Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB / Crane Operator: Houston pearl - Bulk Carrier / 2020-07-29 - 2021-01-01 (5 місяців)
OS: Phinex alfa - Chemical tanker / 2018-07-27 - 2018-11-13 (4 місяця)
AB / Crane Operator: Orient Defender - Bulk Carrier / 2017-01-24 - 2017-07-22 (6 місяців)
AB / Crane Operator: Sierra - Bulk Carrier / 2016-01-03 - 2016-08-08 (7 місяців)
OS: Salvinia - Bulk Carrier / 2014-12-23 - 2015-05-29 (5 місяців)
3rd Officer: Mount butler - Container Ship / 2019-12-22 - 2020-11-15 (11 місяців)
Junior officer: Msc Tamara - Container Ship / 2019-04-25 - 2019-10-10 (5 місяців)
Deck Cadet: Crystal Arctica - Reefer / 2020-07-27 - 2020-09-23 (2 місяця)
Deck Cadet: Slavyanka - Reefer / 2019-06-22 - 2019-11-02 (4 місяця)
Deck Cadet: Nadezhda - Training Ship / 2018-06-11 - 2018-08-12 (2 місяця)
2nd Officer: NORMA - General cargo / 2021-05-17 - 2021-11-12 (6 місяців)
3rd Officer: RIMONA - Bulk Carrier / 2020-04-11 - 2020-07-31 (4 місяця)
3rd Officer: DAKOTA - Bulk Carrier / 2019-01-20 - 2019-09-09 (8 місяців)
3rd Officer: FIONA - General cargo / 2018-04-16 - 2018-08-17 (4 місяця)
3rd Officer: Al Yasra - Container Ship / 2019-01-15 - 2019-07-09 (6 місяців)
2nd Officer: med link - RO-RO / 2018-12-11 - 2019-01-13 (1 місяць)
2nd Officer: MED BRIDGE - RO-RO / 2017-07-21 - 2018-12-10 (1 рік)
2nd Officer: misr gulf - AHTS / 2017-03-15 - 2017-07-10 (4 місяця)
3rd Officer: SCF Baikal - Crude Oil Tanker / 2016-02-14 - 2016-06-28 (4 місяця)
3rd Officer: SCF Baikal - Crude Oil Tanker / 2015-04-27 - 2015-09-27 (5 місяців)
3rd Officer: Petrokrepost - Crude Oil Tanker / 2014-08-11 - 2015-01-25 (5 місяців)