Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: WISLA - Dry Cargo / 2016-05-03 - 2016-11-20 (7 місяців)
Motorman: AP Sky - Dry Cargo / 2015-08-12 - 2016-02-18 (6 місяців)
AB Seaman: Asso Ventiquattro - AHTS / 2016-07-01 - 2016-11-02 (4 місяця)
AB Seaman: Asso Ventiquattro - AHTS / 2016-02-19 - 2016-06-20 (4 місяця)
OS: Asso Trenta - Platform Supply vessel / 2015-06-27 - 2015-11-02 (4 місяця)
OS: Asso Trenta - Platform Supply vessel / 2014-12-08 - 2015-04-17 (4 місяця)
OS: Almisan - AHT / 2014-07-08 - 2014-11-10 (4 місяця)
AB Seaman: HILAMAYA - General cargo / 2016-05-07 - 2016-10-18 (5 місяців)
Deck Cadet: KRUZENSHTERN - Training Ship / 2015-02-05 - 2015-04-27 (3 місяця)
Master: Topaz Johor - AHTS / 2016-09-11 - 2016-10-05 (1 місяць)
Master: Topaz Jurong - AHTS / 2016-03-26 - 2016-07-15 (4 місяця)
Master: Ievoli Orange - AHTS / 2015-08-30 - 2015-10-23 (2 місяця)
Master: Ievoli Orange - AHTS / 2015-04-23 - 2015-06-25 (2 місяця)
Master: Topaz Glory - AHTS / 2014-11-09 - 2015-02-21 (3 місяця)
Chief Officer: New Hunter - Bulk Carrier / 2016-05-07 - 2016-09-24 (5 місяців)
Chief Officer: Strategic Venture - Bulk Carrier / 2014-12-05 - 2015-04-27 (5 місяців)
Chief Officer: Seastar Endurance - Bulk Carrier / 2013-12-10 - 2014-04-04 (4 місяця)
Chief Officer: Orient Crusader - Bulk Carrier / 2012-12-14 - 2013-04-27 (4 місяця)
Chief Officer: Dewi Laksmi - Bulk Carrier / 2012-01-29 - 2012-05-20 (4 місяця)
Motorman: Ivan Papanin - RO-RO / 2016-04-13 - 2016-04-24 (11 днів)
Motorman: Grumant - Bulk Carrier / 2016-03-06 - 2016-04-12 (1 місяць)
Motorman: Sea Tag 110 - Tug boat / 2013-08-01 - 2014-07-04 (11 місяців)
Motorman: INGURI - Cable laying vessel / 2012-11-22 - 2013-07-31 (8 місяців)
Engine Cadet: Johann Schulte - LPG / LNG / 2016-02-09 - 2016-07-13 (5 місяців)
Engine Cadet: Ainazi - Chemical tanker / 2015-07-15 - 2015-10-18 (3 місяця)
Engine Cadet: Harbour Leader - Chemical tanker / 2014-07-18 - 2014-10-18 (3 місяця)
Master: Varada Ibiza - AHTS / 2016-03-17 - 2016-05-13 (2 місяця)
Master: Varada Ibiza - AHTS / 2015-11-23 - 2016-01-20 (2 місяця)
Master: Varada Ibiza - AHTS / 2015-07-06 - 2015-09-30 (3 місяця)
Master: Varada Ibiza - AHTS / 2015-01-13 - 2015-04-15 (3 місяця)
Master: Varada Ibiza - AHTS / 2014-06-11 - 2014-10-01 (4 місяця)
2nd Officer: m/v TINA - General cargo / 2015-11-20 - 2016-04-20 (5 місяців)
2nd Officer: m/v VM FORAR - General cargo / 2014-12-19 - 2015-07-04 (6 місяців)
2nd Officer: m/v TUZLA - Multi-Purpose Vessel / 2014-02-04 - 2014-09-04 (7 місяців)
2nd Officer: m/v TANSA - Coaster / 2012-11-18 - 2013-06-20 (7 місяців)
Senior DPO: Bourbon Liberty 153 - Platform Supply vessel / 2016-02-02 - 2016-04-19 (3 місяця)
Senior DPO: Bourbon Liberty 153 - Platform Supply vessel / 2015-03-26 - 2015-06-21 (3 місяця)
Senior DPO: Bourbon Liberty 152 - Platform Supply vessel / 2014-10-04 - 2014-11-21 (2 місяця)
DP Officer: Bourbon liberty 152 - Offshore Supply vessel / 2014-03-21 - 2014-05-25 (2 місяця)
