Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Asali - Bulk Carrier / 2018-05-23 - 2018-09-23 (4 місяця)
Chief Officer: ETNA - Multi-Purpose Vessel / 2011-06-23 - 2011-11-24 (5 місяців)
Chief Officer: EVEREST - Multi-Purpose Vessel / 2010-12-01 - 2011-04-08 (4 місяця)
Electric Cadet: EXPERT-2 - Crane vessel / 2018-06-23 - 2018-09-10 (3 місяця)
Motorman: княжна анастасия - Passenger vessel / 2018-06-27 - 2018-08-30 (2 місяця)
AB Seaman: Kama shipping LLC - Chemical tanker / 2018-06-15 - 2018-08-06 (2 місяця)
Fitter / Welder: River Shiner - Oil Products Tanker / 2017-12-20 - 2018-08-03 (7 місяців)
Fitter / Welder: Bowfin - Oil Products Tanker / 2017-01-22 - 2017-08-08 (7 місяців)
Fitter / Welder: Flagship Willow - Oil Products Tanker / 2015-11-07 - 2016-07-15 (8 місяців)
Fitter / Welder: Brook Trout - Oil Products Tanker / 2015-03-18 - 2015-09-19 (6 місяців)
Fitter / Welder: Conger - Oil Products Tanker / 2014-05-25 - 2014-12-29 (7 місяців)
3rd Officer: Phoenix Beauty - Bulk Carrier / 2018-02-07 - 2018-07-30 (6 місяців)
3rd Officer: Maritime Power - Bulk Carrier / 2017-02-19 - 2017-08-12 (6 місяців)
3rd Officer: Phoenix Beauty - Bulk Carrier / 2016-03-15 - 2016-08-23 (5 місяців)
Wiper : Cherokee - General cargo / 2018-04-09 - 2018-07-28 (4 місяця)
Deck Cadet: MV SANGITA - Bulk Carrier / 2017-06-14 - 2018-07-17 (1 рік)
OS: MK-0630 Пурга - Tug boat / 2018-02-13 - 2018-06-22 (4 місяця)
Trainee Engineer: Jag Arya - Bulk Carrier / 2017-12-19 - 2018-06-18 (6 місяців)
Engine Cadet: Jag Arya - Bulk Carrier / 2017-08-18 - 2017-12-18 (4 місяця)
AB Seaman: VOS area - AHTS / 2018-01-14 - 2018-06-07 (5 місяців)
Shops Salesperson: MSC - Cruise Liner / 2013-06-11 - 2018-05-21 (4 року)
Bartender: Carnival Glory - Cruise Liner / 2011-11-03 - 2012-05-11 (6 місяців)
Chief Officer: Milena - Multi-Purpose Vessel / 2018-01-23 - 2018-05-06 (3 місяця)
Chief Officer: Ivonne K - General cargo / 2017-07-31 - 2017-12-09 (4 місяця)
Fitter / Welder: SEPANO - Dry Cargo / 2017-10-03 - 2018-04-14 (6 місяців)
Fitter / Welder: GREEN GLACIER - Reefer / 2017-03-16 - 2017-09-10 (6 місяців)
AB / Welder: GRIFTBOR - Dry Cargo / 2015-07-20 - 2016-05-11 (10 місяців)
AB / Welder: ODESSA 1 - Dry Cargo / 2014-10-13 - 2015-04-23 (6 місяців)
AB / Welder: PIOTR ZHITNIKOV - Fishing vessel / 2013-04-29 - 2014-04-19 (12 місяців)
Deck Cadet: Orv sagar nidhi - Research vessel / 2017-10-09 - 2018-04-05 (6 місяців)
Deck Cadet: Mv vishva ekta - Bulk Carrier / 2016-12-08 - 2017-06-17 (6 місяців)
Deck Cadet: Mt desh prem - Crude Oil Tanker / 2016-05-01 - 2016-11-02 (6 місяців)
Messman: MV ERIKOUSSA - Bulk Carrier / 2017-08-22 - 2018-04-03 (7 місяців)
Mess Boy: Optima - Container Ship / 2017-09-25 - 2018-03-05 (5 місяців)
OS: Captain Michalis - Tug boat / 2017-12-07 - 2018-02-08 (2 місяця)
3rd Officer: Hyperion Leader - RO-RO / 2017-07-30 - 2018-01-25 (6 місяців)
Deck Cadet: Themis Leader - RO-RO / 2016-04-25 - 2016-09-27 (5 місяців)
Deck Cadet: Promtheus Leader - RO-RO / 2015-07-05 - 2015-12-10 (5 місяців)
Deck Cadet: MSC Korea - Container Ship / 2013-02-18 - 2013-10-16 (8 місяців)