Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
4th Engineer: AVUNDA REEFER - Reefer / 2016-01-11 - 2016-10-08 (9 місяців)
AB Seaman: m/м susanna1 - General cargo / 2016-03-28 - 2016-08-31 (5 місяців)
AB Seaman: m/м susanna1 - General cargo / 2015-03-23 - 2015-09-30 (6 місяців)
Wiper: Т/Х Родник - Oil Products Tanker / 2016-05-05 - 2016-08-04 (3 місяця)
Fitter / Welder: Nordic Discovery - Crude Oil Tanker / 2016-04-12 - 2016-07-05 (3 місяця)
Fitter / Welder: Yacht Express - Heavy lift vessel / 2015-07-12 - 2015-11-12 (4 місяця)
Fitter / Welder: Yacht Express - Heavy lift vessel / 2014-10-06 - 2015-05-12 (7 місяців)
Fitter / Welder: Super Servant 4 - Heavy lift vessel / 2014-04-13 - 2014-09-04 (5 місяців)
Electrician: Анатолий Пономарев - Fishing vessel / 2015-05-15 - 2016-06-06 (1 рік)
OS: Khadzhibey - Passenger vessel / 2016-03-24 - 2016-05-30 (2 місяця)
Electrician: ARA - General cargo / 2016-05-11 - 2016-05-20 (9 днів)
Electrician: ARA - General cargo / 2016-04-11 - 2016-05-20 (1 місяць)
Motorman: Moguchiy - Container Ship / 2015-09-21 - 2016-03-21 (6 місяців)
Motorman: PARAMOUNT HATTERAS - Oil Products Tanker / 2015-05-09 - 2015-09-15 (4 місяця)
ETO: руур - Fishing vessel / 2015-12-10 - 2015-12-25 (15 днів)
Motorman-electrician: dfg - Cable laying vessel / 2015-11-01 - 2015-11-12 (11 днів)
Motorman: Tatarbunary - Dry Cargo / 2015-10-19 - 2015-12-21 (2 місяця)
Wiper: MV TAMILNADU - Bulk Carrier / 2015-04-23 - 2015-12-20 (8 місяців)
Wiper: MV NICOBAR - Passenger vessel / 2013-12-04 - 2014-08-21 (9 місяців)
Trainee Wiper: MV NICOBAR - Passenger vessel / 2013-04-19 - 2013-06-28 (2 місяця)
Trainee Wiper: MT RN TAGORE - Oil Products Tanker / 2012-02-11 - 2012-07-11 (5 місяців)
Deck Cadet: m/v Sirius - Bulk Carrier / 2015-02-15 - 2015-12-15 (10 місяців)
2nd Engineer: Harbour Feature - Chemical tanker / 2015-05-14 - 2015-09-14 (4 місяця)
2nd Engineer: harbour fountain - Chemical tanker / 2014-11-05 - 2015-02-28 (4 місяця)
2nd Engineer: besiktas gh - LPG / LNG / 2013-12-01 - 2014-03-20 (4 місяця)
1st Engineer: syn acrab - LPG / LNG / 2013-09-12 - 2013-11-12 (2 місяця)
1st Engineer: syn acrab - LPG / LNG / 2013-03-17 - 2013-06-23 (3 місяця)
Electrician: POPRAD - General cargo / 2014-08-08 - 2017-12-06 (3 року)
Electrician: MJORA - General cargo / 2015-02-10 - 2015-07-23 (5 місяців)
3rd Officer: Cape Melville - Container Ship / 2015-02-28 - 2015-06-29 (4 місяця)
Stewardess: no - Passenger vessel / 2015-01-29 - 2015-05-29 (4 місяця)
Oiler: My v/Adm owusu ansah - Tug boat / 2015-01-02 - 2015-04-07 (3 місяця)
2nd Officer: SINOKOR SUNRISE - Bulk Carrier / 2014-08-15 - 2015-02-27 (6 місяців)
2nd Officer: KALYPSO - Bulk Carrier / 2013-12-24 - 2014-03-19 (3 місяця)
3rd Officer: KALYPSO - Bulk Carrier / 2012-08-24 - 2013-06-07 (9 місяців)
Deck Cadet: HYUNDAI FEDERAL - Container Ship / 2009-09-11 - 2010-01-23 (4 місяця)
Motorman: Golf Lion TO TOGO - General cargo / 2014-09-13 - 2015-01-15 (4 місяця)
Motorman: TUR - Tug boat / 2013-09-14 - 2013-12-16 (3 місяця)
Stewardess: Golden Iris - Cruise Liner / 2014-04-04 - 2014-10-19 (6 місяців)