Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Fitter / Welder: Cape Martin - Container Ship / 2018-04-15 - 2018-09-28 (5 місяців)
Fitter / Welder: Cape Martin - Container Ship / 2017-03-25 - 2017-09-25 (6 місяців)
Fitter / Welder: AINTAS - Bulk Carrier / 2016-06-11 - 2016-12-27 (7 місяців)
Fitter / Welder: ESI ANAX - Dry Cargo / 2015-05-26 - 2015-08-10 (2 місяця)
Fitter / Welder: MSC BRIANA - Container Ship / 2014-08-25 - 2014-10-29 (2 місяця)
Ref. Engineer: GREEN FREEZER - Reefer / 2018-06-07 - 2018-09-27 (4 місяця)
Ref. Engineer: ABOUZAR-81(13 CONTRACTS) - Accomodation barge / 2013-01-14 - 2017-12-22 (4 року)
Ref. Engineer: PERSIAN PEARL (7 CONTRACTS) - Platform Supply vessel / 2007-07-25 - 2011-05-12 (3 року)
Ref. Engineer: ABOUZAR-1200 (7 CONTRACTS) - Pipe laying vessel / 2000-05-17 - 2007-05-23 (7 років)
Deck Cadet: RMS OB - Fishing vessel / 2018-07-22 - 2018-09-23 (2 місяця)
Motorman: Limiless - Tug boat / 2018-03-19 - 2018-09-23 (6 місяців)
OS: Limiless - Tug boat / 2017-12-06 - 2018-03-18 (3 місяця)
Master: Alexndros P. - Bulk Carrier / 2018-01-22 - 2018-09-22 (8 місяців)
Master: Navios Galaxy 1 - Bulk Carrier / 2017-02-25 - 2017-09-23 (7 місяців)
Master: Navios Gemini S - Bulk Carrier / 2015-12-25 - 2016-08-10 (8 місяців)
Master: Navios Libra II - Bulk Carrier / 2014-09-30 - 2015-05-18 (8 місяців)
Master: Navios Galaxy I - Bulk Carrier / 2013-10-06 - 2014-07-17 (9 місяців)
OS: BALGARKA - Bulk Carrier / 2018-07-23 - 2018-09-17 (2 місяця)
Deck Cadet: BALGARKA - Bulk Carrier / 2018-03-23 - 2018-07-23 (4 місяця)
Deck Cadet: MV HINDSHIP - VLCC / 2015-06-29 - 2018-09-14 (3 року)
Engineer Assistant: Sedov - Sailing Vessel / 2018-03-28 - 2018-09-10 (5 місяців)
Engine Cadet: Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2016-06-20 - 2016-09-22 (3 місяця)
Deck Cadet: KENTAVR - Other vessels / 2018-04-02 - 2018-09-02 (5 місяців)
Deck Cadet: Druzhba - Training Ship / 2017-07-24 - 2017-08-20 (1 місяць)
Deck Cadet: Cadet - Training Ship / 2018-02-20 - 2018-08-20 (6 місяців)
Oiler: PRODIGY - Bulk Carrier / 2017-12-20 - 2018-08-08 (8 місяців)
Oiler: CRETAN WAVE - Bulk Carrier / 2016-11-27 - 2017-08-25 (9 місяців)
Oiler: NAVIOS ALEGRIA - Bulk Carrier / 2015-06-28 - 2016-05-11 (10 місяців)
Motorman: Pivdeny - Other vessels / 2014-09-29 - 2014-12-12 (2 місяця)
Engine Cadet: ANTOINE - Bulk Carrier / 2014-02-28 - 2014-09-12 (6 місяців)
Chief Engineer: Gannet - AHT / 2018-07-03 - 2018-08-07 (1 місяць)
Chief Engineer: VOS APOLLO - AHTS / 2017-06-16 - 2017-09-15 (3 місяця)
Chief Engineer: NSC GLORY - Accommodation barge / 2016-06-21 - 2016-11-21 (5 місяців)
Chief Engineer: SPOONER TIDE - AHTS / 2015-08-31 - 2015-11-08 (2 місяця)
Chief Engineer: SPOONER TIDE - AHTS / 2015-03-26 - 2015-05-30 (2 місяця)
Chief Engineer: TORONTO TRADER - Container Ship / 2018-03-01 - 2018-08-06 (5 місяців)
Chief Engineer: "Toronto Trader" - Container Ship / 2017-06-29 - 2017-11-02 (4 місяця)
Chief Engineer: "Luchow" - Bulk Carrier / 2017-02-28 - 2017-05-20 (3 місяця)
Chief Engineer: "Wehr Schulau" - Container Ship / 2016-05-13 - 2016-09-08 (4 місяця)
Chief Engineer: "Wehr Koblenz" - Container Ship / 2015-12-18 - 2016-01-18 (1 місяць)
2nd Officer: Kapitan Kirichenko - Reefer / 2018-03-19 - 2018-07-31 (4 місяця)
3rd Officer: Kapitan Kirichenko - Reefer / 2017-03-22 - 2017-10-17 (7 місяців)
3rd Officer: Kapitan Kirichenko - Reefer / 2016-04-18 - 2016-10-23 (6 місяців)
3rd Officer: Krasin - Icebreaker / 2015-05-26 - 2015-12-09 (6 місяців)
AB Seaman: Kapitan Sergeevskii - Container Ship / 2014-09-02 - 2015-02-05 (5 місяців)
ETO: MURGASH - Bulk Carrier / 2018-02-17 - 2018-07-29 (5 місяців)
ETO: VIDEN - Bulk Carrier / 2017-07-03 - 2017-10-24 (4 місяця)
El. Engineer: Rodina - Bulk Carrier / 2016-11-30 - 2017-04-05 (4 місяця)
El. Engineer: MAX SUPPORTER - Container Ship / 2015-08-30 - 2016-04-28 (8 місяців)
El. Engineer: Pacific Breeze - Reefer / 2015-04-04 - 2015-08-04 (4 місяця)
OS: CAMILLA - Container Ship / 2018-04-02 - 2018-07-15 (3 місяця)
OS: Leo Star - Bulk Carrier / 2017-06-03 - 2017-12-10 (6 місяців)
OS: Draco - Bulk Carrier / 2016-10-12 - 2017-02-26 (4 місяця)
OS: Volga - General cargo / 2016-03-01 - 2016-09-15 (6 місяців)
Fitter / Welder: POLUS - 1 - Fishing vessel / 2018-03-01 - 2018-07-10 (4 місяця)
No Experience
Fitter / Welder: Dauntless - Bulk Carrier / 2018-01-16 - 2018-07-08 (6 місяців)
Fitter / Welder: MORNING CHAMPION - Bulk Carrier / 2016-09-30 - 2017-04-26 (7 місяців)
Fitter / Welder: MYKONOS BAY - Bulk Carrier / 2015-10-29 - 2016-04-24 (6 місяців)
Fitter / Welder: NAVIOS HYPERION - Bulk Carrier / 2014-12-15 - 2015-04-16 (4 місяця)
Fitter / Welder: NAVIOS STAR - Bulk Carrier / 2013-09-27 - 2014-05-02 (7 місяців)
Deck Cadet: Александр Яковенко - Tug boat / 2018-04-10 - 2018-06-25 (2 місяця)
Deck Cadet: Капитан Меркулов - Tug boat / 2018-01-31 - 2018-04-02 (2 місяця)
Deck Cadet: Капитан Маркин - Tug boat / 2017-07-03 - 2017-07-30 (1 місяць)
Engine Cadet: Maersk lima - Container Ship / 2017-11-25 - 2018-06-09 (6 місяців)