Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: M/T UMBA - VLCC / 2019-03-28 - 2019-05-28 (2 місяця)
Motorman: M/T UMBA - VLCC / 2018-11-28 - 2019-02-28 (3 місяця)
Motorman: umba - VLCC / 2018-07-26 - 2018-09-28 (2 місяця)
Motorman: M/T UMBA - VLCC / 2017-11-28 - 2018-01-28 (2 місяця)
Oiler: NAVIOS CHRISTINE B - Bulk Carrier / 2014-04-09 - 2015-02-07 (10 місяців)
Chief Officer: SEA PATRIS - Other vessels / 2018-09-12 - 2019-05-14 (8 місяців)
Chief Officer: SEA AEOLIS - Other vessels / 2017-09-19 - 2018-05-08 (8 місяців)
Chief Officer: SEA ANEMOS - Other vessels / 2016-01-20 - 2016-11-05 (10 місяців)
Chief Officer: SEA ANEMOS - Other vessels / 2014-11-28 - 2015-08-28 (9 місяців)
Chief Officer: SEA COQUETTE - Other vessels / 2013-12-23 - 2014-09-25 (9 місяців)
3rd Officer: Heng Yang - Chemical tanker / 2019-01-05 - 2019-05-08 (4 місяця)
3rd Officer: Nefterudovoz 36-M - Oil Products Tanker / 2016-06-05 - 2016-10-02 (4 місяця)
3rd Officer: Gunhild Kirk - Oil Products Tanker / 2015-08-01 - 2016-02-10 (6 місяців)
3rd Officer: Yana - Oil Products Tanker / 2014-07-12 - 2014-10-30 (4 місяця)
AB Seaman: Yana - Oil Products Tanker / 2014-06-12 - 2014-07-12 (1 місяць)
OS: Lider ILyas - Heavy lift vessel / 2018-09-08 - 2019-05-03 (8 місяців)
Deck Cadet: Tug "Бригадир" - Other vessels / 2017-09-10 - 2017-11-10 (2 місяця)
3rd Engineer: ERSA - General cargo / 2018-10-11 - 2019-04-22 (6 місяців)
Motorman: ERSA - General cargo / 2017-10-15 - 2018-04-03 (6 місяців)
Motorman: Catherina - Bulk Carrier / 2016-12-18 - 2017-06-20 (6 місяців)
Motorman: Stoyky - Other vessels / 2016-03-07 - 2016-05-08 (2 місяця)
Engine Cadet: PALLADA - General cargo / 2018-12-03 - 2019-04-15 (4 місяця)
Wiper: Стивидор - Tug boat / 2018-02-22 - 2018-04-26 (2 місяця)
Oiler: GRAND FERRY - RO-RO / 2018-12-17 - 2019-04-14 (4 місяця)
Oiler: GRAND FERRY - RO-RO / 2018-05-18 - 2018-09-05 (4 місяця)
Oiler: GEROI SHIPKI - RO-RO / 2015-10-20 - 2016-04-17 (6 місяців)
Oiler: M/V BERG - General cargo / 2014-02-08 - 2014-06-16 (4 місяця)
Oiler: Vladimir Parshin - Multi-Purpose Vessel / 2013-03-03 - 2013-09-26 (7 місяців)
Single Engineer: SPANACO RELIABILITY - General cargo / 2018-12-05 - 2019-04-14 (4 місяця)
Chief Engineer: DRUJBA - RO-RO / 2018-06-01 - 2018-11-11 (5 місяців)
Chief Engineer: REGINA BALTICA - Ferry / 2017-10-03 - 2017-11-22 (2 місяця)
Chief Engineer: REGINA BALTICA - Ferry / 2017-06-27 - 2017-08-14 (2 місяця)
Chief Engineer: LEVANTE - RO-RO / 2017-01-20 - 2017-05-05 (3 місяця)
4th Engineer: Pioner Nikolaeva - Fishing vessel / 2018-09-21 - 2019-04-04 (6 місяців)
4th Engineer: Irvinga - Fishing vessel / 2017-10-23 - 2018-04-25 (6 місяців)
Motorman: Marshal Krylov - Fishing vessel / 2016-07-30 - 2016-10-18 (3 місяця)
Motorman: Atlantic Hermes - Fishing vessel / 2015-12-01 - 2016-04-15 (4 місяця)
Motorman: Meridian 1 - Fishing vessel / 2014-11-02 - 2015-05-04 (6 місяців)
