Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Boatswain: Evrydiki - Bulk Carrier / 2021-03-02 - 2021-08-13 (5 місяців)
Boatswain: Star Harmony - Bulk Carrier / 2020-04-02 - 2020-12-01 (8 місяців)
Boatswain: Cresty - Bulk Carrier / 2019-06-28 - 2019-12-27 (6 місяців)
Boatswain: Thebe - Bulk Carrier / 2018-07-18 - 2019-03-10 (8 місяців)
Boatswain: Torrent - Bulk Carrier / 2017-05-11 - 2017-12-04 (7 місяців)
Deck Cadet: MV BOS BROOK - Bulk Carrier / 2020-11-07 - 2021-08-12 (9 місяців)
Deck Cadet: MV BOS BROOK - Bulk Carrier / 2020-11-07 - 2021-08-12 (9 місяців)
Trainee Engineer: Tan Binh 45 - Bulk Carrier / 2020-08-13 - 2021-08-11 (12 місяців)
Deck Cadet: Druzhba - Sailing Vessel / 2021-07-12 - 2021-08-08 (1 місяць)
Mechanic: Oil platform - Drilling platform / 2016-08-05 - 2021-08-04 (4 року)
AB Seaman: Arosa - Bulk Carrier / 2020-08-25 - 2021-07-27 (11 місяців)
AB Seaman: Petra ІІІ - Bulk Carrier / 2019-08-19 - 2019-10-26 (2 місяця)
AB Seaman: Oxana-v - Bulk Carrier / 2018-11-26 - 2019-04-06 (4 місяця)
2nd Engineer: Danchor IX - Crew boat / 2021-04-19 - 2021-07-17 (3 місяця)
3rd Engineer: Sea Spark - Platform Supply vessel / 2020-08-01 - 2020-10-07 (2 місяця)
2nd Engineer: Normand Surfer - Platform Supply vessel / 2019-11-12 - 2019-12-12 (1 місяць)
2nd Engineer: Sea Surfer - Platform Supply vessel / 2019-05-15 - 2019-08-26 (3 місяця)
2nd Engineer: VOS ATHOS - AHTS / 2018-09-27 - 2018-11-01 (1 місяць)
Deck Cadet: HCT Delta - Bulk Carrier / 2020-07-12 - 2021-07-16 (1 рік)
Pumpman: M. T MARITIME VANESSA - Chemical tanker / 2021-02-07 - 2021-07-08 (5 місяців)
Pumpman: M. T BOCHEM CHENNAI - Chemical tanker / 2020-02-02 - 2020-11-04 (9 місяців)
Pumpman: M.T SKARVEN - Chemical tanker / 2019-09-04 - 2019-11-12 (2 місяця)
Pumpman: M.T BOW TONE - Chemical tanker / 2019-03-05 - 2019-09-03 (6 місяців)
Pumpman: M. T HEREDIA SEA - Oil Products Tanker / 2018-05-21 - 2018-10-04 (4 місяця)
2nd Engineer: Marine Lynx - Oil Products Tanker / 2020-02-06 - 2021-07-07 (1 рік)
2nd Engineer: Fragrance - Oil Products Tanker / 2019-04-01 - 2020-01-15 (9 місяців)
2nd Engineer: Consort Justice - Oil Products Tanker / 2015-11-04 - 2019-03-31 (3 року)
2nd Engineer: UE Ruby - Oil Products Tanker / 2014-02-07 - 2015-07-01 (1 рік)
Chief Engineer: Marine Kingsly - Oil Products Tanker / 2012-12-31 - 2013-12-31 (1 рік)
OS: LADA 2005 - General cargo / 2021-03-06 - 2021-07-06 (4 місяця)
OS: Astoria - Passenger vessel / 2019-02-06 - 2019-08-01 (6 місяців)
Utility: Marco Polo - Cruise Liner / 2016-07-09 - 2017-04-04 (9 місяців)
Ref. Engineer: SRTM-K NIKOLSKIY - Fishing vessel / 2021-03-03 - 2021-07-05 (4 місяця)
Ref. Engineer: М0389 "Никольский" - Fishing vessel / 2018-03-20 - 2020-10-30 (2 року)
Ref. Engineer: Bratteg - Fishing vessel / 2017-04-12 - 2018-01-12 (9 місяців)
Ref. Engineer: SRTM "Bratteg" - Fishing vessel / 2017-04-12 - 2018-01-12 (9 місяців)
Ref. Engineer: Bratteg - Fishing vessel / 2017-04-12 - 2018-01-04 (9 місяців)
2nd Engineer: Muharrem dadayli - General cargo / 2020-12-21 - 2021-07-01 (6 місяців)
2nd Engineer: Erge - General cargo / 2020-10-31 - 2020-12-07 (1 місяць)
2nd Engineer: MUHARREM DADAYLI - General cargo / 2019-10-30 - 2020-07-28 (9 місяців)
2nd Engineer: Metin Dadayli - General cargo / 2019-01-07 - 2019-07-24 (7 місяців)
3rd Engineer: MEHMET AGA - General cargo / 2018-01-11 - 2018-09-28 (9 місяців)
Engine Cadet: Venus - General cargo / 2020-12-25 - 2021-06-30 (6 місяців)
AB Seaman: Murcia Carrier - Reefer / 2020-12-26 - 2021-06-26 (6 місяців)
AB Seaman: HORNBAY - Container Ship / 2020-07-22 - 2020-11-15 (4 місяця)
AB Seaman: Murcia carrier - Reefer / 2019-04-18 - 2019-10-29 (6 місяців)
AB Seaman: Murcia Carrier - Reefer / 2018-06-15 - 2018-12-29 (6 місяців)
AB Seaman: MARBELLA CARRiER - Reefer / 2017-07-18 - 2017-12-26 (5 місяців)
2nd Engineer: BBC Campana - Heavy lift vessel / 2020-12-22 - 2021-06-24 (6 місяців)
2nd Engineer: BBC Maine - General cargo / 2019-11-26 - 2020-05-31 (6 місяців)
2nd Engineer: BBC Maryland - Heavy lift vessel / 2018-12-11 - 2019-03-20 (3 місяця)
Master: Epic Caledonia - LPG / LNG / 2020-12-18 - 2021-06-24 (6 місяців)
Chief Officer: Cheyenne - LPG / LNG / 2019-12-28 - 2020-06-27 (6 місяців)
Chief Officer: Copernicus - LPG / LNG / 2019-08-14 - 2019-11-28 (3 місяця)
Chief Officer: Gaz Serenity - LPG / LNG / 2018-11-30 - 2019-05-04 (5 місяців)
Chief Officer: Gaz Serenity - LPG / LNG / 2018-04-01 - 2018-08-03 (4 місяця)
Engine Cadet: SFL Composer - RO-RO / 2020-11-23 - 2021-06-12 (7 місяців)
Engine Cadet: Bulat - Tug boat / 2020-06-01 - 2020-08-25 (3 місяця)
Master: BBC Newcastle - Multi-Purpose Vessel / 2020-12-16 - 2021-05-22 (5 місяців)
Master: Leila H - Multi-Purpose Vessel / 2018-07-30 - 2018-12-03 (4 місяця)
Master: Simone - Multi-Purpose Vessel / 2017-09-21 - 2018-01-26 (4 місяця)
Master: Simone - Multi-Purpose Vessel / 2016-12-05 - 2017-05-20 (5 місяців)
Master: Industrial Kennedy - Multi-Purpose Vessel / 2016-02-17 - 2016-06-25 (4 місяця)