Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Katerina - Dry Cargo / 2012-01-24 - 2012-07-06 (5 місяців)
3rd Officer: Kirklareli - Bulk Carrier / 2011-01-28 - 2011-07-30 (6 місяців)
3rd Officer: Mykola Slavov - Bulk Carrier / 2010-07-01 - 2010-10-15 (3 місяця)
OS: Conqueror - Bulk Carrier / 2008-06-15 - 2009-02-16 (8 місяців)
3rd Engineer: Azov - Reefer / 2011-09-22 - 2012-03-28 (6 місяців)
Engine Cadet: Pusan Reefer - Reefer / 2011-02-15 - 2011-09-06 (7 місяців)
2nd Engineer: ALIMAR - Bulk Carrier / 2010-09-18 - 2011-06-03 (9 місяців)
Stewardess: Ferrety 550 - Yacht / 2010-06-03 - 2010-09-02 (3 місяця)
AB Seaman: Borçalı. Palchem. и. т. д. - Oil Products Tanker / 2009-05-23 - 2009-11-24 (6 місяців)
Engine Cadet: Front Champion - VLCC / 2008-01-19 - 2008-08-19 (7 місяців)
2nd Officer: Patria - Bulk Carrier / 0010-12-25 - 0026-12-25 (16 років)
2nd Officer: Stride - Container Ship / 0014-08-25 - 0017-09-25 (3 року)
3rd Officer: Express Black Sea - Container Ship / 0001-01-23 - 0008-08-23 (7 років)
2nd Officer: Progress C - Container Ship / 0031-01-26 - 0008-07-26 (22 року)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience