Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Nordic Amy - Chemical tanker / 2020-11-05 - 2021-03-13 (4 місяця)
2nd Officer: Eships Barracuda - Chemical tanker / 2019-08-29 - 2020-07-08 (10 місяців)
2nd Officer: Santa Pawlina - Chemical tanker / 2018-07-03 - 2018-12-31 (6 місяців)
2nd Officer: Santa Pawlina - Chemical tanker / 2017-10-23 - 2018-04-02 (5 місяців)
2nd Officer: Santa Pawlina - Chemical tanker / 2017-10-06 - 2017-10-22 (1 місяць)
2nd Officer: Sheila - Bulk Carrier / 2020-07-19 - 2021-01-18 (6 місяців)
2nd Officer: MENOMONEE - Bulk Carrier / 2019-10-03 - 2020-03-17 (5 місяців)
2nd Officer: Mirella - Bulk Carrier / 2019-01-30 - 2019-07-28 (6 місяців)
2nd Officer: MENOMONEE - Bulk Carrier / 2018-07-11 - 2018-11-03 (4 місяця)
2nd Officer: Brigitte - Bulk Carrier / 2017-09-07 - 2018-03-13 (6 місяців)
OS: m/v "Архангельск" - Fishing vessel / 2021-01-28 - 2021-05-27 (4 місяця)
2nd Officer: m/v "OT-2016" - Tug boat / 2020-06-22 - 2020-12-09 (6 місяців)
2nd Officer: m/v "МБ-1214" - Tug boat / 2019-02-20 - 2019-04-22 (2 місяця)
Chief Officer: SSI EXCELLENT - Bulk Carrier / 2022-03-06 - 2022-08-29 (6 місяців)
Chief Officer: SSI SPLENDID - Bulk Carrier / 2021-06-16 - 2021-10-28 (4 місяця)
2nd Officer: Four Emerald - Bulk Carrier / 2020-06-03 - 2020-12-07 (6 місяців)
2nd Officer: CHARISMA.GR - Bulk Carrier / 2019-04-12 - 2019-10-03 (6 місяців)
2nd Officer: CARIBBEAN HARMONY - Heavy lift vessel / 2018-06-30 - 2019-01-12 (6 місяців)
1st Officer: Sevgi - General cargo / 2023-06-15 - 2023-11-30 (5 місяців)
1st Officer: Panthera J - Heavy lift vessel / 2022-11-20 - 2023-03-08 (4 місяця)
1st Officer: Tasman chief - Heavy lift vessel / 2022-01-13 - 2022-10-06 (9 місяців)
1st Officer: Liv Auerbach - Heavy lift vessel / 2021-04-23 - 2021-10-01 (5 місяців)
2nd Officer: St Pauli - General cargo / 2020-02-21 - 2020-10-16 (8 місяців)
Chief Officer: CARUZO - Crude Oil Tanker / 2023-10-21 - 2023-11-10 (1 місяць)
Chief Officer: OSPREY - Crude Oil Tanker / 2022-11-02 - 2023-05-21 (7 місяців)
Chief Officer: ARZOY - VLCC / 2021-05-31 - 2021-12-02 (6 місяців)
2nd Officer: STENA CONQUEST - Oil Products Tanker / 2019-12-23 - 2020-08-27 (8 місяців)
2nd Officer: STENA PROVENCE - Oil Products Tanker / 2018-12-07 - 2019-06-13 (6 місяців)
3rd Officer: Tukuma Arctica - Container Ship / 2020-10-13 - 2020-11-03 (1 місяць)
2nd Officer: Ivalo Arctica - Container Ship / 2020-06-26 - 2020-08-10 (1 місяць)
2nd Officer: Ivalo Arctica - Container Ship / 2020-03-05 - 2020-05-07 (2 місяця)
2nd Officer: Ivalo Arctica - Container Ship / 2020-01-24 - 2020-02-13 (1 місяць)
3rd Officer: Naja Arctica - Container Ship / 2019-11-11 - 2019-12-20 (1 місяць)
2nd Officer: Ethan - Cement Carrier / 2020-02-01 - 2020-08-10 (6 місяців)
3rd Officer: A. Steve Crowley - Barge / 2019-03-22 - 2020-01-10 (10 місяців)
Chief Officer: Don Jose - Dredger / 2016-04-13 - 2017-02-10 (10 місяців)
3rd Officer: CMA CGM MAUPASSANT - Container Ship / 2023-04-12 - 2023-08-13 (4 місяця)
