Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
El. Engineer: Волго Балт 136 - General cargo / 2018-08-24 - 2018-11-16 (3 місяця)
El. Engineer: СТК 1008 - General cargo / 2018-07-13 - 2018-08-19 (1 місяць)
El. Engineer: Волго Балт 136 - General cargo / 2018-05-10 - 2018-06-18 (1 місяць)
El. Eng. Assistant: Волго Балт 156 - General cargo / 2017-05-27 - 2017-11-30 (6 місяців)
Motorman: Ясный - Tug boat / 2016-12-20 - 2017-05-05 (4 місяця)
Oiler: LMZ EUROPA - Bulk Carrier / 2018-02-05 - 2018-11-12 (9 місяців)
Motorman: Belbek - Reefer / 2016-08-17 - 2017-03-31 (7 місяців)
Motorman: AQUAMARINE - Reefer / 2015-12-07 - 2016-03-20 (3 місяця)
Motorman: VICTAR TARATIN - General cargo / 2014-10-01 - 2015-02-25 (5 місяців)
Motorman: Vadibel - Bulk Carrier / 2013-03-08 - 2013-12-09 (9 місяців)
OS: арарат - Passenger vessel / 2018-09-03 - 2018-11-09 (2 місяця)
Deck Cadet: Nikolay Telenkov - Fishing vessel / 2018-05-25 - 2018-11-07 (5 місяців)
Deck Cadet: BENEFIT - Oil Products Tanker / 2017-03-10 - 2017-05-12 (2 місяця)
3rd Engineer: Iliana - Bulk Carrier / 2018-04-28 - 2018-11-03 (6 місяців)
Motorman: Rimona - Bulk Carrier / 2017-06-21 - 2018-01-26 (7 місяців)
Motorman: Norma - General cargo / 2016-05-25 - 2016-11-22 (6 місяців)
Oiler: Boulis - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-25 - 2015-11-08 (6 місяців)
Wiper : Crimson Princess - Bulk Carrier / 2018-04-13 - 2018-10-20 (6 місяців)
Restaurant Steward: Aida prima - Passenger vessel / 2018-03-05 - 2018-10-19 (7 місяців)
Engine Cadet: LMZ BIANCA - Bulk Carrier / 2018-03-17 - 2018-10-13 (7 місяців)
Trainee Engineer: HALANI 4 - Platform Supply vessel / 2017-12-17 - 2018-10-11 (10 місяців)
3rd Engineer: Green Crystal - Reefer / 2018-05-19 - 2018-09-28 (4 місяця)
3rd Engineer: Green Maloy - Reefer / 2017-11-22 - 2018-03-24 (4 місяця)
3rd Engineer: Green maloy - Reefer / 2017-04-30 - 2017-08-13 (3 місяця)
Motorman: Green crystal - Reefer / 2017-03-08 - 2017-04-29 (2 місяця)
Motorman: Green crystal - Reefer / 2016-06-05 - 2016-11-06 (5 місяців)
Trainee Engineer: M.V. LOC PHAT STAR - General cargo / 2017-11-10 - 2018-09-26 (11 місяців)
2nd Engineer: NORDIC SEOUL - Bulk Carrier / 2018-05-12 - 2018-09-18 (4 місяця)
2nd Engineer: NORDIC STRALSUND - Container Ship / 2017-11-15 - 2018-03-10 (4 місяця)
2nd Engineer: SCL BASILISK - Multi-Purpose Vessel / 2016-12-16 - 2017-04-20 (4 місяця)
2nd Engineer: Reecon Emir - Container Ship / 2015-11-11 - 2016-05-20 (6 місяців)
2nd Engineer: Faruk Kaan - Container Ship / 2014-11-07 - 2015-06-03 (7 місяців)
Chief Officer: Revel - Dry Cargo / 2018-07-29 - 2018-08-27 (1 місяць)
Chief Officer: Revel - Dry Cargo / 2018-03-14 - 2018-05-05 (2 місяця)
2nd Officer: Deneb-1 - Tug boat / 2016-10-05 - 2017-06-25 (9 місяців)
Master: Trudyaga - Tug boat / 2012-04-04 - 2016-10-02 (4 року)
AB Seaman: Sunny Hill - Chemical tanker / 2018-02-02 - 2018-08-27 (7 місяців)
AB Seaman: Nomad Eagle - Dry Cargo / 2010-04-14 - 2010-11-27 (7 місяців)
Motorman: Lumoso Surya - Bulk Carrier / 2018-04-26 - 2018-08-25 (4 місяця)
Motorman: Udarnik - Tug boat / 2017-02-20 - 2017-04-25 (2 місяця)
Deck Cadet: CADET - Training Ship / 2018-02-20 - 2018-08-20 (6 місяців)
4th Engineer: Artman - Bulk Carrier / 2018-04-17 - 2018-08-19 (4 місяця)
Motorman: MSC Himanshi - Container Ship / 2015-04-13 - 2015-10-11 (6 місяців)
Motorman: MSC Himanshi - Container Ship / 2014-03-05 - 2014-10-30 (8 місяців)
Motorman: Coral Pavona - LPG / LNG / 2012-03-15 - 2012-09-20 (6 місяців)
AB Seaman: GOLDEN OCEAN - Bulk Carrier / 2018-02-10 - 2018-08-17 (6 місяців)
AB Seaman: OLIVIA R - Bulk Carrier / 2016-11-05 - 2017-07-11 (8 місяців)
OS: NAVIOS ALEGRIA - Bulk Carrier / 2015-06-28 - 2016-02-10 (7 місяців)
OS: CRETAN WAVE - Bulk Carrier / 2013-09-12 - 2014-08-02 (11 місяців)
OS: BLUE WEVE - Bulk Carrier / 2011-12-21 - 2012-09-04 (8 місяців)
3rd Engineer: Zad Elkhir - Container Ship / 2018-02-11 - 2018-08-11 (6 місяців)
3rd Engineer: Lady Amna - Bulk Carrier / 2017-02-08 - 2017-08-30 (7 місяців)
3rd Engineer: Dubai Faith - Bulk Carrier / 2016-03-25 - 2016-10-20 (7 місяців)
4th Engineer: Captain George K - Bulk Carrier / 2015-04-20 - 2015-12-08 (8 місяців)
4th Engineer: Startrader - Bulk Carrier / 2013-11-25 - 2014-07-07 (7 місяців)
Chief Engineer: Dina Merkur - Platform Supply vessel / 2018-06-07 - 2018-08-10 (2 місяця)
Chief Engineer: RAWABI 3 - AHTS / 2017-05-11 - 2017-08-27 (4 місяця)
Chief Engineer: RAWABI 8 - AHTS / 2017-03-07 - 2017-05-10 (2 місяця)
Chief Engineer: RAWABI 5 - AHTS / 2016-10-13 - 2017-01-28 (3 місяця)
Chief Engineer: RAWABI 5 - AHTS / 2016-02-18 - 2016-06-05 (4 місяця)