Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Felix - Tug boat / 2023-05-14 - 2023-10-15 (5 місяців)
AB Seaman: SEAZIP 4 - Crew boat / 2022-09-28 - 2022-12-10 (2 місяця)
AB Seaman: Seazip 3 - Crew boat / 2022-06-08 - 2022-08-17 (2 місяця)
AB Seaman: Good Wind - AHT / 2022-02-19 - 2022-05-20 (3 місяця)
AB Seaman: Topaz Endurance - Platform Supply vessel / 2021-06-21 - 2021-11-11 (5 місяців)
Chief Officer: NS BORA - Crude Oil Tanker / 2024-03-01 - 2024-08-02 (5 місяців)
2nd Officer: SCF VANKOR - VLCC / 2023-06-27 - 2023-10-11 (3 місяця)
2nd Officer: ALEKSEY KOSYGIN - Crude Oil Tanker / 2023-05-09 - 2023-06-26 (2 місяця)
2nd Officer: ALEKSEY KOSYGIN - Crude Oil Tanker / 2022-08-08 - 2023-01-03 (5 місяців)
2nd Officer: ALEKSEY KOSYGIN - Crude Oil Tanker / 2021-09-13 - 2022-03-10 (6 місяців)
3rd Officer: MSC Yurida III - Container Ship / 2023-04-30 - 2023-09-09 (4 місяця)
3rd Officer: AS Floretta - Container Ship / 2021-09-28 - 2022-04-08 (6 місяців)
3rd Officer: AS Petronia - Container Ship / 2020-09-23 - 2021-03-31 (6 місяців)
3rd Officer: AS Ragna - Container Ship / 2019-10-15 - 2020-06-23 (8 місяців)
3rd Officer: AS Palatia - Container Ship / 2018-11-17 - 2019-05-10 (6 місяців)
Chief Officer: CASTOR - Bulk Carrier / 2023-12-25 - 2024-06-04 (5 місяців)
2nd Officer: LB ENERGY - Bulk Carrier / 2023-03-06 - 2023-08-31 (6 місяців)
2nd Officer: PS FRAMURA - Bulk Carrier / 2021-11-24 - 2022-09-17 (10 місяців)
2nd Officer: MV FOUR EMERALD - Bulk Carrier / 2020-12-03 - 2021-06-06 (6 місяців)
2nd Officer: JAY - Bulk Carrier / 2020-09-02 - 2020-11-12 (2 місяця)
2nd Officer: Rix Star - General cargo / 2023-03-21 - 2023-08-08 (5 місяців)
2nd Officer: m/v BALTIC MOON - General cargo / 2022-10-22 - 2023-01-25 (3 місяця)
2nd Officer: m/v ELENORA - General cargo / 2022-06-20 - 2022-10-21 (4 місяця)
2nd Officer: m/t OCEAN GULL - Chemical tanker / 2020-12-03 - 2021-03-14 (3 місяця)
2nd Officer: m/t ALMUNTAZAH - Oil Products Tanker / 2020-04-12 - 2020-06-28 (3 місяця)
2nd Officer: Seaways Gatun - Oil Products Tanker / 2023-03-26 - 2023-07-30 (4 місяця)
2nd Officer: Seaways Gatun - Oil Products Tanker / 2022-06-22 - 2022-11-04 (4 місяця)
3rd Officer: Avax - Oil Products Tanker / 2021-08-07 - 2022-02-16 (6 місяців)
3rd Officer: Ridgebury Cindy A - Oil Products Tanker / 2020-10-20 - 2021-01-21 (3 місяця)
2nd Officer: Fs Ipanema - Container Ship / 2023-02-15 - 2023-07-26 (5 місяців)
3rd Officer: Fs Ipanema - Container Ship / 2022-07-05 - 2022-12-25 (6 місяців)
3rd Officer: Ussuri - General cargo / 2021-08-26 - 2022-03-12 (6 місяців)
