Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Wiper : Pontotriton - Bulk Carrier / 2011-10-03 - 2012-05-11 (7 місяців)
Wiper : Kiveli - Bulk Carrier / 2009-08-17 - 2010-01-15 (5 місяців)
Wiper : Mystras - Bulk Carrier / 2008-07-14 - 2009-03-25 (8 місяців)
Boatswain: m/v FOUR SPRINGS - Bulk Carrier / 2011-10-02 - 2012-04-11 (6 місяців)
Boatswain: m/t NGOL LUENA - Oil Products Tanker / 2010-05-15 - 2010-12-20 (7 місяців)
Boatswain: m/t IMBONDEIRO - Oil Products Tanker / 2010-01-30 - 2010-03-26 (2 місяця)
Boatswain: m/t NGOL LUKALA - Oil Products Tanker / 2008-12-13 - 2009-07-06 (7 місяців)
AB Seaman: m/t NGOL LUKALA - Crude Oil Tanker / 2008-03-02 - 2008-10-16 (7 місяців)
2nd Officer: Red Cat - Multi-Purpose Vessel / 2011-10-19 - 2012-02-10 (4 місяця)
2nd Officer: B Indonesia - Bulk Carrier / 2011-03-10 - 2011-06-30 (4 місяця)
2nd Officer: Niledutch Kwanza - RO-RO / 2010-03-27 - 2010-06-26 (3 місяця)
2nd Officer: Norton - Bulk Carrier / 2009-12-26 - 2010-02-03 (1 місяць)
2nd Officer: Navios Meridian - Bulk Carrier / 2008-03-18 - 2008-12-02 (8 місяців)
2nd Officer: Mauranger - Chemical tanker / 2011-08-19 - 2011-11-19 (3 місяця)
2nd Officer: High Rider - Crude Oil Tanker / 2009-06-06 - 2009-11-27 (6 місяців)
2nd Officer: Ostria - Crude Oil Tanker / 2008-05-02 - 2008-09-19 (5 місяців)
3rd Officer: Qurtuba - Chemical tanker / 2007-08-27 - 2008-02-12 (6 місяців)
2nd Officer: Bro Grace - Chemical tanker / 2007-02-02 - 2007-04-05 (2 місяця)
Chief Engineer: m/v "PS-361" - Oil Products Tanker / 2006-11-13 - 2011-09-26 (4 року)
Motorman: т/х "ПС-361" - Barge / 1983-02-07 - 2011-09-11 (28 років)
3rd Engineer: m/v "PS-361" - Oil Products Tanker / 1987-08-14 - 2006-11-13 (19 років)
2nd Officer: Skledros - Oil Products Tanker / 2011-04-21 - 2011-09-26 (5 місяців)
3rd Officer: Chemtrans Havel - Chemical tanker / 2010-12-13 - 2011-02-01 (2 місяця)
3rd Officer: Skledros - Crude Oil Tanker / 2009-04-25 - 2009-11-25 (7 місяців)
3rd Officer: Anefani - Crude Oil Tanker / 2009-04-25 - 2009-11-25 (7 місяців)
3rd Officer: NCC Dammam - Chemical tanker / 2009-02-25 - 2009-05-28 (3 місяця)
Deck Cadet: Jadran - Training Ship / 2007-01-09 - 2011-05-01 (4 року)
Engine Cadet: Nantor - Bulk Carrier / 2006-01-16 - 2006-08-02 (7 місяців)
Oiler: Saturn - Reefer / 2004-01-20 - 2004-06-23 (5 місяців)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience