Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Engineer: Nord - Bunkering Vessel / 2016-06-23 - 2021-03-01 (4 року)
Chief Engineer: Belogorsk - Oil Products Tanker / 2015-08-04 - 2016-01-08 (5 місяців)
3rd Engineer: Glier - Chemical tanker / 2014-11-27 - 2015-02-28 (3 місяця)
Chief Engineer: Noa - Reefer / 2009-11-19 - 2014-10-21 (4 року)
OS: IRON LADY V - Bulk Carrier / 2020-07-05 - 2021-02-23 (8 місяців)
OS: RIVER WIND - General cargo / 2019-05-25 - 2019-12-22 (7 місяців)
Motorman: Atlatis dweller - Survey vessel / 2020-11-22 - 2021-02-22 (3 місяця)
Motorman: Fugro venturer - Multi-Purpose Vessel / 2020-03-10 - 2020-10-21 (7 місяців)
Motorman: Fugro synergy - Drilling platform / 2020-01-22 - 2020-02-12 (1 місяць)
Motorman: Fugro brasilis - Survey vessel / 2019-06-14 - 2019-12-08 (6 місяців)
Motorman: Fugro southern star - DSV (Diving Support) / 2019-03-01 - 2019-04-16 (1 місяць)
Engine Cadet: Baltivia - Ferry / 2020-08-25 - 2021-02-18 (6 місяців)
Wiper: Patriot - Tug boat / 2019-05-13 - 2019-12-06 (7 місяців)
Engine Cadet: Alexandria - Tug boat / 2018-07-23 - 2018-10-28 (3 місяця)
Engine Cadet: Druzhba - Training Ship / 2017-05-01 - 2017-06-11 (1 місяць)
1st Officer: BBC Moonstone - Heavy lift vessel / 2020-08-22 - 2021-02-09 (6 місяців)
1st Officer: BBC Moonstone - Heavy lift vessel / 2019-08-07 - 2019-11-28 (4 місяця)
1st Officer: BBC Moonstone - Heavy lift vessel / 2018-11-29 - 2019-04-20 (5 місяців)
1st Officer: BBC Moonstone - Heavy lift vessel / 2018-03-12 - 2018-07-25 (4 місяця)
Chief Officer: HHL Kobe - Heavy lift vessel / 2017-05-22 - 2017-09-22 (4 місяця)
Electric Cadet: Nova Star - Ferry / 2020-08-04 - 2021-02-05 (6 місяців)
Deck Cadet: Mega express Three - RO-RO / 2020-10-05 - 2021-02-02 (4 місяця)
Deck Cadet: Hercules - Tug boat / 2020-11-02 - 2021-02-02 (3 місяця)
OS: BMC CALYPSO - Bulk Carrier / 2019-10-19 - 2021-01-27 (1 рік)
AB Seaman: Pola Pelagia - General cargo / 2020-07-01 - 2021-01-20 (7 місяців)
AB Seaman: Pola Pelagia - General cargo / 2019-10-14 - 2020-02-16 (4 місяця)
AB Seaman: Omskiy 143 - General cargo / 2018-02-20 - 2018-04-15 (2 місяця)
AB Seaman: OREL 6 - General cargo / 2016-10-12 - 2017-02-15 (4 місяця)
AB Seaman: OREL 6 - General cargo / 2016-01-11 - 2016-05-05 (4 місяця)
2nd Officer: NM Cherry Blossom - Bulk Carrier / 2020-06-25 - 2021-01-20 (7 місяців)
2nd Officer: Noni - Bulk Carrier / 2019-04-16 - 2019-10-20 (6 місяців)
2nd Officer: Plate Qeen - Bulk Carrier / 2018-04-13 - 2018-11-06 (7 місяців)
3rd Engineer: HARRISON - Container Ship / 2020-10-25 - 2021-01-17 (3 місяця)
3rd Engineer: MBV Daisy - Bulk Carrier / 2020-03-09 - 2020-06-23 (3 місяця)
3rd Engineer: SASEBO GLORY - Bulk Carrier / 2018-02-25 - 2018-12-19 (10 місяців)
3rd Engineer: PORTAITISSA - Bulk Carrier / 2017-06-17 - 2017-10-22 (4 місяця)
3rd Engineer: LMZ Phoebe - Bulk Carrier / 2016-08-12 - 2017-01-19 (5 місяців)
Messman: M/V " ILIA" - Bulk Carrier / 2020-08-22 - 2021-01-17 (5 місяців)
Messman: M/V " ILIANA" - Bulk Carrier / 2019-08-26 - 2020-07-22 (11 місяців)
OS: AEC Ability ll - General cargo / 2017-12-20 - 2018-06-20 (6 місяців)
Wiper: Ateela 1 - Oil Products Tanker / 2020-03-08 - 2021-01-14 (10 місяців)
Wiper: Blue april - Crude Oil Tanker / 2019-07-02 - 2020-03-07 (8 місяців)
OS: PRINCESS NICOLE - Bulk Carrier / 2020-09-21 - 2021-01-10 (4 місяця)
Deck Cadet: MOGUCHIY - Tug boat / 2020-01-21 - 2020-04-20 (3 місяця)
Engine Cadet: TS Clarissa (Ship in campus) - Other vessels / 2019-08-01 - 2021-01-09 (1 рік)
Oiler: Spring Mota - General cargo / 2019-10-12 - 2021-01-04 (1 рік)
Oiler: Expert - Bulk Carrier / 2018-08-06 - 2019-04-19 (8 місяців)
Oiler: Peace Grace - Bulk Carrier / 2017-07-17 - 2018-06-28 (11 місяців)
Wiper: Guo Rui - Bulk Carrier / 2016-03-24 - 2016-10-13 (7 місяців)
Deck Cadet: Aman - General cargo / 2020-07-05 - 2020-12-31 (6 місяців)
AB Seaman: m/v “Altenavi” - General cargo / 2020-08-15 - 2020-12-29 (4 місяця)
AB Seaman: m/v “Venator” - General cargo / 2019-09-03 - 2020-01-29 (5 місяців)
AB Seaman: m/v “Global Hamony” - Bulk Carrier / 2018-07-21 - 2019-03-04 (7 місяців)
AB Seaman: m/v ”ABBA” - General cargo / 2017-06-17 - 2018-02-24 (8 місяців)
Chief Officer: Kapitan Kokovin - General cargo / 2020-08-05 - 2020-12-20 (4 місяця)
Chief Officer: Kapitan Kokovin - General cargo / 2019-11-18 - 2020-03-26 (4 місяця)
2nd Officer: Kapitan Kokovin - General cargo / 2018-06-22 - 2018-10-22 (4 місяця)
2nd Officer: Kapitan Kokovin - General cargo / 2017-10-20 - 2018-02-22 (4 місяця)
2nd Officer: Aleksandr Sibiryakov - General cargo / 2016-12-12 - 2017-05-20 (5 місяців)