Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: M/V "SENATOR" - Fishing vessel / 2016-06-05 - 2017-04-30 (11 місяців)
Chief Officer: M/V "ФОРТУНА" - Dry Cargo / 2015-07-29 - 2015-12-31 (5 місяців)
2nd Officer: Т/Х "ЕРОФЕЙ ХАБАРОВ" - Dry Cargo / 2014-10-21 - 2015-10-05 (11 місяців)
Chief Officer: M/V "SARATOGA" - Fishing vessel / 2013-11-08 - 2014-05-20 (6 місяців)
Chief Officer: M/V "СHANCE" - Fishing vessel / 2012-08-20 - 2013-05-04 (8 місяців)
Oiler: WHITE PURL - LPG / LNG / 2016-09-07 - 2017-04-15 (7 місяців)
Oiler: WHITE PURL - LPG / LNG / 2015-09-27 - 2016-05-11 (7 місяців)
Oiler: ZLATA - LPG / LNG / 2014-11-30 - 2015-07-06 (7 місяців)
Deck Cadet: mare di genova - Oil Products Tanker / 2016-11-09 - 2017-04-06 (5 місяців)
Deck Cadet: mare di genova - Oil Products Tanker / 2015-10-04 - 2016-05-16 (7 місяців)
AB / Welder: CHELSEA-6 - Dry Cargo / 2016-09-05 - 2017-04-04 (7 місяців)
AB / Welder: CHELSEA-7 - General cargo / 2015-07-27 - 2016-03-27 (8 місяців)
AB / Welder: Amur-2521 - Dry Cargo / 2013-06-17 - 2013-07-18 (1 місяць)
AB / Welder: AMUR-2525 - Dry Cargo / 2013-01-16 - 2013-06-16 (5 місяців)
Chief Officer: SIMUSHIR - General cargo / 2016-11-04 - 2017-03-26 (5 місяців)
Chief Officer: VLADMIR M - Bulk Carrier / 2015-05-07 - 2015-10-12 (5 місяців)
Chief Officer: FLAGMAN - Chemical tanker / 2014-06-06 - 2014-10-09 (4 місяця)
2nd Officer: ANDROS - Bunkering Vessel / 2013-06-08 - 2013-11-21 (5 місяців)
Chief Officer: AKTIVA - Chemical tanker / 2012-09-10 - 2013-01-16 (4 місяця)
Cook: MTBW Columbia - Oil Products Tanker / 2017-01-16 - 2017-03-23 (2 місяця)
Cook: M.T. BW Ulan - VLCC / 2016-10-15 - 2016-12-29 (2 місяця)
2nd Officer: Benedict Schulte - Container Ship / 2017-02-03 - 2017-03-21 (2 місяця)
2nd Officer: Benedict Schulte - Container Ship / 2016-06-25 - 2016-10-13 (4 місяця)
3rd Officer: Benedict Schulte - Container Ship / 2015-12-02 - 2016-03-20 (4 місяця)
3rd Officer: Rubina Schulte - Container Ship / 2015-04-06 - 2015-08-03 (4 місяця)
3rd Officer: Annabelle Schulte - Container Ship / 2014-07-20 - 2014-11-24 (4 місяця)
3rd Officer: Messina Strait - Reefer / 2016-10-10 - 2017-03-10 (5 місяців)
Junior DP Officer: Fuji Bay - Reefer / 2015-12-18 - 2016-05-27 (5 місяців)
Junior DP Officer: Baltic Klipper - Other vessels / 2015-01-25 - 2015-08-11 (7 місяців)
Junior DP Officer: Aconcagua Bay - Reefer / 2014-02-18 - 2014-08-21 (6 місяців)
OS: Skaubryn - RO-RO / 2012-12-03 - 2013-07-31 (8 місяців)
Trainee Engineer: jag lok - Crude Oil Tanker / 2016-04-29 - 2017-03-03 (10 місяців)
Electrician: Svetoslava - General cargo / 2016-07-15 - 2017-02-28 (7 місяців)
Electrician: Slavutich 16 - General cargo / 2016-02-29 - 2016-07-01 (4 місяця)
Electrician: ERNA - General cargo / 2015-06-25 - 2015-12-27 (6 місяців)
Master: Triton reefer - Reefer / 2016-12-04 - 2017-02-27 (3 місяця)
Master: crown sapphire - Reefer / 2016-04-12 - 2016-08-08 (4 місяця)
Master: Triton - Tug boat / 2015-02-20 - 2015-08-03 (5 місяців)
Master: VIKING - Tug boat / 2014-05-13 - 2015-02-15 (9 місяців)
