Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: M/T Blue Nil - Crude Oil Tanker / 2022-09-01 - 2023-01-15 (4 місяця)
Deck Cadet: M/T Carolina - Oil Products Tanker / 2021-08-19 - 2022-03-20 (7 місяців)
Deck Cadet: M/T World Perfomance - Chemical tanker / 2020-11-11 - 2021-03-23 (4 місяця)
Deck Cadet: MT. Plaju - Oil Products Tanker / 2021-12-24 - 2022-12-25 (1 рік)
Deck Cadet: Volgoneft-159 - Oil Products Tanker / 2022-06-03 - 2022-11-08 (5 місяців)
2nd Officer: Breb Mukran - General cargo / 2022-07-29 - 2022-09-10 (1 місяць)
3rd Officer: Rusich-1 - General cargo / 2021-09-28 - 2022-02-24 (5 місяців)
OS: STK-1008 - General cargo / 2019-07-15 - 2019-10-27 (3 місяця)
OS: Volga-Balt 136 - General cargo / 2018-11-07 - 2019-01-27 (3 місяця)
AB Seaman: Baltika - MRSV / 2018-07-02 - 2018-10-27 (4 місяця)
Junior officer: Olutorsky - Fishing vessel / 2022-02-27 - 2022-09-10 (6 місяців)
2nd Officer: Astrol-8 - General cargo / 2022-04-05 - 2022-08-10 (4 місяця)
3rd Officer: Nave orbit - Oil Products Tanker / 2022-02-06 - 2022-06-21 (4 місяця)
3rd Officer: Nikolay Velikiy - Crude Oil Tanker / 2022-02-24 - 2022-03-31 (1 місяць)
3rd Officer: Transbunker - Bunkering Vessel / 2021-12-15 - 2022-02-22 (2 місяця)
2nd Officer: CAPE KENNEDY - Bulk Carrier / 2023-04-01 - 2023-04-26 (1 місяць)
2nd Officer: CAPE KENNEDY - Bulk Carrier / 2022-02-10 - 2022-10-05 (8 місяців)
3rd Officer: CAPE KENNEDY - Bulk Carrier / 2021-06-11 - 2021-12-12 (6 місяців)
AB Seaman: CAPE RACE - Bulk Carrier / 2020-08-30 - 2021-03-29 (7 місяців)
2nd Officer: Arnica - Bulk Carrier / 2021-12-11 - 2022-06-23 (6 місяців)
3rd Officer: Arnica - Bulk Carrier / 2021-11-02 - 2021-12-10 (1 місяць)
3rd Officer: Stellar Pacific - Bulk Carrier / 2020-08-05 - 2021-03-20 (7 місяців)
3rd Officer: Stellar Pacific - Bulk Carrier / 2019-02-07 - 2019-08-24 (7 місяців)
3rd Officer: Stellar Pacific - Bulk Carrier / 2017-05-22 - 2017-10-17 (5 місяців)
Chief Officer: M/V Glevin - Container Ship / 2023-11-01 - 2024-03-13 (4 місяця)
Chief Officer: M/V Medkon Mira - Container Ship / 2023-08-14 - 2023-09-10 (1 місяць)
Chief Officer: M/V Lider Perihan - Container Ship / 2022-06-11 - 2022-11-06 (5 місяців)
3rd Officer: M/V Kaptan Arif Bayraktar - Bulk Carrier / 2021-03-27 - 2021-11-17 (8 місяців)
2nd Officer: M/V Bosphorus Asia - Bulk Carrier / 2019-05-01 - 2019-11-29 (7 місяців)
3rd Officer: NH ERLE - Chemical tanker / 2021-10-01 - 2021-11-15 (1 місяць)
3rd Officer: Alpine Marina - Oil Products Tanker / 2020-12-19 - 2021-04-18 (4 місяця)
3rd Officer: Alpine Marina - Oil Products Tanker / 2020-08-18 - 2020-12-18 (4 місяця)
3rd Officer: LEON ZEUS - Chemical tanker / 2019-10-05 - 2020-02-18 (4 місяця)
3rd Officer: LEON DIAS - Chemical tanker / 2019-04-08 - 2019-08-19 (4 місяця)
3rd Officer: Navig8 prosperity - Crude Oil Tanker / 2021-03-19 - 2021-07-22 (4 місяця)
3rd Officer: Navig8 perseverance - Crude Oil Tanker / 2019-12-05 - 2020-06-29 (7 місяців)
3rd Officer: M/V Lantau Arrow - Container Ship / 2021-02-15 - 2021-06-15 (4 місяця)
3rd Officer: Bosporus - Coaster / 2019-10-16 - 2020-06-23 (8 місяців)
OS: Pictor J - Container Ship / 2018-06-28 - 2019-02-11 (7 місяців)
Deck Cadet: Pictor J - Container Ship / 2017-08-03 - 2018-02-15 (6 місяців)
3rd Officer: Bekas - Fishing vessel / 2020-09-17 - 2021-05-27 (8 місяців)
AB Seaman: Vitaliy Shmykov - Reefer / 2019-07-04 - 2020-04-06 (9 місяців)
Deck Cadet: Neptune Ithaki - RO-RO / 2021-01-14 - 2021-05-27 (4 місяця)
Deck Cadet: Neptune Galene - RO-RO / 2020-06-09 - 2020-10-27 (5 місяців)
Deck Cadet: Neptune Odyssey - RO-RO / 2020-02-03 - 2020-03-29 (2 місяця)
Deck Cadet: Neptune Okeanis - RO-RO / 2019-07-13 - 2019-12-20 (5 місяців)
Deck Cadet: Saros B - General cargo / 2020-06-15 - 2021-04-29 (10 місяців)
Deck Cadet: Aurelia - Container Ship / 2019-02-13 - 2019-08-24 (6 місяців)
Deck Cadet: Piri Reis Üniversitesi - Passenger vessel / 2017-06-15 - 2017-09-10 (3 місяця)
3rd Officer: KMP trisna dwitya - Passenger vessel / 2020-04-01 - 2021-04-11 (1 рік)
3rd Officer: L.J.JOHNSON - AHTS / 2020-09-25 - 2021-02-27 (5 місяців)
Deck Cadet: RAAHI - LPG / LNG / 2018-06-11 - 2019-01-17 (7 місяців)
3rd Officer: Baltic Winter - Reefer / 2020-08-23 - 2021-01-27 (5 місяців)