3rd Officer: Fesco Magadan - Container Ship / 2020-08-07 - 2021-02-05 (6 місяців)
Chief Officer: Moscow Spirit - Crude Oil Tanker / 2024-01-21 - 2024-05-21 (4 місяця)
2nd Officer: London Spirit - Crude Oil Tanker / 2023-02-18 - 2023-07-23 (5 місяців)
2nd Officer: Nordic Brasilia - Shuttle Tanker / 2022-04-07 - 2022-11-04 (7 місяців)
2nd Officer: Australian Spirit - Crude Oil Tanker / 2021-08-14 - 2021-12-14 (4 місяця)
2nd Officer: Americas Spirit - Crude Oil Tanker / 2020-11-27 - 2021-02-22 (3 місяця)
2nd Officer: Anavatos II - Crude Oil Tanker / 2023-02-03 - 2023-07-19 (6 місяців)
2nd Officer: Piper - Crude Oil Tanker / 2022-07-14 - 2022-10-04 (3 місяця)
2nd Officer: Magnus - Crude Oil Tanker / 2022-05-13 - 2022-06-23 (1 місяць)
2nd Officer: Houston Star - Oil Products Tanker / 2021-04-22 - 2021-10-04 (5 місяців)
2nd Officer: Ridgebury Lindy B - Crude Oil Tanker / 2019-07-04 - 2019-11-30 (5 місяців)
2nd Officer: CELSIUS LIVERPOOL - Container Ship / 2022-12-29 - 2023-06-26 (6 місяців)
2nd Officer: MAERSK PENANG - Container Ship / 2021-11-06 - 2022-06-14 (7 місяців)
2nd Officer: GH PAMPERO - Container Ship / 2021-01-28 - 2021-07-17 (6 місяців)
2nd Officer: ANNA - General cargo / 2020-05-03 - 2020-09-11 (4 місяця)
2nd Officer: MONA - General cargo / 2019-04-30 - 2019-12-11 (7 місяців)
Chief Officer: Helga - Bulk Carrier / 2023-07-15 - 2023-11-15 (4 місяця)
2nd Officer: Julie - Multi-Purpose Vessel / 2022-12-09 - 2023-05-21 (5 місяців)
2nd Officer: Brens - Multi-Purpose Vessel / 2022-02-21 - 2022-09-02 (6 місяців)
2nd Officer: Gures - Multi-Purpose Vessel / 2021-03-12 - 2021-10-12 (7 місяців)
2nd Officer: Agnon - Multi-Purpose Vessel / 2020-07-20 - 2021-01-20 (6 місяців)
1st Officer: Foros - Tug boat / 2024-04-07 - 2024-07-05 (3 місяця)
1st Officer: Surveyor - DSV (Diving Support) / 2024-03-15 - 2024-03-30 (15 днів)
1st Officer: Sea Enterprise - Standby-safety vessel / 2023-08-19 - 2023-11-29 (3 місяця)
1st Officer: Amber Sky - Bulk Carrier / 2023-05-19 - 2023-05-31 (12 днів)
2nd Officer: Amber Sky - Bulk Carrier / 2023-03-08 - 2023-05-18 (2 місяця)
2nd Officer: Georgios Alexios - General cargo / 2022-10-06 - 2023-04-17 (6 місяців)
2nd Officer: Omskiy 34 - General cargo / 2022-06-08 - 2022-09-27 (4 місяця)
Boatswain: Omskiy 205 - General cargo / 2022-02-15 - 2022-04-02 (2 місяця)
2nd Officer: Anatoliy Sidenko - General cargo / 2020-09-23 - 2021-01-22 (4 місяця)
2nd Officer: LAKE TROUT - Crude Oil Tanker / 2022-10-13 - 2023-04-16 (6 місяців)
2nd Officer: EMERALD SHINER - Crude Oil Tanker / 2021-05-14 - 2021-11-11 (6 місяців)
