Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Dima - General cargo / 2017-09-26 - 2018-04-24 (7 місяців)
2nd Officer: Valda - General cargo / 2017-04-24 - 2017-06-04 (1 місяць)
2nd Officer: Valda - General cargo / 2016-10-10 - 2017-04-23 (6 місяців)
2nd Officer: Helena - General cargo / 2016-01-28 - 2016-05-04 (3 місяця)
2nd Officer: Yason - Oil Products Tanker / 2015-10-14 - 2016-01-16 (3 місяця)
Engine Cadet: Best success - Bulk Carrier / 2017-08-08 - 2018-04-22 (8 місяців)
2nd Engineer: TK AKTAU - Crude Oil Tanker / 2017-12-15 - 2018-04-19 (4 місяця)
2nd Engineer: TK AKTAU - Crude Oil Tanker / 2017-03-18 - 2017-08-06 (5 місяців)
2nd Engineer: TK AKTAU - Crude Oil Tanker / 2016-06-03 - 2016-10-04 (4 місяця)
2nd Engineer: TK AKTAU - Crude Oil Tanker / 2015-08-09 - 2016-01-14 (5 місяців)
2nd Engineer: TK AKTAU - Crude Oil Tanker / 2015-01-14 - 2015-05-15 (4 місяця)
Deck Cadet: Effy N - Bulk Carrier / 2017-10-14 - 2018-04-17 (6 місяців)
Chief Engineer: Oslo Forest 3 - Multi-Purpose Vessel / 2018-01-19 - 2018-04-10 (3 місяця)
Chief Engineer: ASCL MICHELE - General cargo / 2017-08-07 - 2017-12-12 (4 місяця)
Chief Engineer: Jascon 24 - AHTS / 2017-03-16 - 2017-05-26 (2 місяця)
Chief Engineer: JASCON 26 - AHTS / 2016-10-29 - 2017-01-07 (2 місяця)
Chief Engineer: Jascon 26 - AHTS / 2016-08-02 - 2016-08-23 (1 місяць)
El. Eng. Assistant: Mar Bianco - General cargo / 2017-09-29 - 2018-04-04 (6 місяців)
Electrician: Liman - Tug boat / 2013-12-10 - 2014-12-17 (1 рік)
Motorman: Crown Princess - Cruise Liner / 2018-03-23 - 2018-04-03 (11 днів)
Motorman: ISLAND PRINCESS - Cruise Liner / 2017-11-11 - 2017-12-21 (1 місяць)
Motorman: ISLAND PRINCESS - Cruise Liner / 2017-10-12 - 2017-10-27 (15 днів)
Motorman: CARIBBEAN PRINCESS - Cruise Liner / 2017-04-20 - 2017-07-12 (3 місяця)
2nd Engineer: BEN NEVIS - Bulk Carrier / 2017-07-23 - 2018-03-20 (8 місяців)
2nd Engineer: St.George - Bulk Carrier / 2016-07-27 - 2016-10-10 (2 місяця)
2nd Engineer: Parisiana - Bulk Carrier / 2015-10-07 - 2016-03-23 (6 місяців)
2nd Engineer: Winterset - Bulk Carrier / 2014-12-11 - 2015-05-15 (5 місяців)
2nd Engineer: Parisiana - Bulk Carrier / 2013-10-09 - 2014-07-20 (9 місяців)
3rd Officer: Molengracht - General cargo / 2017-11-23 - 2018-03-20 (4 місяця)
3rd Officer: Erasmusgracht - General cargo / 2017-04-06 - 2017-08-16 (4 місяця)
3rd Officer: Erasmusgracht - General cargo / 2016-08-11 - 2016-12-08 (4 місяця)
3rd Officer: Erasmusgracht - General cargo / 2016-08-10 - 2016-12-08 (4 місяця)
3rd Officer: Marsgracht - Multi-Purpose Vessel / 2015-03-15 - 2016-03-15 (1 рік)
Engine Cadet: AIDA 4 - Passenger vessel / 2017-08-26 - 2018-03-13 (6 місяців)
Chief Officer: KOSSAU - General cargo / 2017-11-03 - 2018-03-12 (4 місяця)
Chief Officer: OSTENAU - General cargo / 2017-01-24 - 2017-06-02 (4 місяця)
