Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: OMSKIY 117 - General cargo / 2019-05-02 - 2019-08-30 (4 місяця)
Chief Officer: RZK Constanta - General cargo / 2018-06-16 - 2019-07-23 (1 рік)
Chief Officer: Sabetta - General cargo / 2016-05-25 - 2018-02-22 (1 рік)
Chief Officer: Sea Endurance - Multi-Purpose Vessel / 2015-01-19 - 2015-06-07 (5 місяців)
Chief Cook: EXE OTER - General cargo / 2019-01-30 - 2019-07-20 (6 місяців)
Chief Cook: MORAZ - General cargo / 2018-01-29 - 2018-08-21 (7 місяців)
Chief Cook: EXE OTER - General cargo / 2017-04-30 - 2017-11-26 (7 місяців)
Chief Cook: Seven Star - General cargo / 2016-12-13 - 2017-04-14 (4 місяця)
Cook: Pinta - Coaster / 2018-12-17 - 2019-06-11 (6 місяців)
Deck Cadet: Galeón Andalucía - Training Ship / 2019-03-14 - 2019-06-05 (3 місяця)
OS: Alion - Container Ship / 2018-10-03 - 2019-05-09 (7 місяців)
Trainee Engineer: Kuwait ana - Bulk Carrier / 2018-10-13 - 2019-04-18 (6 місяців)
2nd Officer: Saxym - Dry Cargo / 2018-10-20 - 2019-04-17 (6 місяців)
2nd Officer: Saxym - Dry Cargo / 2017-08-15 - 2018-02-01 (6 місяців)
2nd Officer: Kazahk - General cargo / 2015-12-23 - 2016-04-08 (4 місяця)
2nd Officer: Meg - General cargo / 2014-05-08 - 2014-10-15 (5 місяців)
2nd Officer: Keret - General cargo / 2013-08-26 - 2014-01-01 (4 місяця)
Deck Cadet: M.T Gulf Glow III - Oil Products Tanker / 2018-08-18 - 2019-04-10 (8 місяців)
Deck Cadet: M.T Rising Sun - Oil Products Tanker / 2015-12-29 - 2016-10-24 (10 місяців)
OS: Sergey Terskov - Oil Products Tanker / 2018-10-21 - 2019-03-24 (5 місяців)
OS: Ohta - Oil Products Tanker / 2018-04-02 - 2018-08-13 (4 місяця)
Master: West Scent - Container Ship / 2018-08-15 - 2019-03-20 (7 місяців)
Master: BMS Virgo - Container Ship / 2016-08-01 - 2017-01-19 (6 місяців)
Master: Energizer - Container Ship / 2015-02-02 - 2015-06-18 (5 місяців)
Engine Cadet: Eendracht - Sailing Vessel / 2019-02-19 - 2019-03-19 (1 місяць)
2nd Officer: Minerva Eleftheria - Crude Oil Tanker / 2018-07-30 - 2019-03-15 (7 місяців)
2nd Officer: Minerva Joanna - Oil Products Tanker / 2017-09-03 - 2018-01-25 (5 місяців)
2nd Officer: Minerva Helen - Oil Products Tanker / 2016-08-06 - 2017-02-07 (6 місяців)
3rd Officer: GAZ FRATERNITY - LPG / LNG / 2015-08-28 - 2016-03-15 (7 місяців)
3rd Officer: Baltic Swift - Oil Products Tanker / 2013-12-08 - 2014-04-27 (5 місяців)
El. Engineer: M.v tag 7 - AHTS / 2018-09-04 - 2019-02-07 (5 місяців)
El. Eng. Assistant: M.v Tag 9 - AHTS / 2018-08-23 - 2018-09-03 (11 днів)
Wiper: Lady of consolation - General cargo / 2018-02-05 - 2019-02-06 (1 рік)
Deck Cadet: Os yousr - General cargo / 2018-09-17 - 2019-01-12 (4 місяця)
Engine Cadet: LCT Maria Luisa 3144 - Other vessels / 2017-12-01 - 2018-12-04 (1 рік)
2nd Officer: Captain John NP - LPG / LNG / 2018-07-26 - 2018-12-03 (4 місяця)
2nd Officer: Constitution - LPG / LNG / 2017-10-11 - 2018-02-23 (4 місяця)
3rd Officer: Captain Markos NL - LPG / LNG / 2017-03-18 - 2017-07-28 (4 місяця)
Deck Cadet: Delta captain - Crude Oil Tanker / 2018-03-23 - 2018-11-24 (8 місяців)
Boatswain: Capitan Corchin - General cargo / 2018-07-20 - 2018-11-20 (4 місяця)
AB / Welder: Capitan Corchin - General cargo / 2018-03-08 - 2018-07-20 (4 місяця)