Master: Meltemi - Reefer / 2013-05-24 - 2014-03-23 (10 місяців)
2nd Officer: INA - Dry Cargo / 2016-07-23 - 2017-02-24 (7 місяців)
2nd Officer: TOULS - Dry Cargo / 2015-01-15 - 2015-10-10 (9 місяців)
2nd Officer: NSUL - Dry Cargo / 2014-01-10 - 2014-07-17 (6 місяців)
2nd Officer: RIA - Cement Carrier / 2013-03-03 - 2013-10-23 (8 місяців)
2nd Officer: MBRIA - Cement Carrier / 2013-03-02 - 2013-10-22 (8 місяців)
Chief Steward: EDT Hercules - MRSV / 2016-11-27 - 2017-02-15 (3 місяця)
Steward: Rem Installer - Construction vessel / 2016-09-09 - 2016-10-28 (2 місяця)
Steward: Greatship Maya - MRSV / 2016-05-09 - 2016-08-24 (3 місяця)
Steward: Rossini - Accommodation barge / 2015-06-08 - 2015-07-15 (1 місяць)
Steward: Rossini - Accommodation barge / 2015-02-04 - 2015-04-04 (2 місяця)
Master: Valentina - Container Ship / 2016-09-20 - 2017-01-31 (4 місяця)
Master: EMIRATES SANA - Container Ship / 2016-02-01 - 2016-06-03 (4 місяця)
Master: PETROHUE - Container Ship / 2015-05-01 - 2015-10-03 (5 місяців)
Master: Pangal - Container Ship / 2014-09-19 - 2015-01-31 (4 місяця)
Master: TS Singapore - Container Ship / 2014-03-21 - 2014-06-21 (3 місяця)
2nd Officer: OMIROS - Bulk Carrier / 2016-08-01 - 2017-01-20 (6 місяців)
3rd Officer: NileDutch Antwerpen - Container Ship / 2015-02-09 - 2015-07-20 (5 місяців)
2nd Officer: Roula - Bulk Carrier / 2013-06-10 - 2013-12-17 (6 місяців)
2nd Officer: Chelsea-1 - General cargo / 2012-01-23 - 2012-07-27 (6 місяців)
2nd Officer: Chelsea-6 - General cargo / 2010-11-11 - 2011-06-17 (7 місяців)
Engine Cadet: Golden Ocean - Bulk Carrier / 2016-03-26 - 2016-12-28 (9 місяців)
Master: E.R. Sydney - Container Ship / 2015-09-01 - 2016-12-12 (1 рік)
Master: E.R. Riga - Container Ship / 2015-07-04 - 2015-08-18 (1 місяць)
Master: E.R. Riga - Container Ship / 2014-11-04 - 2015-02-28 (4 місяця)
2nd Engineer: Offshore - MRSV / 2011-03-10 - 2016-12-12 (5 років)
2nd Engineer: Afon Caradog - AHTS / 2010-08-15 - 2010-12-30 (4 місяця)
3rd Engineer: Topaz Legend - AHTS / 2010-03-30 - 2010-05-27 (2 місяця)
3rd Engineer: Abouzar 1200 - Pipe laying vessel / 2009-09-30 - 2010-02-08 (4 місяця)
3rd Engineer: Container - Container Ship / 2003-09-01 - 2009-06-20 (5 років)
Chief Officer: Falkanger - Chemical tanker / 2016-09-29 - 2016-12-03 (2 місяця)
Chief Officer: Seychelles Patriot - Oil Products Tanker / 2015-11-26 - 2016-03-31 (4 місяця)
Master: Seychelles Patriot - Chemical tanker / 2015-07-02 - 2015-09-06 (2 місяця)
Chief Officer: Seychelles Patriot - Chemical tanker / 2015-04-06 - 2015-07-01 (3 місяця)
Chief Officer: Seychelles Patriot - Chemical tanker / 2014-07-16 - 2014-11-25 (4 місяця)
3rd Officer: DERBY D - Container Ship / 2016-07-17 - 2016-11-24 (4 місяця)
3rd Officer: HYUNDAI TENACITY - Container Ship / 2015-10-23 - 2016-03-30 (5 місяців)
3rd Officer: CMA CGM MELISANDE - Container Ship / 2015-01-23 - 2015-06-29 (5 місяців)
3rd Officer: CSCL PUSAN - Container Ship / 2014-03-11 - 2014-09-15 (6 місяців)
AB Seaman: CSCL PUSAN - Container Ship / 2014-03-26 - 2014-04-11 (1 місяць)