Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: SAR MASTELERO - Tug boat / 2016-07-02 - 2017-01-04 (6 місяців)
Deck Cadet: BAHIA DE SANTANDER - Passenger vessel / 2016-03-01 - 2016-06-30 (4 місяця)
Motorman: m/v EASTGATE S - Bulk Carrier / 2016-06-03 - 2016-12-22 (7 місяців)
Engine Cadet: m/v Profit - Bulk Carrier / 2016-01-16 - 2016-03-18 (2 місяця)
3rd Officer: Nikita Kozhemyaka - General cargo / 2016-08-25 - 2016-12-18 (4 місяця)
AB Seaman: Free Neptune - Bulk Carrier / 2015-10-07 - 2016-03-15 (5 місяців)
AB Seaman: Pera - Dry Cargo / 2013-09-09 - 2014-01-12 (4 місяця)
AB Seaman: Chelsea-7 - General cargo / 2013-05-08 - 2013-09-06 (4 місяця)
AB Seaman: Chelsea-5 - General cargo / 2012-11-25 - 2013-04-06 (4 місяця)
Chief Engineer: Sichem Aneline - Chemical tanker / 2016-09-01 - 2016-12-13 (3 місяця)
Chief Engineer: Sichem Aneline - Chemical tanker / 2016-03-06 - 2016-06-01 (3 місяця)
Chief Engineer: TOUR MARGAUS - Chemical tanker / 2015-10-23 - 2016-01-22 (3 місяця)
Chief Engineer: TOUR MARGAUS - Chemical tanker / 2015-04-13 - 2015-07-14 (3 місяця)
Chief Engineer: TOUR MARGAUS - Chemical tanker / 2014-12-02 - 2015-01-28 (2 місяця)
Motorman: SEVGI - General cargo / 2016-08-17 - 2016-12-03 (4 місяця)
Motorman: Khadzhibey - Passenger vessel / 2015-10-14 - 2015-12-14 (2 місяця)
2nd Officer: Topaz Mamlaka - AHTS / 2016-08-10 - 2016-11-22 (3 місяця)
2nd Officer: Topaz Karama - AHTS / 2016-01-06 - 2016-04-09 (3 місяця)
2nd Officer: Topaz Karama - AHTS / 2015-06-09 - 2015-09-03 (3 місяця)
2nd Officer: Topaz Khalidiya - AHTS / 2014-12-10 - 2015-03-16 (3 місяця)
AB Seaman: NIKOLAS III - Bulk Carrier / 2016-05-04 - 2016-10-31 (6 місяців)
AB Seaman: Christine B - Bulk Carrier / 2014-10-02 - 2015-05-09 (7 місяців)
Deck Cadet: Medi Ceby - Bulk Carrier / 2013-05-17 - 2014-01-16 (8 місяців)
OS: Navios hyperion - Bulk Carrier / 2010-11-03 - 2011-06-22 (8 місяців)
OS: Angara - Bulk Carrier / 2009-09-25 - 2010-05-17 (8 місяців)
Chief Engineer: SC LANCER - Drilling Vessel / 2016-08-25 - 2016-10-28 (2 місяця)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2015-03-25 - 2015-04-23 (1 місяць)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2014-12-30 - 2015-02-27 (2 місяця)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2014-10-09 - 2014-11-18 (1 місяць)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2014-06-04 - 2014-08-15 (2 місяця)
Motorman: M/V Almuhieddine - Bulk Carrier / 2016-03-15 - 2016-10-03 (7 місяців)
Deck Cadet: SLV-400 - Other vessels / 2016-04-20 - 2016-08-30 (4 місяця)
Deck Cadet: SLV-400 - Other vessels / 2015-07-01 - 2015-08-30 (2 місяця)
Motorman: chelsea 4 - Dry Cargo / 2016-04-07 - 2016-08-13 (4 місяця)
Motorman: chelsea 4 - Dry Cargo / 2015-10-28 - 2016-01-16 (3 місяця)
