Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Nordstraum - Crude Oil Tanker / 2018-02-17 - 2018-04-28 (2 місяця)
AB Seaman: Nordstraum - Crude Oil Tanker / 2017-09-04 - 2017-12-09 (3 місяця)
AB Seaman: Nordstraum - Crude Oil Tanker / 2017-02-10 - 2017-06-28 (5 місяців)
AB Seaman: Nordstraum - Crude Oil Tanker / 2016-05-23 - 2016-10-24 (5 місяців)
2nd Engineer: M.V. Toba - Bulk Carrier / 2017-06-29 - 2018-04-14 (10 місяців)
2nd Engineer: Magnum Force - Bulk Carrier / 2016-05-22 - 2016-12-28 (7 місяців)
2nd Engineer: Kosmas V - Bulk Carrier / 2014-11-06 - 2015-04-21 (5 місяців)
2nd Engineer: PATRIOT - Bulk Carrier / 2013-08-27 - 2014-03-28 (7 місяців)
2nd Engineer: NOURIA - Bulk Carrier / 2012-07-04 - 2012-12-06 (5 місяців)
Engine Cadet: Хаджибей - Passenger vessel / 2018-03-01 - 2018-04-01 (1 місяць)
Engine Cadet: Ударник - Tug boat / 2017-07-12 - 2017-12-28 (6 місяців)
AB Seaman: Mriya S - Dry Cargo / 2017-11-21 - 2018-04-01 (4 місяця)
AB Seaman: Nikolay Chudotvorets - Dry Cargo / 2017-06-22 - 2017-10-23 (4 місяця)
OS: PAVEL GRABOVSKIY - General cargo / 2016-06-26 - 2016-12-28 (6 місяців)
OS: SIBIRSKIY 2131 - Dry Cargo / 2015-12-20 - 2016-04-20 (4 місяця)
OS: jakv zadorozhnij - Passenger vessel / 2015-04-06 - 2015-06-08 (2 місяця)
El. Engineer: Lanark - Chemical tanker / 2017-10-29 - 2018-03-31 (5 місяців)
El. Engineer: Magus - Oil Products Tanker / 2017-02-08 - 2017-05-06 (3 місяця)
El. Engineer: Sienna - Oil Products Tanker / 2016-11-28 - 2017-02-08 (2 місяця)
Electrician: Hamburg - Bulk Carrier / 2012-12-01 - 2013-02-04 (2 місяця)
AB Seaman: Капитан Демиденко - Fishing vessel / 2018-01-20 - 2018-03-24 (2 місяця)
AB Seaman: НАТАЛИ - Crude Oil Tanker / 2017-07-20 - 2017-12-02 (4 місяця)
OS: Капитан Рынцын - General cargo / 2016-12-16 - 2017-05-08 (5 місяців)
Deck Cadet: Николай Теленков - Fishing vessel / 2016-11-07 - 2016-11-29 (1 місяць)
AB Seaman: Riroil-2 - Crude Oil Tanker / 2017-07-28 - 2018-03-20 (8 місяців)
AB Seaman: Palchem-1 - Chemical tanker / 2017-01-31 - 2017-03-04 (1 місяць)
AB Seaman: Begim Aslanova - Chemical tanker / 2016-03-10 - 2016-07-18 (4 місяця)
AB Seaman: Agsu - Crude Oil Tanker / 2014-04-15 - 2015-08-16 (1 рік)
AB Seaman: Agdash - Crude Oil Tanker / 2014-02-27 - 2014-07-28 (5 місяців)
AB Seaman: EMRE KOSE - Dry Cargo / 2017-09-05 - 2018-03-18 (6 місяців)
AB Seaman: OCEAN LION - Bulk Carrier / 2016-08-20 - 2017-03-15 (7 місяців)
AB Seaman: JILDA - Dry Cargo / 2015-09-11 - 2016-04-02 (7 місяців)
AB Seaman: HERCULES - AHTS / 2014-05-05 - 2014-08-08 (3 місяця)
4th Engineer: Run Fu 7 - Bulk Carrier / 2017-07-19 - 2018-03-17 (8 місяців)
Master: New Leo - Dry Cargo / 2017-09-08 - 2018-03-15 (6 місяців)
Master: Angela - Multi-Purpose Vessel / 2016-04-12 - 2016-10-15 (6 місяців)
Master: Jana - Multi-Purpose Vessel / 2015-06-30 - 2016-01-31 (7 місяців)
Master: Angela - Dry Cargo / 2014-09-08 - 2015-04-17 (7 місяців)
Chief Officer: Angela - Dry Cargo / 2013-10-15 - 2014-05-12 (7 місяців)
