Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Engineer: M.T.VAMSEE - Bunkering Vessel / 2019-12-23 - 2020-08-06 (7 місяців)
4th Engineer: M.V.SHAKER 2 - RO-RO / 2017-08-04 - 2018-07-03 (11 місяців)
Engine Cadet: M.T.VAMSEE - Bunkering Vessel / 2014-06-11 - 2015-04-21 (10 місяців)
AB Seaman: Mv the Zenith - Passenger vessel / 2020-01-18 - 2020-07-23 (6 місяців)
AB Seaman: Mv costa Luminosa - Passenger vessel / 2018-03-21 - 2018-11-20 (8 місяців)
Engine Cadet: Silver Sun - Crude Oil Tanker / 2020-01-26 - 2020-07-17 (6 місяців)
2nd Officer: TB Marina 32 - Tug boat / 2019-11-20 - 2020-07-16 (8 місяців)
Deck Cadet: KM Indah Fajar - General cargo / 2018-01-08 - 2019-01-14 (1 рік)
Master: Spar Corvus - Bulk Carrier / 2019-12-08 - 2020-07-16 (7 місяців)
Master: Spar Vega - Bulk Carrier / 2019-03-14 - 2019-08-08 (5 місяців)
Master: Spar Lynx - Bulk Carrier / 2018-07-21 - 2018-12-24 (5 місяців)
Master: Spar Tourus - Bulk Carrier / 2017-08-18 - 2018-02-26 (6 місяців)
Master: Spar Indus - Bulk Carrier / 2016-11-18 - 2017-04-23 (5 місяців)
3rd Engineer: M.V APJ JAI - Bulk Carrier / 2019-07-30 - 2020-07-01 (11 місяців)
3rd Engineer: M.V APJ JAI - Bulk Carrier / 2018-07-20 - 2019-01-28 (6 місяців)
3rd Engineer: M.V APJ JAI - Bulk Carrier / 2017-04-17 - 2017-11-04 (7 місяців)
Fitter / Welder: MT TRF MARQUETTE - Chemical tanker / 2019-08-05 - 2020-07-01 (11 місяців)
Assistant Cook: Noordam - Cruise Liner / 2020-01-27 - 2020-06-16 (5 місяців)
Assistant Cook: Nieuw Amsterdam - Cruise Liner / 2018-12-21 - 2019-08-20 (8 місяців)
Wiper: MV LADY OF GOOD VOYAGE - RO-RO / 2019-04-17 - 2020-06-15 (1 рік)
Engine Cadet: MV KAMLESH - Bulk Carrier / 2019-12-26 - 2020-05-31 (5 місяців)
El. Engineer: Tangra - General cargo / 2019-09-16 - 2020-05-31 (8 місяців)
Electrician: Chelsea 5 - General cargo / 2018-10-07 - 2019-04-07 (6 місяців)
Electrician: Chelsea 1 - General cargo / 2017-12-09 - 2018-07-10 (7 місяців)
Electrician: Chelsea 6 - General cargo / 2017-03-06 - 2017-09-14 (6 місяців)
Electrician: chelsea 1 - General cargo / 2016-08-29 - 2016-11-13 (2 місяця)
Engine Cadet: MV PRAVIK - Bulk Carrier / 2019-07-15 - 2020-05-30 (10 місяців)
AB Seaman: Leonid Leonov - General cargo / 2019-11-13 - 2020-05-25 (6 місяців)
AB Seaman: Atlantic Orion - Dry Cargo / 2018-03-10 - 2018-07-26 (5 місяців)
AB Seaman: PETR HAMITOV - General cargo / 2017-03-08 - 2017-11-09 (8 місяців)
Stewardess: Regal Princess - Cruise Liner / 2018-01-21 - 2020-05-20 (2 року)
Engine Cadet: Northern Guatd - Container Ship / 2019-11-09 - 2020-05-17 (6 місяців)
OS: Carnival Victory - Passenger vessel / 2019-12-16 - 2020-05-11 (5 місяців)
OS: Carnival Victory - Passenger vessel / 2018-07-20 - 2018-12-13 (5 місяців)
4th Engineer: Akhilles - Bunkering Vessel / 2019-12-07 - 2020-04-27 (5 місяців)
4th Engineer: Magic Star - Chemical tanker / 2017-05-22 - 2017-10-26 (5 місяців)
4th Engineer: Magic Star - Chemical tanker / 2016-05-29 - 2016-12-07 (6 місяців)
2nd Officer: Weichselstern - Oil Products Tanker / 2020-02-08 - 2020-04-20 (2 місяця)
2nd Officer: Weichselstern - Oil Products Tanker / 2019-05-18 - 2019-10-06 (5 місяців)
2nd Officer: Weichselstern - Oil Products Tanker / 2018-09-14 - 2019-01-17 (4 місяця)
2nd Officer: Harbour Progress - Chemical tanker / 2018-01-23 - 2018-05-01 (3 місяця)
2nd Officer: Harbour Progress - Chemical tanker / 2017-06-23 - 2017-10-02 (3 місяця)
Security Staff: Carnival Fascination - Passenger vessel / 2019-10-06 - 2020-04-06 (6 місяців)
Junior officer: Grand Aniva - LPG / LNG / 2019-11-13 - 2020-03-28 (4 місяця)