Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: TIINA TOO - Chemical tanker / 2018-05-02 - 2018-07-31 (3 місяця)
OS: БУРГАС - Tug boat / 2018-05-23 - 2018-07-23 (2 місяця)
Cook: Sepano - Dry Cargo / 2018-01-07 - 2018-07-17 (6 місяців)
OS: VSG DREAM - General cargo / 2017-05-10 - 2018-06-28 (1 рік)
Wiper : M/v victoria may - Bulk Carrier / 2018-01-11 - 2018-06-27 (6 місяців)
Wiper : m/v Mirela - Bulk Carrier / 2016-11-23 - 2017-07-29 (8 місяців)
Engine Cadet: Junior - Tug boat / 2016-08-10 - 2016-10-13 (2 місяця)
Engine Cadet: Brigadir Kovyza - Crane vessel / 2015-06-08 - 2015-09-08 (3 місяця)
Fitter / Welder: Araya - Bulk Carrier / 2017-09-10 - 2018-06-15 (9 місяців)
Motorman: Radion Oslyabya - General cargo / 2016-08-21 - 2016-09-28 (1 місяць)
Motorman: PANAGIA KANALA - Bulk Carrier / 2018-03-29 - 2018-05-20 (2 місяця)
Deck Cadet: SCI MUMBAI (Industrial Visit) - Container Ship / 2018-04-12 - 2018-04-12 (0 днів)
AB Seaman: Rowangarth - Tug boat / 2013-06-11 - 2018-04-02 (4 року)
AB Seaman: т/x "СЛВ"-наливне, Одеса - Tug boat / 2018-01-03 - 2018-03-05 (2 місяця)
Electrician: Ливерпуль - Dry Cargo / 2017-12-26 - 2018-02-01 (1 місяць)
Chief Engineer: MSC Atlantic - Container Ship / 2017-09-17 - 2018-01-31 (4 місяця)
Motorman: Gilda - General cargo / 2017-05-17 - 2017-12-23 (7 місяців)
Electrician: Little Seyma - General cargo / 2017-06-23 - 2017-12-23 (6 місяців)
Electrician: Pavel Grabovskiy - Dry Cargo / 2015-09-18 - 2016-06-04 (9 місяців)
Electrician: Aleksandriya - Tug boat / 2008-02-08 - 2009-02-16 (1 рік)
Boatswain: Cidade de Caraguatatuba MV-27 - FPSO / 2015-12-26 - 2017-12-16 (1 рік)
Boatswain: Power D - Crude Oil Tanker / 2015-02-19 - 2015-07-09 (5 місяців)
Boatswain: Orchid - Crude Oil Tanker / 2014-05-15 - 2014-10-10 (5 місяців)
OS: Malburg - Oil Products Tanker / 2017-07-18 - 2017-11-29 (4 місяця)
OS: Miranda - Oil Products Tanker / 2016-03-20 - 2016-08-12 (5 місяців)
Motorman: Tatarbunary - Dry Cargo / 2017-08-23 - 2017-11-20 (3 місяця)
Motorman: Tatarbunary - Dry Cargo / 2017-08-23 - 2017-11-20 (3 місяця)
Motorman-electrician: Xazer-2 - Oil Products Tanker / 2017-09-15 - 2017-11-16 (2 місяця)
OS: m/v "Goldeneye" - Bulk Carrier / 2017-02-25 - 2017-10-29 (8 місяців)
OS: m/v "Bittern" - Bulk Carrier / 2015-08-04 - 2016-04-17 (8 місяців)
OS: m/v "Falkon" - Bulk Carrier / 2014-05-21 - 2015-01-10 (8 місяців)
2nd Engineer: RN MGELLAN - Chemical tanker / 2017-08-01 - 2017-10-01 (2 місяця)
3rd Engineer: NATALY - VLCC / 2017-01-20 - 2017-04-01 (2 місяця)
2nd Engineer: VLADIMIR IGNATYUK - Icebreaker / 2016-10-31 - 2016-11-18 (1 місяць)
2nd Engineer: IVAN PAPANIN - RO-RO / 2016-04-27 - 2016-08-25 (4 місяця)
2nd Engineer: IVAN PAPANIN - RO-RO / 2015-06-28 - 2015-10-15 (4 місяця)