Motorman: chelsea 4 - Dry Cargo / 2014-12-14 - 2015-06-30 (7 місяців)
AB / Welder: Svyaty Pavlo - General cargo / 2016-03-31 - 2016-08-04 (4 місяця)
AB / Welder: Svyaty Petro - General cargo / 2015-06-10 - 2015-10-19 (4 місяця)
AB / Welder: ARTEY - General cargo / 2014-08-11 - 2014-12-06 (4 місяця)
AB Seaman: Calipso - Fishing vessel / 2007-08-07 - 2008-05-14 (9 місяців)
Master: Shostka - Other vessels / 2015-04-14 - 2016-07-02 (1 рік)
1st Officer: Ternopol - NAVY / 2012-07-25 - 2015-04-14 (2 року)
Navigation Officer: Ternopol - NAVY / 2009-01-16 - 2012-07-25 (3 року)
4th Engineer: rdg - Dry Cargo / 2015-06-11 - 2016-06-08 (12 місяців)
3rd Engineer: jul - Dry Cargo / 2013-02-19 - 2013-02-20 (1 день)
3rd Engineer: saman - General cargo / 2010-11-10 - 2011-05-21 (6 місяців)
Mess Boy: NEMO - Bulk Carrier / 2015-03-16 - 2016-01-30 (10 місяців)
Cook: АЛАМАК - Other vessels / 2014-11-10 - 2014-11-23 (13 днів)
El. Engineer: SPARTA - Bulk Carrier / 2015-06-22 - 2016-01-26 (7 місяців)
Electrician: ARINAGA - Bulk Carrier / 2012-09-08 - 2013-07-04 (10 місяців)
Electrician: Geroi Plevny - RO-RO / 2012-04-08 - 2012-06-12 (2 місяця)
Electrician: Geroi Shipki - RO-RO / 2012-01-11 - 2012-03-05 (2 місяця)
Electrician: Geroi Plevny - RO-RO / 2011-10-08 - 2011-12-06 (2 місяця)
Master: CS Setubal - Container Ship / 2015-11-07 - 2016-01-23 (3 місяця)
Master: Ocean Probe - Container Ship / 2015-06-11 - 2015-09-11 (3 місяця)
Master: 3OAK - Container Ship / 2015-01-29 - 2015-04-19 (3 місяця)
Master: Ocean Probe - Container Ship / 2013-06-18 - 2013-11-21 (5 місяців)
Master: Ocean Prologue - Container Ship / 2012-11-27 - 2013-04-09 (4 місяця)
Chief Engineer: m/V JILDA - Bulk Carrier / 2015-09-02 - 2015-12-31 (4 місяця)
Chief Engineer: CM Mehran - Tug boat / 2015-05-16 - 2015-07-20 (2 місяця)
Chief Engineer: CM Italia - AHTS / 2015-01-05 - 2015-04-07 (3 місяця)
Chief Engineer: CM Plover - AHTS / 2014-06-07 - 2014-11-20 (5 місяців)
Chief Engineer: CM Vickie - Crew boat / 2014-05-21 - 2014-06-07 (1 місяць)
3rd Officer: Volgo-Don 213 - General cargo / 2015-06-17 - 2015-12-17 (6 місяців)
3rd Officer: SABRINA - General cargo / 2013-12-16 - 2014-02-21 (2 місяця)
3rd Officer: SCALA - General cargo / 2013-07-22 - 2013-10-20 (3 місяця)
OS: SCALA - General cargo / 2012-03-08 - 2012-07-28 (5 місяців)
Deck Cadet: GEPARD - Tug boat / 2010-09-15 - 2011-03-20 (6 місяців)
Boatswain: CGM Leopard - LPG / LNG / 2015-04-20 - 2015-08-20 (4 місяця)
Boatswain: Oranda 1 - DSV (Diving Support) / 2014-09-05 - 2014-11-05 (2 місяця)
Boatswain: Lewek constellation - Pipe laying vessel / 2014-06-29 - 2014-08-27 (2 місяця)
Boatswain: Castorone - Pipe laying vessel / 2013-10-17 - 2014-02-17 (4 місяця)
3rd Officer: Gas Puffer - LPG / LNG / 2013-06-16 - 2013-08-16 (2 місяця)