Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: CAPE VENI - Bulk Carrier / 2021-04-12 - 2021-11-04 (7 місяців)
AB Seaman: MICHELLE 1 - Bulk Carrier / 2020-07-15 - 2021-02-19 (7 місяців)
AB Seaman: SVETLANA - Container Ship / 2019-05-29 - 2020-03-29 (10 місяців)
OS: LADA 2005 - General cargo / 2018-08-26 - 2019-01-26 (5 місяців)
OS: ANNA 2005 - General cargo / 2017-10-18 - 2018-06-06 (8 місяців)
3rd Engineer: Portsaid - Tug boat / 2020-10-01 - 2021-11-01 (1 рік)
Engine Cadet: Maersk Ahram - Container Ship / 2017-08-14 - 2018-02-05 (6 місяців)
AB Seaman: Eurobrave - Crude Oil Tanker / 2020-10-25 - 2021-10-14 (12 місяців)
AB Seaman: M.V.PROPEL GLORY - Bulk Carrier / 2021-07-14 - 2021-10-10 (3 місяця)
AB Seaman: M.V.ECO DESTINY - Bulk Carrier / 2020-01-28 - 2020-11-14 (10 місяців)
AB Seaman: MT Bora - Oil Products Tanker / 2021-04-10 - 2021-10-09 (6 місяців)
Trainee OS: no experience - Chemical tanker / 2021-10-05 - 2021-10-05 (0 днів)
Engine Cadet: МИР - Bulk Carrier / 2020-05-01 - 2021-10-01 (1 рік)
Cook: Sormovskiy - 122 - General cargo / 2021-07-21 - 2021-09-30 (2 місяця)
Deck Cadet: STS "MIR" - Training Ship / 2021-08-16 - 2021-09-27 (1 місяць)
Deck Cadet: STS "MIR" - Sailing Vessel / 2021-07-06 - 2021-07-24 (1 місяць)
Engine Cadet: west ocean12 - General cargo / 2019-08-09 - 2021-09-22 (2 року)
Wiper: Eleen Sofia - Bulk Carrier / 2021-04-09 - 2021-09-22 (5 місяців)
Deck Cadet: tan binh 236 - Bulk Carrier / 2020-12-05 - 2021-09-17 (9 місяців)
Cook: Msc Caterina - Container Ship / 2021-03-01 - 2021-09-15 (6 місяців)
AB / Motorman: Волго-Дон 205 - Dry Cargo / 2021-07-08 - 2021-09-12 (2 місяця)
Deck Cadet: STS Nadezhda - Sailing Vessel / 2021-06-29 - 2021-09-05 (2 місяця)
Medical Officer: apprentice abc - Accommodation barge / 2021-09-01 - 2021-09-02 (1 день)
OS: MT DESH SHANTI - Crude Oil Tanker / 2020-12-06 - 2021-09-02 (9 місяців)
OS: MT caspia - Chemical tanker / 2019-05-10 - 2020-07-13 (1 рік)
Deck Cadet: TVS "Druzhba" - Training Ship / 2021-08-02 - 2021-08-28 (1 місяць)
2nd Engineer: ARIONAS - Chemical tanker / 2021-01-20 - 2021-08-11 (7 місяців)
2nd Engineer: AKTORAS - Chemical tanker / 2020-04-30 - 2020-10-02 (5 місяців)
2nd Engineer: ALTEREGO II - Crude Oil Tanker / 2019-08-07 - 2020-01-09 (5 місяців)
2nd Engineer: ALTEREGO II - Crude Oil Tanker / 2018-10-10 - 2019-03-23 (5 місяців)
2nd Engineer: ATHLOS - Chemical tanker / 2017-12-12 - 2018-06-18 (6 місяців)
Deck Cadet: TSV "Druzhba" - Sailing Vessel / 2021-07-12 - 2021-08-08 (1 місяць)