Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
4th Engineer: AMR 1 - General cargo / 2022-11-16 - 2023-03-08 (4 місяця)
Engine Cadet: Navdhenu purna - Bulk Carrier / 2020-03-14 - 2020-11-23 (8 місяців)
Engine Cadet: Navegantes - Container Ship / 2022-11-28 - 2023-03-07 (3 місяця)
Chief Officer: Trammo Independent - Bulk Carrier / 2022-10-07 - 2023-03-07 (5 місяців)
Chief Officer: GW Eleni - Bulk Carrier / 2022-02-16 - 2022-08-27 (6 місяців)
Chief Officer: Calypso - Container Ship / 2021-03-21 - 2021-12-02 (8 місяців)
Master: CARINA - Bulk Carrier / 2019-06-14 - 2019-12-09 (6 місяців)
Chief Officer: CARINA - Bulk Carrier / 2019-03-25 - 2019-06-13 (3 місяця)
Deck Cadet: KAPITAN SCHEMILKIN - Oil Products Tanker / 2022-12-19 - 2023-03-06 (2 місяця)
Deck Cadet: ВОДОЛАЗ-14 - DSV (Diving Support) / 2022-09-01 - 2022-12-01 (3 місяця)
Deck Cadet: CADET - Training Ship / 2022-09-05 - 2023-03-05 (6 місяців)
Engine Cadet: Orkim Power - Crude Oil Tanker / 2022-09-27 - 2023-03-03 (5 місяців)
Engine Cadet: Keyfield Grace - Accommodation barge / 2022-07-18 - 2022-07-21 (3 дня)
3rd Officer: Frosso K - Bulk Carrier / 2022-08-04 - 2023-03-02 (7 місяців)
3rd Officer: Hermes - General cargo / 2022-01-17 - 2022-06-03 (5 місяців)
OS: Kestrel - Container Ship / 2020-09-18 - 2021-01-27 (4 місяця)
OS: NS Angela - General cargo / 2019-11-17 - 2020-06-23 (7 місяців)
OS: Diamond C - General cargo / 2018-03-11 - 2018-09-12 (6 місяців)
Deck Cadet: AROSA - Bulk Carrier / 2022-07-03 - 2023-02-27 (8 місяців)
Deck Cadet: Novator - Tug boat / 2021-07-20 - 2021-09-11 (2 місяця)
Deck Cadet: CMA CGM RHONE - Container Ship / 2022-08-26 - 2023-02-26 (6 місяців)
Deck Cadet: Jacques 2 - Tug boat / 2022-01-13 - 2022-07-11 (6 місяців)
2nd Officer: RN TUAPSE - Chemical tanker / 2022-12-09 - 2023-02-23 (2 місяця)
2nd Officer: RN TUAPSE - Chemical tanker / 2022-08-13 - 2022-10-09 (2 місяця)
2nd Officer: Baltic Soul - Chemical tanker / 2022-01-30 - 2022-03-08 (1 місяць)
2nd Officer: Baltic Wave - Chemical tanker / 2020-07-12 - 2020-12-05 (5 місяців)
2nd Officer: Baltic Wave - Chemical tanker / 2019-09-05 - 2020-01-27 (5 місяців)
Motorman: First Brother - Bulk Carrier / 2022-08-05 - 2023-02-20 (6 місяців)
El. Eng. Assistant: MSC ADELE - Container Ship / 2022-07-20 - 2023-02-20 (7 місяців)
Cook: King Seaways - RO-RO / 2022-12-15 - 2023-02-19 (2 місяця)
Cook: King Seaways - RO-RO / 2022-07-06 - 2022-10-06 (3 місяця)
Cook: King Seaways - RO-RO / 2022-02-07 - 2022-05-23 (4 місяця)
Cook: Cuesia - RO-RO / 2021-06-11 - 2021-09-15 (3 місяця)
Oiler: Cape Kasos - Bulk Carrier / 2022-06-12 - 2023-02-09 (8 місяців)
Oiler: Cape Pioneer - Container Ship / 2021-08-31 - 2022-04-28 (8 місяців)
Oiler: Cape Pioneer - Container Ship / 2020-08-17 - 2021-03-14 (7 місяців)
Wiper: Cape Chronos - Container Ship / 2019-12-02 - 2020-07-19 (8 місяців)
Wiper: Cape Kennedy - Bulk Carrier / 2018-06-11 - 2018-12-11 (6 місяців)
Messman: Energy Ariadne - Chemical tanker / 2022-10-16 - 2023-02-04 (4 місяця)
Deck Cadet: Energy Ariadne - Chemical tanker / 2022-05-01 - 2022-10-15 (5 місяців)
AB Seaman: Orel-6 - General cargo / 2020-12-02 - 2021-04-23 (5 місяців)
Deck Cadet: St.Constantine - General cargo / 2019-09-18 - 2019-11-29 (2 місяця)
Fitter / Welder: CT Pachuca - Container Ship / 2022-08-02 - 2023-02-03 (6 місяців)
Wiper: San Alfonso - Container Ship / 2021-06-23 - 2021-12-19 (6 місяців)
Wiper: Ioanna D - Bulk Carrier / 2020-08-12 - 2021-03-02 (7 місяців)
Wiper: TG Aphrodite - Container Ship / 2019-11-14 - 2020-01-23 (2 місяця)
Wiper: Wolf - General cargo / 2019-02-06 - 2019-09-22 (8 місяців)
2nd Engineer: Jana - General cargo / 2021-11-06 - 2023-02-03 (1 рік)
2nd Engineer: Pluton - General cargo / 2021-02-07 - 2021-08-08 (6 місяців)
2nd Engineer: Verlaine - General cargo / 2019-11-05 - 2020-07-19 (8 місяців)
2nd Engineer: LEDA - General cargo / 2018-09-27 - 2019-06-19 (9 місяців)
3rd Engineer: ASPRO - General cargo / 2017-08-26 - 2018-01-24 (5 місяців)
4th Engineer: crystal asteria - LPG / LNG / 2022-09-13 - 2023-02-02 (5 місяців)
Engine Cadet: Roberto - LPG / LNG / 2021-01-16 - 2021-08-31 (7 місяців)
Chief Engineer: MARAN FIDELITY - Bulk Carrier / 2022-09-29 - 2023-02-02 (4 місяця)
Chief Engineer: CARO PADRE - Bulk Carrier / 2021-07-08 - 2022-07-04 (12 місяців)
Chief Engineer: MINOAS - Bulk Carrier / 2020-07-26 - 2021-04-02 (8 місяців)
Chief Engineer: OCEANUS - Bulk Carrier / 2019-04-13 - 2020-05-21 (1 рік)
Chief Engineer: DIONE - Bulk Carrier / 2018-09-25 - 2019-03-06 (5 місяців)
3rd Engineer: Veles - Chemical tanker / 2022-05-13 - 2023-01-30 (9 місяців)
3rd Engineer: Arktur - Oil Products Tanker / 2021-11-16 - 2022-03-28 (4 місяця)
3rd Engineer: Arkadiy Chernishov - General cargo / 2021-04-20 - 2021-08-15 (4 місяця)