Chief Officer: JEVENAU - General cargo / 2016-05-17 - 2016-11-05 (6 місяців)
Chief Officer: OHLAU - General cargo / 2015-09-14 - 2016-01-24 (4 місяця)
Chief Officer: OHLAU - General cargo / 2015-01-07 - 2015-05-15 (4 місяця)
Master: Frio Vladivostok - Reefer / 2017-09-29 - 2018-03-05 (5 місяців)
Master: Frio Vladivostok - Reefer / 2017-09-29 - 2018-03-05 (5 місяців)
Master: Frio Vladivostok - Reefer / 2017-11-28 - 2018-02-28 (3 місяця)
Master: Frio Vladivostok - Reefer / 2016-11-23 - 2017-03-31 (4 місяця)
Master: Frio Vladivostok - Reefer / 2016-02-13 - 2016-05-26 (3 місяця)
Chief Engineer: Cielo Di Angra - Bulk Carrier / 2017-10-27 - 2018-02-28 (4 місяця)
Chief Engineer: Cielo Di Angra - Bulk Carrier / 2017-01-12 - 2017-05-19 (4 місяця)
2nd Engineer: Cielo Di Angra - Bulk Carrier / 2016-12-04 - 2017-01-12 (1 місяць)
2nd Engineer: Cielo Di Angra - Bulk Carrier / 2016-03-16 - 2016-08-11 (5 місяців)
2nd Engineer: Blu Tide - Bulk Carrier / 2015-07-25 - 2015-11-25 (4 місяця)
Turner: Yaroslav Mudri - Bunkering Vessel / 2017-12-01 - 2018-02-26 (3 місяця)
Turner: Spirit of Brazil - Bulk Carrier / 2016-01-24 - 2016-07-09 (5 місяців)
Turner: Spirit of Rio - Bulk Carrier / 2011-12-11 - 2012-07-20 (7 місяців)
Fitter / Welder: Ocean Leader - Bulk Carrier / 2010-04-03 - 2010-10-20 (7 місяців)
Turner: Ocean Leader - Bulk Carrier / 2009-03-20 - 2009-08-28 (5 місяців)
Ref. Engineer: ABOUZAR 1200 - Crane vessel / 2014-04-21 - 2018-03-18 (3 року)
Ref. Engineer: ABOUZAR 1200 - Construction vessel / 2014-10-18 - 2018-02-17 (3 року)
Ref. Engineer: ABOUZAR 1200 - Crane vessel / 2013-10-17 - 2014-01-18 (3 місяця)
Motorman: BRENTIX - Chemical tanker / 2017-08-04 - 2018-02-04 (6 місяців)
3rd Officer: Symphony Sea - Multi-Purpose Vessel / 2017-08-05 - 2018-02-04 (6 місяців)
3rd Officer: Atlantic Action - General cargo / 2016-12-02 - 2017-05-22 (6 місяців)
3rd Officer: Atlantic Navigator II - Multi-Purpose Vessel / 2016-01-04 - 2016-07-06 (6 місяців)
3rd Officer: Atlantic Action - General cargo / 2014-11-19 - 2015-05-28 (6 місяців)
AB Seaman: Wehr Singapore - Container Ship / 2013-12-20 - 2014-07-06 (7 місяців)
2nd Engineer: BBC Pacific - General cargo / 2017-08-01 - 2018-01-15 (5 місяців)
2nd Engineer: BBC Shanghai - General cargo / 2017-01-05 - 2017-06-06 (5 місяців)
2nd Engineer: Gas-fired power plant - Other vessels / 2016-03-10 - 2016-11-29 (9 місяців)
2nd Engineer: Angara - Reefer / 2015-03-13 - 2015-10-28 (7 місяців)
2nd Engineer: Blue Ice - Reefer / 2014-03-16 - 2014-10-30 (7 місяців)
3rd Engineer: North ocean - Fishing vessel / 2017-07-02 - 2018-01-09 (6 місяців)
3rd Engineer: Tavriya - Reefer / 2016-02-12 - 2016-07-18 (5 місяців)
4th Engineer: Siglan - Fishing vessel / 2015-04-30 - 2015-08-31 (4 місяця)
OS: Aleksey Anichkin - Fishing vessel / 2017-09-26 - 2018-01-05 (3 місяця)