Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: NIZAR - General cargo / 2015-11-20 - 2016-05-12 (6 місяців)
Motorman: Alamak - Tug boat / 2014-06-02 - 2014-08-01 (2 місяця)
3rd Engineer: AGILE - Pipe laying vessel / 2016-03-22 - 2016-05-03 (1 місяць)
3rd Engineer: AGILE - Pipe laying vessel / 2015-09-15 - 2015-11-17 (2 місяця)
3rd Engineer: Agile - Pipe laying vessel / 2015-05-26 - 2015-07-21 (2 місяця)
3rd Engineer: Agile - Pipe laying vessel / 2015-01-27 - 2015-03-24 (2 місяця)
Motorman: Agile - Pipe laying vessel / 2014-10-21 - 2014-12-04 (1 місяць)
3rd Engineer: Baltic Hollyhock - Reefer / 2015-12-01 - 2016-03-10 (3 місяця)
3rd Engineer: Baltic Stream - Reefer / 2015-03-14 - 2015-07-16 (4 місяця)
3rd Engineer: Baltic Stream - Reefer / 2014-07-29 - 2014-11-13 (3 місяця)
3rd Engineer: Baltic Stream - Reefer / 2013-10-28 - 2014-03-20 (5 місяців)
3rd Engineer: Baltic Stream - Reefer / 2013-04-06 - 2013-08-21 (4 місяця)
ETO: m/t Alpine Duke - Chemical tanker / 2015-10-28 - 2016-03-10 (4 місяця)
ETO: m/t Northern ocean - Oil Products Tanker / 2013-07-11 - 2014-01-26 (6 місяців)
ETO: Birlik-1 - Passenger vessel / 2012-01-09 - 2012-10-08 (9 місяців)
ETO: Birlik -1 - Passenger vessel / 2011-04-10 - 2011-11-06 (7 місяців)
ETO: Birlik -1 - Passenger vessel / 2010-04-03 - 2010-12-18 (8 місяців)
Chief Officer: Simone - VLCC / 2015-12-03 - 2016-02-29 (3 місяця)
Chief Officer: Felicity - Crude Oil Tanker / 2015-03-13 - 2015-07-25 (4 місяця)
Chief Officer: Neptun - VLCC / 2014-09-23 - 2015-01-05 (3 місяця)
Chief Officer: Nectar - VLCC / 2014-07-03 - 2014-07-28 (1 місяць)
Chief Officer: Maersk Nectar - VLCC / 2014-05-10 - 2014-07-02 (2 місяця)
Electronic Technician: Saipem 12000 - Drilling platform / 2011-06-16 - 2016-02-16 (4 року)
Electronic Technician: The Explorer - Mining Vessel / 2011-01-01 - 2011-02-25 (2 місяця)
Electronic Technician: The Explorer - Mining Vessel / 2010-06-10 - 2010-07-30 (2 місяця)
Electronic Technician: Kovambo - Mining Vessel / 2006-10-17 - 2009-02-19 (2 року)
Master: Zakher Supplier - AHTS / 2015-12-21 - 2016-02-15 (2 місяця)
Master: Zakher Delmon - AHTS / 2015-07-17 - 2015-10-20 (3 місяця)
Master: VM Legend - AHTS / 2015-02-15 - 2015-04-22 (2 місяця)
Master: VM Pride - AHTS / 2014-12-06 - 2015-02-15 (2 місяця)
Master: VM Leader - AHTS / 2014-09-21 - 2014-11-21 (2 місяця)
2nd Engineer: Viktor Taratin - Dry Cargo / 2015-08-04 - 2015-12-23 (5 місяців)
2nd Engineer: Viktor Taratin - Dry Cargo / 2014-10-01 - 2015-02-24 (5 місяців)
3rd Engineer: Kapitan Permyakov - Oil Products Tanker / 2014-02-01 - 2014-05-26 (4 місяця)
2nd Engineer: Volga 4009 - Dry Cargo / 2013-05-31 - 2013-09-15 (3 місяця)
2nd Engineer: Aleksandr Shotman - Dry Cargo / 2013-02-07 - 2013-04-09 (2 місяця)
Fitter / Welder: CAP BRETON - Container Ship / 2015-05-07 - 2015-12-03 (7 місяців)
Fitter / Welder: MARENO - Container Ship / 2014-09-19 - 2015-02-27 (5 місяців)
Fitter / Welder: KALINA - Container Ship / 2014-06-20 - 2014-09-17 (3 місяця)
Fitter / Welder: montana - Container Ship / 2013-12-18 - 2014-03-26 (3 місяця)
Fitter / Welder: MERIAN - Container Ship / 2012-12-02 - 2013-06-08 (6 місяців)
2nd Officer: BEAM - Reefer / 2015-07-01 - 2015-11-22 (5 місяців)