DP Officer: Vyacheslav Tikhonov - Seismic vessel / 2013-10-03 - 2014-01-19 (4 місяця)
Chief Engineer: SALEH - AHTS / 2015-10-18 - 2016-03-02 (4 місяця)
Chief Engineer: SALEH - AHTS / 2014-09-12 - 2015-01-17 (4 місяця)
Chief Engineer: SAROST 5 - AHTS / 2014-05-20 - 2014-07-21 (2 місяця)
Chief Engineer: SAROST 5 - AHTS / 2014-01-22 - 2014-03-23 (2 місяця)
Chief Engineer: ASHTART - Platform Supply vessel / 2013-09-09 - 2013-11-04 (2 місяця)
3rd Engineer: Hanjin Buenos Aires - Container Ship / 2015-09-19 - 2016-01-30 (4 місяця)
3rd Engineer: Hanjin Santos - Container Ship / 2015-03-07 - 2015-05-16 (2 місяця)
4th Engineer: Hanjin Santos - Container Ship / 2014-12-04 - 2015-03-07 (3 місяця)
4th Engineer: cma cgm moliere - Container Ship / 2012-01-28 - 2012-07-18 (6 місяців)
Deck Cadet: Alios - RO-RO / 2015-07-21 - 2016-01-27 (6 місяців)
Deck Cadet: m/v Rubin - Passenger vessel / 2013-05-20 - 2013-08-20 (3 місяця)
2nd Engineer: KALINA - Container Ship / 2015-08-05 - 2015-12-04 (4 місяця)
2nd Engineer: KALINA - Container Ship / 2014-12-11 - 2015-04-13 (4 місяця)
2nd Engineer: KALINA - Container Ship / 2014-05-22 - 2014-08-28 (3 місяця)
3rd Engineer: m/vMagari - Container Ship / 2013-10-12 - 2014-02-25 (4 місяця)
3rd Engineer: Makita - Container Ship / 2013-03-15 - 2013-09-11 (6 місяців)
OS: ST-1352 - General cargo / 2015-04-26 - 2015-11-16 (7 місяців)
OS: ST-1352 - General cargo / 2014-04-25 - 2014-11-17 (7 місяців)
Deck Cadet: ST-1352 - General cargo / 2013-06-03 - 2013-09-10 (3 місяця)
2nd Officer: Ievoli Orange - AHTS / 2015-07-13 - 2015-10-23 (3 місяця)
2nd Officer: Kore - Chemical tanker / 2014-12-04 - 2015-04-30 (5 місяців)
2nd Officer: Kore - Chemical tanker / 2014-03-03 - 2014-07-20 (5 місяців)
2nd Officer: Kore - Chemical tanker / 2013-05-24 - 2013-10-21 (5 місяців)
2nd Officer: SVL Pride - Crude Oil Tanker / 2012-03-23 - 2012-10-05 (6 місяців)
Motorman: BFI-1 - RO-RO / 2015-06-17 - 2015-09-18 (3 місяця)
Motorman: Zoya - RO-RO / 2013-08-20 - 2014-06-03 (9 місяців)
Engine Cadet: Zoya - RO-RO / 2013-01-25 - 2013-03-11 (1 місяць)
Engine Cadet: Etel - RO-RO / 2012-10-26 - 2013-01-17 (3 місяця)
2nd Engineer: Vanquish - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-25 - 2015-08-15 (4 місяця)
AB Seaman: Mehmet Bey - General cargo / 2015-02-02 - 2015-08-06 (6 місяців)
Boatswain: Saadet - General cargo / 2014-03-31 - 2014-09-04 (5 місяців)
AB Seaman: MICHELLE - Bulk Carrier / 2013-03-21 - 2013-09-24 (6 місяців)
OS: VADIBEL - Bulk Carrier / 2011-08-04 - 2012-01-23 (6 місяців)
AB Seaman: дебреня - Bulk Carrier / 2009-04-11 - 2009-12-22 (8 місяців)
3rd Officer: CMA CGM SIMBA - Container Ship / 2015-03-30 - 2015-08-05 (4 місяця)
Deck Cadet: CMA CGM SIMBA - Container Ship / 2014-07-07 - 2014-12-16 (5 місяців)
Deck Cadet: CMA CGM JUNIOR S - Container Ship / 2013-12-01 - 2014-04-01 (4 місяця)
OS: Amur 2507 - General cargo / 2012-09-01 - 2013-03-09 (6 місяців)
OS: Semyon Morozov - General cargo / 2011-11-15 - 2012-05-15 (6 місяців)