2nd Officer: FLAGSHIP VIOLET - Oil Products Tanker / 2020-08-18 - 2021-01-11 (5 місяців)
2nd Officer: POLAR UNICORN - Oil Products Tanker / 2019-05-20 - 2019-12-13 (7 місяців)
3rd Officer: BROOK TROUT - Crude Oil Tanker / 2018-05-21 - 2018-11-10 (6 місяців)
3rd Officer: ELISE - General cargo / 2022-09-13 - 2023-01-18 (4 місяця)
3rd Officer: LAETITIA V - Landing Craft / 2021-11-26 - 2022-07-02 (7 місяців)
OS: REMBRANDT - Bulk Carrier / 2020-12-03 - 2021-03-28 (4 місяця)
OS: Mehmet Aga - General cargo / 2020-05-12 - 2020-11-01 (6 місяців)
OS: СПК-2 - Training Ship / 2019-10-28 - 2019-12-28 (2 місяця)
Chief Officer: BOS Triton - AHTS / 2024-05-25 - 2024-07-25 (2 місяця)
Chief Officer: BOS Triton - AHTS / 2024-01-10 - 2024-03-25 (2 місяця)
Chief Officer: VOS Triton - AHTS / 2023-04-23 - 2023-07-01 (2 місяця)
2nd Officer: VOS Aphrodite - AHTS / 2022-10-17 - 2022-12-23 (2 місяця)
2nd Officer: VOS Aphrodite - AHTS / 2022-05-11 - 2022-08-15 (3 місяця)
2nd Officer: OCEAN PHOENIX - Oil Products Tanker / 2022-07-07 - 2022-12-06 (5 місяців)
2nd Officer: Alpine Penelope - Oil Products Tanker / 2021-03-18 - 2021-12-20 (9 місяців)
3rd Officer: Mermaid - Oil Products Tanker / 2019-11-02 - 2020-06-30 (8 місяців)
3rd Officer: Ocean Quest - Oil Products Tanker / 2018-11-20 - 2019-05-14 (6 місяців)
3rd Officer: Mermaid - Oil Products Tanker / 2018-03-09 - 2018-07-25 (5 місяців)
2nd Officer: CEMENT COURIER - Cement Carrier / 2022-06-02 - 2022-12-06 (6 місяців)
2nd Officer: Vassiliko - Cement Carrier / 2021-12-30 - 2022-04-30 (4 місяця)
2nd Officer: Arne - General cargo / 2020-09-23 - 2021-04-24 (7 місяців)
2nd Officer: Santana - General cargo / 2019-11-09 - 2020-02-09 (3 місяця)
2nd Officer: Sophia I - General cargo / 2018-08-01 - 2019-03-05 (7 місяців)
Chief Officer: MSC Lilou III - Container Ship / 2024-01-18 - 2024-04-11 (3 місяця)
Chief Officer: MSC Sarya III - Container Ship / 2023-04-03 - 2023-10-14 (6 місяців)
2nd Officer: MSC Dorine - Container Ship / 2022-06-06 - 2022-12-06 (6 місяців)
2nd Officer: MSC Cheryl 3 - Container Ship / 2021-06-10 - 2022-02-19 (8 місяців)
2nd Officer: Contship Leo - Container Ship / 2020-10-16 - 2021-04-02 (6 місяців)
3rd Officer: Key East - Chemical tanker / 2023-08-17 - 2023-12-28 (4 місяця)
3rd Officer: Burando Explorer - Chemical tanker / 2023-02-18 - 2023-05-15 (3 місяця)
2nd Officer: SHAGAN - Oil Products Tanker / 2022-10-31 - 2022-12-02 (1 місяць)
2nd Officer: PETROBULK 1 - Oil Products Tanker / 2022-06-25 - 2022-10-28 (4 місяця)
AB Seaman: Loke Viking - AHTS / 2021-12-24 - 2022-03-09 (2 місяця)