2nd Officer: Tavria - Reefer / 2014-11-01 - 2015-02-12 (3 місяця)
2nd Officer: Poltava - Reefer / 2014-03-30 - 2014-06-18 (3 місяця)
3rd Officer: Polaris - Oil Products Tanker / 2012-02-28 - 2013-07-06 (1 рік)
3rd Officer: Polaris - Oil Products Tanker / 2012-02-29 - 2012-07-05 (4 місяця)
2nd Engineer: Nayada - Container Ship / 2015-07-20 - 2015-11-20 (4 місяця)
2nd Engineer: IDA Rambow - Container Ship / 2015-01-03 - 2015-04-07 (3 місяця)
Cook: Offshore Discovery - AHTS / 2015-09-25 - 2015-11-20 (2 місяця)
Cook: Offshore Discovery - AHTS / 2015-05-14 - 2015-07-19 (2 місяця)
Cook: Mineral Subic - Bulk Carrier / 2014-03-07 - 2014-10-22 (7 місяців)
Cook: Irbis - AHTS / 2012-10-02 - 2012-12-17 (2 місяця)
Cook: Lamnalco Phaethon - Offshore Supply vessel / 2011-10-01 - 2012-03-01 (5 місяців)
Ref. Engineer: Сириус - Reefer / 2015-01-14 - 2015-11-15 (10 місяців)
3rd Engineer: sea grece - High Speed Craft / 2015-08-09 - 2015-11-09 (3 місяця)
3rd Engineer: zuid - Tug boat / 2014-03-10 - 2014-08-15 (5 місяців)
3rd Engineer: Tethys - Bulk Carrier / 2013-05-24 - 2013-10-02 (4 місяця)
3rd Engineer: Pioner Sakhalina - Container Ship / 2013-03-07 - 2013-05-07 (2 місяця)
4th Engineer: ice dragon - Bulk Carrier / 2012-04-10 - 2012-08-10 (4 місяця)
4th Engineer: Vantage Wave - Bulk Carrier / 2015-05-07 - 2015-11-05 (6 місяців)
4th Engineer: Moneyball - Bulk Carrier / 2015-04-09 - 2015-05-06 (1 місяць)
Oiler: Moneyball - Bulk Carrier / 2014-11-17 - 2015-04-08 (5 місяців)
Oiler: Insomnia - Bulk Carrier / 2013-11-07 - 2014-08-16 (9 місяців)
Engine Cadet: Zim Yokohama - Container Ship / 2012-06-01 - 2012-11-01 (5 місяців)
Master: Simon Shulte - Bulk Carrier / 2015-08-16 - 2015-10-14 (2 місяця)
Master: Universal Bangkok - Bulk Carrier / 2015-05-17 - 2015-08-06 (3 місяця)
Master: Blackbird - Bulk Carrier / 2014-10-22 - 2015-01-20 (3 місяця)
Master: Renate - Bulk Carrier / 2013-12-08 - 2014-05-03 (5 місяців)
Master: Yulia - Bulk Carrier / 2013-03-18 - 2013-08-08 (5 місяців)
2nd Engineer: Venus Bay - Bulk Carrier / 2015-04-22 - 2015-09-27 (5 місяців)
2nd Engineer: Nordic Malmoe - Bulk Carrier / 2014-04-03 - 2014-09-25 (6 місяців)
2nd Engineer: Nordic Tianjin - Bulk Carrier / 2013-06-02 - 2014-01-13 (7 місяців)
2nd Engineer: Venus Shining - Bulk Carrier / 2012-04-22 - 2012-09-22 (5 місяців)
2nd Engineer: African Sun - Bulk Carrier / 2011-09-26 - 2012-01-09 (3 місяця)
2nd Officer: ESBJERG - Multi-Purpose Vessel / 2015-01-05 - 2015-09-19 (8 місяців)
2nd Officer: ESBJERG - Multi-Purpose Vessel / 2014-04-16 - 2014-09-07 (5 місяців)
AB Seaman: ESBJERG - Multi-Purpose Vessel / 2013-11-25 - 2014-04-16 (5 місяців)
2nd Officer: XENIA - General cargo / 2012-12-13 - 2013-07-03 (7 місяців)
Boatswain: TATJANA - General cargo / 2012-02-10 - 2012-07-23 (5 місяців)
Chief Officer: Cristina - General cargo / 2015-06-10 - 2015-09-03 (3 місяця)
Chief Officer: Zheng Yang - General cargo / 2014-12-21 - 2015-04-23 (4 місяця)
2nd Officer: Triple S - Multi-Purpose Vessel / 2014-04-01 - 2014-10-10 (6 місяців)
2nd Officer: Rekefjord Stone - General cargo / 2013-09-13 - 2013-11-28 (2 місяця)
2nd Officer: Rekefjord Stone - General cargo / 2013-04-24 - 2013-07-12 (3 місяця)
Motorman: Portovyy-28 - Tug boat / 2015-06-01 - 2015-08-31 (3 місяця)