Chief Officer: VTS 1 - Container Ship / 2018-10-14 - 2019-04-04 (6 місяців)
1st Officer: Musa Jalil - General cargo / 2018-04-02 - 2018-05-28 (2 місяця)
Chief Officer: Aral - Tug boat / 2017-08-10 - 2017-10-28 (3 місяця)
Chief Officer: Bumrang - General cargo / 2016-10-15 - 2017-02-10 (4 місяця)
Chief Officer: IZYSKATEL-2 - Survey vessel / 2013-01-03 - 2016-09-07 (3 року)
Engine Cadet: Хаджибей - Passenger vessel / 2019-03-15 - 2019-03-24 (9 днів)
Engine Cadet: Хаджибей - Passenger vessel / 2018-09-18 - 2019-03-12 (6 місяців)
Engine Cadet: Novator - Tug boat / 2018-06-07 - 2018-08-10 (2 місяця)
Engine Cadet: Novator - Tug boat / 2017-06-07 - 2017-07-11 (1 місяць)
AB Seaman: MUSKY - Bulk Carrier / 2018-08-17 - 2019-03-23 (7 місяців)
AB Seaman: Bluebill - Bulk Carrier / 2017-01-29 - 2017-08-30 (7 місяців)
OS: Torrent - Bulk Carrier / 2015-09-30 - 2016-06-16 (9 місяців)
OS: AIDAR - Tug boat / 2014-08-14 - 2014-10-14 (2 місяця)
AB Seaman: PINTAIL - Bulk Carrier / 2018-06-22 - 2019-03-12 (9 місяців)
AB Seaman: BUFFLEHEAD - Bulk Carrier / 2017-06-17 - 2018-01-07 (7 місяців)
AB Seaman: BLUEBILL - Bulk Carrier / 2016-07-02 - 2017-01-28 (7 місяців)
AB Seaman: BLUEBILL - Bulk Carrier / 2015-04-27 - 2015-12-24 (8 місяців)
AB Seaman: Shoveler - Bulk Carrier / 2014-04-25 - 2014-12-14 (8 місяців)
Trainee Engineer: T.S KUNJALI MARAKKAR - Training Ship / 2018-07-27 - 2019-02-28 (7 місяців)
Trainee Engineer: COCHIN SHIPYARD - Training Ship / 2017-07-03 - 2017-07-12 (9 днів)
Engine Cadet: MSC Suez - Container Ship / 2018-11-01 - 2019-02-25 (4 місяця)
Engine Cadet: MSC Suez - Container Ship / 2018-04-12 - 2018-08-21 (4 місяця)
Chief Cook: Nor Cape - Reefer / 2018-09-14 - 2019-02-25 (5 місяців)
Chief Cook: Pearl Bay - Reefer / 2017-08-18 - 2018-11-30 (1 рік)
Chief Cook: PEARL COAST/Pearl Bey - Reefer / 2017-10-01 - 2018-04-22 (7 місяців)
Chief Cook: Fox Bay - Reefer / 2016-11-15 - 2017-05-01 (6 місяців)
Cook: Anton Makarenko - General cargo / 1993-03-25 - 1993-09-15 (6 місяців)
Deck Cadet: Ditzum - General cargo / 2018-08-28 - 2019-02-17 (6 місяців)
Deck Cadet: Bashir Safsroglu - Oil Products Tanker / 2016-02-29 - 2016-08-28 (6 місяців)
Chief Cook: Taganrogskiy Zaliv - Reefer / 2018-07-23 - 2019-02-04 (6 місяців)
Cook: MilAGRESS - Crude Oil Tanker / 2018-01-18 - 2018-06-06 (5 місяців)
Cook: Musa Dzhalil - Crude Oil Tanker / 2017-06-18 - 2017-11-21 (5 місяців)
AB / Motorman : persey - Other vessels / 2018-09-29 - 2019-01-15 (4 місяця)
AB / Motorman : arslanbey - General cargo / 2018-03-22 - 2018-09-27 (6 місяців)
AB / Motorman : Persey - Other vessels / 2018-01-10 - 2018-03-20 (2 місяця)
AB / Motorman : arslanbey - General cargo / 2017-03-01 - 2017-09-12 (6 місяців)
OS: MIKA - General cargo / 2018-05-22 - 2019-01-10 (8 місяців)
OS: MIKA - General cargo / 2017-12-05 - 2018-05-05 (5 місяців)
OS: CENTAURUS - Tug boat / 2017-08-14 - 2017-10-15 (2 місяця)