Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Pilion - Bulk Carrier / 2016-04-03 - 2017-02-08 (10 місяців)
AB Seaman: Pilion - Bulk Carrier / 2016-04-03 - 2017-02-08 (10 місяців)
AB Seaman: Pilion - Bulk Carrier / 2016-04-03 - 2017-02-08 (10 місяців)
AB Seaman: Crux - Bulk Carrier / 2014-07-17 - 2015-03-03 (7 місяців)
3rd Officer: Cape Melville - Container Ship / 2015-02-28 - 2015-06-29 (4 місяця)
Deck Cadet: Булат-1 - Tug boat / 2013-04-01 - 2013-08-16 (4 місяця)
2nd Officer: SINOKOR SUNRISE - Bulk Carrier / 2014-08-15 - 2015-02-27 (6 місяців)
2nd Officer: KALYPSO - Bulk Carrier / 2013-12-24 - 2014-03-19 (3 місяця)
3rd Officer: KALYPSO - Bulk Carrier / 2012-08-24 - 2013-06-07 (9 місяців)
Deck Cadet: HYUNDAI FEDERAL - Container Ship / 2009-09-11 - 2010-01-23 (4 місяця)
3rd Officer: Sombeke - LPG / LNG / 2013-01-01 - 2013-05-05 (4 місяця)
3rd Officer: Libramont - LPG / LNG / 2012-02-03 - 2012-02-15 (12 днів)
Deck Cadet: Neptune Okeanis - RO-RO / 2007-03-14 - 2007-08-29 (5 місяців)
3rd Officer: SPIRIT OF SINGAPORE - Container Ship / 2023-11-12 - 2024-04-18 (5 місяців)
3rd Officer: Krymsk - Crude Oil Tanker / 2023-07-08 - 2023-11-06 (4 місяця)
Boatswain: Pola Pelagia - General cargo / 2023-04-20 - 2023-08-10 (4 місяця)
Boatswain: Pola Filofeia - General cargo / 2022-08-14 - 2023-01-17 (5 місяців)
AB Seaman: Pola Filofeia - General cargo / 2022-01-16 - 2022-06-16 (5 місяців)
3rd Officer: Rs Mistral - Container Ship / 2023-03-21 - 2023-06-21 (3 місяця)
Boatswain: MATROS KOSHKA - Bulk Carrier / 2022-08-06 - 2023-04-05 (8 місяців)
Boatswain: ALBY HAPPY - Bulk Carrier / 2022-01-07 - 2022-05-21 (4 місяця)
Boatswain: ALBY HAPPY - Bulk Carrier / 2021-07-16 - 2021-11-22 (4 місяця)
Deck Cadet: Golar Kelvin - LPG / LNG / 2022-08-09 - 2023-01-07 (5 місяців)
3rd Officer: Golar Celsius - LPG / LNG / 2021-09-12 - 2022-04-09 (7 місяців)
3rd Officer: Zim Luanda - Container Ship / 2022-01-09 - 2022-11-15 (10 місяців)
OS: Charleston - Container Ship / 2020-11-14 - 2021-06-21 (7 місяців)
Deck Cadet: Clipper Talent - Bulk Carrier / 2022-03-02 - 2022-08-14 (5 місяців)
Deck Cadet: ESL America - Multi-Purpose Vessel / 2021-08-31 - 2021-12-07 (3 місяця)
3rd Officer: rayen - Container Ship / 2021-09-16 - 2022-05-31 (8 місяців)
Deck Cadet: barzin - Container Ship / 2020-01-20 - 2020-12-15 (11 місяців)
3rd Officer: MT.TIGER TENACITY - Chemical tanker / 2021-06-18 - 2022-05-26 (11 місяців)
Deck Cadet: M/T ATLANTIC EAGLE - Oil Products Tanker / 2021-07-11 - 2022-03-28 (9 місяців)
Deck Cadet: M/T MARLIN MAGIC - Oil Products Tanker / 2019-08-17 - 2020-03-02 (6 місяців)
Deck Cadet: LPG/C LUBERSAC - LPG / LNG / 2018-03-21 - 2018-10-01 (6 місяців)
Chief Officer: UTRISH - Tug boat / 2019-09-02 - 2022-01-19 (2 року)
Chief Officer: GZS-1 - Other vessels / 2019-05-01 - 2019-06-15 (1 місяць)
Chief Officer: LEO-1 - General cargo / 2017-09-12 - 2018-01-17 (4 місяця)
3rd Officer: NIKOLAY GAMAYUNOV - Crude Oil Tanker / 2017-04-01 - 2017-07-10 (3 місяця)
OS: FRONT COMMODORE - VLCC / 2008-05-13 - 2008-11-13 (6 місяців)
3rd Officer: Sea icon - Oil Products Tanker / 2021-05-22 - 2021-12-12 (7 місяців)
3rd Officer: Mv Monica P - Bulk Carrier / 2020-10-12 - 2021-06-21 (8 місяців)
2nd Officer: Unity Spirit - Bulk Carrier / 2023-04-16 - 2023-11-13 (7 місяців)
2nd Officer: Glovis Melody - Bulk Carrier / 2021-12-14 - 2022-07-22 (7 місяців)
3rd Officer: Global Prime - Bulk Carrier / 2020-07-21 - 2021-05-13 (10 місяців)