Motorman: Lime - Dry Cargo / 2017-11-02 - 2018-03-05 (4 місяця)
Motorman: Svyatiy Petro - General cargo / 2016-10-05 - 2017-03-16 (5 місяців)
Chief Engineer: Arklow Rock - General cargo / 2017-12-21 - 2018-02-01 (1 місяць)
Chief Engineer: O.T.Ideaal - General cargo / 2017-03-14 - 2017-08-05 (5 місяців)
Chief Engineer: BBC Holland - Multi-Purpose Vessel / 2016-07-01 - 2016-11-10 (4 місяця)
Chief Engineer: Bonacieux - General cargo / 2015-11-06 - 2016-03-26 (5 місяців)
Chief Engineer: Bonacieux - General cargo / 2015-02-10 - 2015-06-16 (4 місяця)
Master: Lady Irina - Dry Cargo / 2017-10-09 - 2018-01-22 (3 місяця)
Master: Lady Irina - Dry Cargo / 2017-05-23 - 2017-08-13 (3 місяця)
Master: Lady Irina - Dry Cargo / 2016-10-26 - 2017-01-25 (3 місяця)
Master: Lady Irina - Dry Cargo / 2016-03-11 - 2016-07-04 (4 місяця)
Master: Lady Irina - Dry Cargo / 2015-08-28 - 2015-12-14 (4 місяця)
Master: Mercury - Container Ship / 2017-07-13 - 2018-01-22 (6 місяців)
Master: Mercury - Container Ship / 2016-07-21 - 2017-01-18 (6 місяців)
Master: Ponente - Container Ship / 2014-05-18 - 2014-07-26 (2 місяця)
Master: Angie Rickmers - Container Ship / 2013-07-18 - 2014-02-22 (7 місяців)
Master: IMARA - Container Ship / 2011-11-17 - 2012-05-22 (6 місяців)
Utility: Princess Anastasia - Passenger vessel / 2017-09-02 - 2018-01-09 (4 місяця)
Cabin Stewardess: druzhba - Passenger vessel / 2016-09-23 - 2016-12-19 (3 місяця)
2nd Engineer: Blackwood - General cargo / 2017-08-04 - 2017-12-27 (5 місяців)
2nd Engineer: Сибирский 2133 - General cargo / 2016-07-24 - 2017-03-30 (8 місяців)
2nd Engineer: volgobalt 241 - General cargo / 2016-02-25 - 2016-05-27 (3 місяця)
2nd Engineer: RMT-1 - General cargo / 2008-08-01 - 2016-01-06 (7 років)
2nd Engineer: RMT-1 - General cargo / 2008-09-18 - 2010-06-17 (1 рік)
Trainee Officer: Neptune Iliad - RO-RO / 2017-07-19 - 2017-12-23 (5 місяців)
Trainee Officer: Jabal Nafusa - Bulk Carrier / 2015-12-08 - 2016-07-09 (7 місяців)
3rd Engineer: ARTIN - Bulk Carrier / 2017-04-18 - 2017-12-23 (8 місяців)
3rd Engineer: COTE D`IVOIRIAN STAR - Reefer / 2017-02-05 - 2017-03-29 (2 місяця)
4th Engineer: COLOMBIAN STAR - Reefer / 2016-06-04 - 2016-09-24 (4 місяця)
4th Engineer: COTE D`IVOIRIAN STAR - Reefer / 2015-09-12 - 2016-01-16 (4 місяця)
4th Engineer: COTE D`IVOIRIAN STAR - Reefer / 2015-01-13 - 2015-05-23 (4 місяця)
Chief Officer: JUPITER II - Bulk Carrier / 2017-09-09 - 2017-12-18 (3 місяця)
Chief Officer: SMEW - Bulk Carrier / 2016-11-16 - 2017-04-03 (5 місяців)
Chief Officer: SILVER - Bulk Carrier / 2016-01-25 - 2016-08-04 (6 місяців)
Chief Officer: CHESTNUT - Bulk Carrier / 2014-12-14 - 2015-09-27 (9 місяців)
Chief Officer: SEXTA - Bulk Carrier / 2013-07-16 - 2014-03-16 (8 місяців)
Motorman: Elaziz - Bulk Carrier / 2017-06-07 - 2017-12-14 (6 місяців)
Motorman: AYSEGUI AK - General cargo / 2016-08-25 - 2017-05-06 (8 місяців)
Motorman: Focus - General cargo / 2015-10-26 - 2016-05-01 (6 місяців)