Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: BIG ORANGE XVIII - Well-stimulation vessel / 2020-11-04 - 2020-12-17 (1 місяць)
Master: BIG ORANGE XVIII - Well-stimulation vessel / 2020-05-27 - 2020-08-21 (3 місяця)
Master: BIG ORANGE XVIII - Well-stimulation vessel / 2020-02-11 - 2020-03-11 (1 місяць)
Chief Officer: BIG ORANGE XVIII - Well-stimulation vessel / 2019-09-26 - 2019-11-13 (2 місяця)
Master: BIG ORANGE XVIII - Well-stimulation vessel / 2019-07-04 - 2019-08-14 (1 місяць)
Engine Cadet: Kapitan Rusak - Fishing vessel / 2020-08-09 - 2020-12-17 (4 місяця)
Wiper: Leda - General cargo / 2020-02-24 - 2020-12-15 (10 місяців)
Wiper: Vatha - Oil Products Tanker / 2019-11-13 - 2020-01-27 (2 місяця)
Wiper: Volgo-balt213 - General cargo / 2017-08-22 - 2018-02-02 (5 місяців)
Motorman: Arklow Cadet - General cargo / 2020-10-05 - 2020-12-15 (2 місяця)
Motorman: Silja Europa - Ferry / 2020-07-20 - 2020-09-02 (1 місяць)
Motorman: MBEYA - General cargo / 2020-04-08 - 2020-05-13 (1 місяць)
Motorman: MBEYA - General cargo / 2020-01-10 - 2020-02-03 (1 місяць)
OS: Vines - General cargo / 2020-07-22 - 2020-12-12 (5 місяців)
OS: SVYATAYA ANNA - General cargo / 2018-04-05 - 2018-10-07 (6 місяців)
OS: NORTHERN GENESIS - Well-stimulation vessel / 2020-02-04 - 2020-12-06 (10 місяців)
Deck Cadet: BW libra - LPG / LNG / 2019-05-04 - 2020-12-04 (1 рік)
Wiper: NEPTUN 4 - Crane vessel / 2020-10-05 - 2020-12-04 (2 місяця)
Master: Debussy - Container Ship / 2020-07-26 - 2020-12-03 (4 місяця)
Chief Officer: Valdivia - Container Ship / 2013-09-01 - 2013-11-09 (2 місяця)
2nd Officer: Valdivia - Container Ship / 2013-07-06 - 2013-09-01 (2 місяця)
2nd Officer: UASC Sitrah - Container Ship / 2012-11-09 - 2013-03-22 (4 місяця)
2nd Officer: MOL Garland - Container / 2012-01-30 - 2012-06-29 (5 місяців)
2nd Cook: Rigal Princess - Cruise Liner / 2020-11-02 - 2020-12-02 (1 місяць)
2nd Cook: Royal Princess - Cruise Liner / 2017-08-03 - 2018-02-15 (6 місяців)
2nd Cook: Coribian Princess - Cruise Liner / 2016-09-19 - 2017-03-20 (6 місяців)
2nd Cook: Royal Princess - Cruise Liner / 2016-01-16 - 2016-06-15 (5 місяців)
2nd Cook: Royal Princess - Cruise Liner / 2015-03-10 - 2015-09-10 (6 місяців)
Deck Cadet: Julia AK - Livestock / 2019-12-01 - 2020-12-01 (1 рік)
OS: Thai Binh 28 - Bulk Carrier / 2019-09-25 - 2020-11-28 (1 рік)
Engine Cadet: Oriental Glory - Bulk Carrier / 2020-08-01 - 2020-11-22 (4 місяця)
Chief Officer: Tropical Sky - Reefer / 2020-07-15 - 2020-11-19 (4 місяця)
2nd Engineer: Nordic Geneva - Oil Products Tanker / 2020-07-10 - 2020-11-15 (4 місяця)
2nd Engineer: Pallas Orust - Crude Oil Tanker / 2019-09-02 - 2020-01-16 (4 місяця)
2nd Engineer: Georg Jacob - Oil Products Tanker / 2019-02-02 - 2019-06-09 (4 місяця)
2nd Engineer: ANDROMEDA - VLCC / 2018-04-05 - 2018-09-06 (5 місяців)
2nd Engineer: PANTANASSA - VLCC / 2016-11-22 - 2017-06-21 (7 місяців)
Deck Cadet: Kraljica Mora - Training Ship / 2020-11-02 - 2020-11-07 (5 днів)
Oiler: m/v Carina - Bulk Carrier / 2019-09-29 - 2020-11-03 (1 рік)
Engine Cadet: JULIUS S - Container Ship / 2020-05-04 - 2020-11-02 (6 місяців)
2nd Engineer: BEDFORD CASTEL - Bulk Carrier / 2020-01-13 - 2020-10-29 (10 місяців)
2nd Engineer: TERMEN - Bulk Carrier / 2019-03-03 - 2019-09-15 (6 місяців)
2nd Engineer: ARTARIA - Bulk Carrier / 2018-06-14 - 2018-12-12 (6 місяців)
3rd Engineer: OLYMPIUS - Bulk Carrier / 2017-08-08 - 2018-03-08 (7 місяців)
3rd Engineer: NEROIC STRIKER - Bulk Carrier / 2016-11-21 - 2017-04-24 (5 місяців)
Deck Cadet: ARCTIC - AHTS / 2020-08-21 - 2020-10-22 (2 місяця)