Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: "Synergy 1" - Oil Products Tanker / 2017-08-18 - 2017-11-18 (3 місяця)
Deck Cadet: Nadezhda - Sailing Vessel / 2016-10-28 - 2016-11-26 (1 місяць)
Deck Cadet: "Brothers-4" - Oil Products Tanker / 2016-05-04 - 2016-07-05 (2 місяця)
Master: Prima Dora - Heavy lift vessel / 2017-06-13 - 2017-11-13 (5 місяців)
Master: Pantanal - Heavy lift vessel / 2016-09-19 - 2017-01-12 (4 місяця)
Master: Pantanal - Heavy lift vessel / 2015-12-14 - 2016-05-03 (5 місяців)
Master: Palabora - Heavy lift vessel / 2015-04-16 - 2015-08-30 (4 місяця)
Master: Palmerton - Heavy lift vessel / 2014-10-11 - 2015-02-18 (4 місяця)
Staff Chief Engineer: Ggs - High Speed Craft / 2017-09-15 - 2017-09-29 (14 днів)
Motorman: Sofia - Tug boat / 2015-08-30 - 2015-10-30 (2 місяця)
Motorman: Zvenigorod - Tug boat / 2014-05-01 - 2014-12-01 (7 місяців)
Engine Cadet: ASL Anmber - AHT / 2017-04-06 - 2017-09-05 (5 місяців)
Engine Cadet: M.V. Rodella - General cargo / 2016-03-27 - 2016-11-17 (8 місяців)
Engine Cadet: KAPITAN GISICH - Tug boat / 2017-06-01 - 2017-08-31 (3 місяця)
Motorman: Sea bell-12 - Fishing vessel / 2016-06-01 - 2016-08-31 (3 місяця)
Engine Cadet: VOLODYA DUBININ - Tug boat / 2014-05-30 - 2014-07-31 (2 місяця)
OS: Black Eagle - Dry Cargo / 2016-03-17 - 2017-08-17 (1 рік)
Oiler: "Pacific Future" - General cargo / 2017-02-07 - 2017-08-10 (6 місяців)
Motorman: "Victoria May" - Bulk Carrier / 2016-06-23 - 2016-12-29 (6 місяців)
Engine Cadet: Horizon Thetis - Oil Products Tanker / 2016-12-21 - 2017-07-18 (7 місяців)
Engine Cadet: Horizon Thetis - Oil Products Tanker / 2015-12-22 - 2016-06-24 (6 місяців)
OS: Solikamsk - General cargo / 2016-12-19 - 2017-06-25 (6 місяців)
OS: Solikamsk - General cargo / 2015-08-10 - 2015-12-20 (4 місяця)
Engine Cadet: m/v AMOENITAS - Heavy lift vessel / 2016-12-03 - 2017-06-07 (6 місяців)
Electrician: omskiy117 - Bulk Carrier / 2016-12-23 - 2017-05-25 (5 місяців)
AB Seaman: aleksandr zhytnyk - Container Ship / 2017-03-04 - 2017-05-11 (2 місяця)
Trainee Engineer: MV Onyx Ace - RO-RO / 2016-09-16 - 2017-05-01 (7 місяців)
Engine Cadet: M. V. MOL MAJESTY - Container Ship / 2016-02-02 - 2016-05-14 (3 місяця)
Engine Cadet: m/v Komsomolsk - Tug boat / 2016-12-19 - 2017-03-19 (3 місяця)
Motorman: m/v Wolin - RO-RO / 2016-02-24 - 2016-09-28 (7 місяців)
AB Seaman: m/v Ritza - General cargo / 2016-05-09 - 2016-12-26 (8 місяців)
OS: T/B Salus - Tug boat / 2015-05-20 - 2015-08-20 (3 місяця)
OS: T/B Salus - Tug boat / 2014-06-19 - 2015-04-19 (10 місяців)
Cook: Palladiy - General cargo / 2016-08-14 - 2016-12-23 (4 місяця)
Cook: Donbate - General cargo / 2015-10-05 - 2016-03-23 (6 місяців)
Cook: Donbate - General cargo / 2014-11-20 - 2015-04-24 (5 місяців)
Motorman: Elbella - Container Ship / 2016-04-15 - 2016-12-21 (8 місяців)
Fitter / Welder: Elbella - Container Ship / 2016-04-15 - 2016-12-21 (8 місяців)
3rd Engineer: BBC Germany - Multi-Purpose Vessel / 2016-04-29 - 2016-08-31 (4 місяця)
3rd Engineer: BBC Germany - Multi-Purpose Vessel / 2015-08-19 - 2015-12-28 (4 місяця)
3rd Engineer: Peter Ronna - Multi-Purpose Vessel / 2014-11-26 - 2015-04-18 (5 місяців)
Motorman: Cimbris - Multi-Purpose Vessel / 2013-12-19 - 2014-07-22 (7 місяців)
Engine Cadet: Fehn Sirius - General cargo / 2012-03-21 - 2012-10-02 (6 місяців)