schulte - Container Ship / 2018-04-11 - 2018-10-30 (7 місяців)
Chief Engineer: Maria Schulte - Container Ship / 2017-05-11 - 2017-11-01 (6 місяців)
Chief Engineer: Maria Schulte - Container Ship / 2016-08-09 - 2016-12-26 (5 місяців)
Chief Engineer: SCL ANDISA - General cargo / 2015-05-29 - 2015-10-01 (4 місяця)
2nd Engineer: Bindi IPSA - Container Ship / 2014-08-13 - 2015-02-16 (6 місяців)
Motorman: INZ.STANISLAW LEGOWSKI - Bulk Carrier / 2018-04-29 - 2018-10-22 (6 місяців)
OS: DIAMOND C - General cargo / 2018-05-08 - 2018-10-22 (5 місяців)
Chief Officer: TG ATHENA - Container Ship / 2018-05-06 - 2018-09-03 (4 місяця)
Chief Officer: Calliope P - Container Ship / 2017-09-28 - 2018-03-27 (6 місяців)
OS: MV THAI BINH BAY - Bulk Carrier / 2018-01-10 - 2018-08-21 (7 місяців)
Electrician: Oktem Aksoy - Bulk Carrier / 2018-03-03 - 2018-08-06 (5 місяців)
Deck Cadet: TSV Druzhba - Sailing Vessel / 2018-07-09 - 2018-08-05 (1 місяць)
Third Cook: Magellan - Cruise Liner / 2017-12-01 - 2018-07-29 (8 місяців)
AB Seaman: Graf Vorontsov - Fishing vessel / 2017-12-15 - 2018-07-20 (7 місяців)
AB Seaman: Graf Vorontsov - Fishing vessel / 2017-02-08 - 2017-09-10 (7 місяців)
AB Seaman: Graf Vorontsov - Fishing vessel / 2016-03-14 - 2016-11-19 (8 місяців)
Master: Emma - General cargo / 2017-12-10 - 2018-06-10 (6 місяців)
OS: Knyaz Vladimir - Cruise Liner / 2017-12-01 - 2018-05-21 (6 місяців)
Deck Cadet: Черноморец -6 - Crane vessel / 2017-07-05 - 2017-09-05 (2 місяця)
Messman: TRANS-ASIA 15 - Dry Cargo / 2017-10-25 - 2018-04-27 (6 місяців)
OS: MV ASTOR - Cruise Liner / 2017-07-14 - 2018-04-21 (9 місяців)
Chief Cook: Captain Tassos D - Bulk Carrier / 2017-04-25 - 2018-02-13 (10 місяців)
AB Seaman: MV Megastar - Bulk Carrier / 2017-03-27 - 2018-02-08 (10 місяців)
OS: MV Parnia - General cargo / 2015-02-25 - 2016-06-18 (1 рік)
Electric Cadet: Electric CADET NUOMA - Bulk Carrier / 2017-09-18 - 2018-02-02 (4 місяця)
OS: Iskatel - Other vessels / 2017-04-15 - 2018-01-20 (9 місяців)