Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Yunyi baltiets - Other vessels / 2020-09-10 - 2021-06-10 (9 місяців)
AB / Motorman: MK-0356 Рыбак - Fishing vessel / 2021-04-25 - 2021-06-06 (1 місяць)
3rd Engineer: NAAMA - Chemical tanker / 2020-12-13 - 2021-05-30 (6 місяців)
Fitter / Welder: OCEAN SPIRIT - Chemical tanker / 2020-02-13 - 2020-09-19 (7 місяців)
Fitter / Welder: OCEAN VENTURE - Chemical tanker / 2019-04-19 - 2019-10-08 (6 місяців)
Fitter / Welder: STENAWECO VENTURE - Chemical tanker / 2019-02-09 - 2019-04-18 (2 місяця)
Fitter / Welder: GEMA - Crude Oil Tanker / 2018-10-25 - 2019-01-09 (2 місяця)
OS: Ekdant - Platform Supply vessel / 2021-05-01 - 2021-05-24 (1 місяць)
OS: Bajrang - Platform Supply vessel / 2019-09-11 - 2021-04-30 (1 рік)
Master: CS Jenna - Bulk Carrier / 2021-02-17 - 2021-05-22 (3 місяця)
Master: Vika - Bulk Carrier / 2020-03-05 - 2020-09-09 (6 місяців)
Master: Victoriya - Bulk Carrier / 2019-05-06 - 2019-10-12 (5 місяців)
Master: Eurika - Container Ship / 2018-08-01 - 2019-01-05 (5 місяців)
Master: Grace - Bulk Carrier / 2018-01-07 - 2018-05-30 (5 місяців)
Deck Cadet: Mazovia - Passenger vessel / 2020-09-29 - 2021-05-22 (8 місяців)
Messman: Chiquita dreams - Container Ship / 2020-11-10 - 2021-05-19 (6 місяців)
Deck Cadet: Mustai Karim - Floating Hotel / 2021-04-30 - 2021-05-10 (10 днів)
Engine Cadet: Yellow - Bulk Carrier / 2021-05-06 - 2021-05-06 (0 днів)
OS: Севастополь - Floating Hotel / 2021-03-03 - 2021-05-05 (2 місяця)
4th Engineer: Crystal Asia - Reefer / 2021-01-21 - 2021-05-03 (3 місяця)
Trainee Engineer: Crystal Africa - Reefer / 2019-08-28 - 2020-01-14 (5 місяців)
Trainee Engineer: Борис Бутома - Oil Products Tanker / 2018-06-21 - 2018-09-09 (3 місяця)
Trainee Engineer: Борис Бутома - Oil Products Tanker / 2017-01-30 - 2017-03-26 (2 місяця)
Chief Engineer: Viscaria - Chemical tanker / 2021-01-29 - 2021-04-29 (3 місяця)
Chief Engineer: Viscaria - Chemical tanker / 2020-05-19 - 2020-11-14 (6 місяців)
Chief Engineer: Viscaria - Chemical tanker / 2019-10-09 - 2019-12-31 (3 місяця)
Chief Engineer: Viscaria - Chemical tanker / 2019-04-14 - 2019-07-13 (3 місяця)
Chief Engineer: Viscaria - Chemical tanker / 2018-10-29 - 2019-02-18 (4 місяця)
OS: SEA PARTNER ( Sea Line) - RO-RO / 2018-05-26 - 2021-04-27 (2 року)
OS: SEA PARTNER (Stena Sea Line) - RO-RO / 2013-04-30 - 2018-04-27 (4 року)
Engineer: ORIENT GLORY - Bulk Carrier / 2019-10-01 - 2021-04-22 (1 рік)
Trainee Engineer: MV HARBOUR ZENITH - Container Ship / 2017-07-18 - 2018-02-10 (7 місяців)
OS: Atlantic North - Container Ship / 2020-10-13 - 2021-04-12 (6 місяців)
Deck Cadet: M.N Eregli - Dry Cargo / 2020-08-05 - 2021-04-10 (8 місяців)
AB Seaman: Ehram Xaliqov - Platform Supply vessel / 2018-02-07 - 2019-09-10 (1 рік)
2nd Officer: Johanna G - Bulk Carrier / 2021-02-05 - 2021-04-07 (2 місяця)
2nd Officer: Helena G - Bulk Carrier / 2019-10-06 - 2020-05-30 (8 місяців)
2nd Officer: Maria G - Bulk Carrier / 2018-12-19 - 2019-05-14 (5 місяців)
2nd Officer: Vigorous - Bulk Carrier / 2017-06-03 - 2017-11-22 (6 місяців)
3rd Officer: Vigorous - Bulk Carrier / 2017-04-07 - 2017-06-02 (2 місяця)
Chief Engineer: Sapsan - Chemical tanker / 2016-03-14 - 2021-03-13 (4 року)
OS: MV SEAMEC GALLANT - Bulk Carrier / 2020-06-12 - 2021-03-07 (9 місяців)
OS: MV GOLAFRUZ - Bulk Carrier / 2019-07-03 - 2020-03-10 (8 місяців)
Deck Cadet: TTV Belokamenka - Training Ship / 2021-02-16 - 2021-03-02 (14 днів)