Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Electrical Eng.: Arcturus star - Crude Oil Tanker / 2021-03-03 - 2021-08-08 (5 місяців)
Electrical Eng.: Avrora regul - Crude Oil Tanker / 2020-07-20 - 2020-11-26 (4 місяця)
Electrical Eng.: Suzdal - Crude Oil Tanker / 2020-01-22 - 2020-05-27 (4 місяця)
Electrical Eng.: Volgoneft - 132 - Crude Oil Tanker / 2019-05-30 - 2019-10-14 (4 місяця)
Electrical Eng.: Pal - 3 - Tug boat / 2018-08-10 - 2019-01-24 (5 місяців)
Deck Cadet: M/F GRYF - RO-RO / 2021-07-08 - 2021-08-05 (1 місяць)
Deck Cadet: T/B ZEUS - Tug boat / 2019-07-29 - 2019-08-05 (7 днів)
Deck Cadet: M/S NAWIGATOR XXI - Training Ship / 2019-04-01 - 2019-04-14 (13 днів)
AB / Crane Operator: Elandra willow - Chemical tanker / 2021-02-05 - 2021-07-27 (6 місяців)
3rd Officer: Salacgriva - Chemical tanker / 2020-06-22 - 2020-10-19 (4 місяця)
AB Seaman: MSC Nora - Container Ship / 2021-03-05 - 2021-07-18 (4 місяця)
AB Seaman: Yuriy tarapurov - Multi-Purpose Vessel / 2020-05-23 - 2020-10-05 (4 місяця)
AB Seaman: Nayada - Container Ship / 2019-11-13 - 2020-01-13 (2 місяця)
AB Seaman: DD vigilant - Bulk Carrier / 2017-07-03 - 2018-03-11 (8 місяців)
AB Seaman: Doris - Bulk Carrier / 2016-03-23 - 2016-10-05 (6 місяців)
OS: SSL DELHI - Container Ship / 2020-09-27 - 2021-07-07 (9 місяців)
OS: ssl brahmaputra - Container Ship / 2019-09-25 - 2020-07-17 (10 місяців)
OS: TUFAN - Bulk Carrier / 2020-12-08 - 2021-07-05 (7 місяців)
Painter: MAERSK RUBICON - Container Ship / 2020-12-27 - 2021-06-23 (6 місяців)
ETO: miami pride - Bulk Carrier / 2021-01-08 - 2021-06-17 (5 місяців)
3rd Electrical Engineer: basht - Container Ship / 2020-01-08 - 2020-06-12 (5 місяців)
3rd Electrical Engineer: bavand - Bulk Carrier / 2018-11-29 - 2019-07-10 (7 місяців)
3rd Electrical Engineer: kiazand - Bulk Carrier / 2018-01-02 - 2018-05-13 (4 місяця)
3rd Electrical Engineer: basht - Container Ship / 2017-03-16 - 2017-08-19 (5 місяців)
Master: Cool Girl - Other vessels / 2020-11-27 - 2021-06-13 (7 місяців)
OS: JUDD - Bulk Carrier / 2021-04-10 - 2021-06-10 (2 місяця)
Deck Cadet: HAZAR - General cargo / 2020-09-25 - 2021-03-20 (6 місяців)
Deck Cadet: sormovskiy-122 - General cargo / 2019-12-11 - 2020-06-24 (6 місяців)
Cook: Sea Watch 4 - Research vessel / 2021-04-01 - 2021-06-01 (2 місяця)
AB Seaman: AB 2000 - AHT / 2021-01-11 - 2021-05-25 (4 місяця)
OS: Al Fahidi 1 - RO-RO / 2020-09-16 - 2021-05-21 (8 місяців)
Motorman: Puffin Bulker - Bulk Carrier / 2020-09-28 - 2021-05-12 (7 місяців)
Motorman: FRIO Murmansk - Reefer / 2019-09-11 - 2020-04-12 (7 місяців)
Motorman: Soraksan - Reefer / 2019-03-01 - 2019-06-23 (4 місяця)
Motorman: Kapitan Sucuerbakov - Reefer / 2018-04-13 - 2018-10-15 (6 місяців)
OS: GEM OF ENNORE - Bulk Carrier / 2020-10-05 - 2021-05-05 (7 місяців)
Cook: SHAGAN - Crude Oil Tanker / 2021-02-22 - 2021-04-30 (2 місяця)
Cook: SHAGAN - Crude Oil Tanker / 2020-02-18 - 2020-09-29 (7 місяців)
Cook: AZOV CONFIDENCE - General cargo / 2019-04-12 - 2019-10-11 (6 місяців)
Cook: Nevado-33 - General cargo / 2018-07-27 - 2018-12-28 (5 місяців)
OS: Majestic - Container Ship / 2020-09-29 - 2021-04-29 (7 місяців)
OS: Msc Angela - Container Ship / 2018-05-09 - 2019-02-16 (9 місяців)
Master: Chiquita Dream - Container Ship / 2021-03-08 - 2021-04-25 (2 місяця)
Master: Andes - Container Ship / 2020-07-21 - 2020-11-12 (4 місяця)
Master: Arica - Container Ship / 2019-09-29 - 2020-03-10 (5 місяців)
Master: Harrier Hunter - Container Ship / 2019-01-13 - 2019-05-20 (4 місяця)
Wiper: KAPITAN BELOUSOV - Icebreaker / 2021-02-17 - 2021-04-18 (2 місяця)
Engine Cadet: KAREWOOD PRIDE - General cargo / 2019-07-04 - 2019-10-15 (3 місяця)
Motorman: ALBY LIBERTY - Bulk Carrier / 2020-09-25 - 2021-04-05 (6 місяців)
Motorman: ALBY Happy - Bulk Carrier / 2020-04-30 - 2020-07-16 (3 місяця)