Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
ETO: Polar Spirit - LPG / LNG / 2020-06-27 - 2020-10-07 (3 місяця)
ETO: Torben Spirit - LPG / LNG / 2019-12-02 - 2020-02-28 (3 місяця)
ETO: Creole Spirit - LPG / LNG / 2019-04-05 - 2019-07-10 (3 місяця)
ETO: Creole Spirit - LPG / LNG / 2018-10-15 - 2019-01-26 (3 місяця)
ETO: Creole Spirit - LPG / LNG / 2018-02-25 - 2018-07-12 (5 місяців)
Engine Cadet: Hajibey - Passenger vessel / 2020-05-19 - 2020-09-30 (4 місяця)
Engine Cadet: Hajibey - Passenger vessel / 2019-07-03 - 2019-08-31 (2 місяця)
Engine Cadet: MT THERESA ARIES - Chemical tanker / 2019-12-09 - 2020-09-17 (9 місяців)
Messman: MV Shin Yahagi Maru - Bulk Carrier / 2019-09-01 - 2020-09-01 (1 рік)
Engine Cadet: LCT Golden Cresent - Bulk Carrier / 2015-07-07 - 2016-07-09 (1 рік)
Oiler: Mv Moraz - General cargo / 2019-11-07 - 2020-08-31 (10 місяців)
Oiler: Os Youst - General cargo / 2018-09-17 - 2019-01-14 (4 місяця)
Deck Cadet: TSV "Druzhba" - Sailing Vessel / 2020-08-03 - 2020-08-30 (1 місяць)
Deck Cadet: TSV "Druzhba" - Sailing Vessel / 2020-08-03 - 2020-08-30 (1 місяць)
Engine Cadet: Bulat - Tug boat / 2020-06-01 - 2020-08-25 (3 місяця)
Engine Cadet: Patriot - Tug boat / 2019-08-20 - 2019-09-02 (13 днів)
Engine Cadet: Druzhba - Passenger vessel / 2019-06-10 - 2019-07-07 (1 місяць)
Deck Cadet: Ns Iona - Platform Supply vessel / 2019-07-15 - 2020-08-15 (1 рік)
1st Engineer: MV Majestic - Ferry / 2019-08-20 - 2020-08-15 (12 місяців)
Deck Cadet: Nadezda - Sailing Vessel / 2020-06-17 - 2020-08-03 (2 місяця)
Master: CFS Paceno - Container Ship / 2019-11-19 - 2020-08-02 (8 місяців)
Master: CFS Paceno - Container Ship / 2019-01-18 - 2019-06-12 (5 місяців)
Master: CFS Paceno - Container Ship / 2018-06-13 - 2018-10-23 (4 місяця)
Master: CFS Paceno - Container Ship / 2017-10-05 - 2018-02-17 (4 місяця)
Motorman: COTE D'IVOIRIAN STAR - Reefer / 2020-02-05 - 2020-07-30 (6 місяців)
Motorman: COTE D'IVOIRIAN STAR - Reefer / 2019-02-16 - 2019-09-17 (7 місяців)
2nd Officer: M/t aegean II - Oil Products Tanker / 2019-09-12 - 2020-07-30 (11 місяців)
OS: Volga-Don - Dry Cargo / 2020-05-15 - 2020-07-15 (2 місяця)
Chief Engineer: TD TOKYO - Bulk Carrier / 2019-12-05 - 2020-07-12 (7 місяців)
Chief Engineer: TAMAR - Bulk Carrier / 2019-01-25 - 2019-06-21 (5 місяців)
Chief Engineer: TAMAR - Bulk Carrier / 2018-04-26 - 2018-09-18 (5 місяців)
Chief Engineer: TAMAR - Bulk Carrier / 2017-07-17 - 2018-01-07 (6 місяців)
Chief Engineer: TAMAR - Bulk Carrier / 2016-07-12 - 2017-03-01 (8 місяців)
Deck Cadet: NORWEGIAN JOY - Cruise Liner / 2019-11-08 - 2020-07-04 (8 місяців)
2nd Officer: Kythnos Voyager - Bulk Carrier / 2019-11-12 - 2020-06-23 (7 місяців)
2nd Officer: Andean - Bulk Carrier / 2018-12-08 - 2019-06-29 (7 місяців)
2nd Officer: Orient Traget - Bulk Carrier / 2017-12-27 - 2018-04-30 (4 місяця)
2nd Officer: Orient Strength - Bulk Carrier / 2017-05-03 - 2017-09-24 (5 місяців)
2nd Officer: Orient Tiger - Bulk Carrier / 2016-06-21 - 2016-11-19 (5 місяців)
Deck Cadet: T S Chanakya - Crude Oil Tanker / 2017-07-26 - 2020-06-20 (2 року)
2nd Cook: Ruby Princess - Passenger vessel / 2019-08-31 - 2020-06-11 (9 місяців)