3rd Officer: CMA CGM MAUPASSANT - Container Ship / 2022-07-04 - 2022-11-27 (5 місяців)
3rd Officer: CMA CGM AFRICA ONE - Container Ship / 2021-12-01 - 2022-03-28 (4 місяця)
3rd Officer: CMA CGM AFRICA ONE - Container Ship / 2021-04-07 - 2021-07-20 (3 місяця)
2nd Officer: Seatrade Red - Container Ship / 2019-11-28 - 2020-07-23 (8 місяців)
2nd Officer: Dobrynya Nikitich - General cargo / 2019-10-25 - 2020-07-05 (8 місяців)
2nd Officer: Alyosha Popovich - General cargo / 2018-04-19 - 2018-08-20 (4 місяця)
3rd Officer: Nikita Kozhemyaka - General cargo / 2017-08-29 - 2018-03-12 (6 місяців)
OS: Alyosha Popovich - General cargo / 2016-09-21 - 2017-02-06 (5 місяців)
Deck Cadet: Alyosha Popovich - General cargo / 2016-07-09 - 2016-09-21 (2 місяця)
2nd Officer: Wec Mondriaan - Container Ship / 2019-11-10 - 2020-06-12 (7 місяців)
2nd Officer: Italian Express - Container Ship / 2018-11-30 - 2019-03-22 (4 місяця)
3rd Officer: X-Press Etna - Container Ship / 2018-04-12 - 2018-09-04 (5 місяців)
3rd Officer: X-Press Etna - Container Ship / 2017-08-08 - 2017-12-08 (4 місяця)
3rd Officer: Max Kudo - Container Ship / 2016-07-21 - 2017-01-08 (6 місяців)
2nd Officer: Luga - Bunkering Vessel / 2020-04-13 - 2020-05-04 (1 місяць)
AB Seaman: Alana - Bunkering Vessel / 2020-02-07 - 2020-03-21 (1 місяць)
2nd Officer: Pur-Navolok - General cargo / 2019-02-25 - 2019-07-05 (4 місяця)
AB Seaman: RZK Constanta - Multi-Purpose Vessel / 2018-04-19 - 2018-09-14 (5 місяців)
AB Seaman: RZK Constanta - Multi-Purpose Vessel / 2017-07-14 - 2017-12-31 (6 місяців)
Chief Officer: Maersk Saigon - Container Ship / 2020-06-20 - 2020-10-15 (4 місяця)
2nd Officer: Maersk Saigon - Container Ship / 2019-10-07 - 2020-02-14 (4 місяця)
2nd Officer: Maersk Saigon - Container Ship / 2019-01-29 - 2019-05-22 (4 місяця)
2nd Officer: Maersk Serangoon - Container Ship / 2018-06-18 - 2018-10-20 (4 місяця)
2nd Officer: Maersk Serangoon - Container Ship / 2017-11-19 - 2018-02-18 (3 місяця)
2nd Officer: Gotland Sofia - Chemical tanker / 2019-11-10 - 2019-12-15 (1 місяць)
3rd Officer: Gotland Sofia - Chemical tanker / 2019-08-13 - 2019-11-09 (3 місяця)
3rd Officer: Anuket Opal - Chemical tanker / 2018-04-14 - 2018-09-25 (5 місяців)
2nd Officer: Vestholmen - Chemical tanker / 2017-05-02 - 2017-07-27 (3 місяця)
3rd Officer: Vestholmen - Chemical tanker / 2016-10-07 - 2017-01-26 (4 місяця)
2nd Officer: MSC MANDY - Container Ship / 2019-03-17 - 2019-10-03 (7 місяців)
2nd Officer: MSC SARISKA - Container Ship / 2017-10-12 - 2018-04-30 (7 місяців)
2nd Officer: MSC SARISKA - Container Ship / 2016-09-28 - 2017-05-21 (8 місяців)
2nd Officer: MSC SARIKA - Container Ship / 2015-09-10 - 2016-03-06 (6 місяців)
2nd Officer: MSC SARISKA - Container Ship / 2014-08-08 - 2015-03-29 (8 місяців)
2nd Officer: Nikiforos - Bulk Carrier / 2018-12-12 - 2019-03-17 (3 місяця)
3rd Officer: Nikiforos - Bulk Carrier / 2018-06-23 - 2018-11-12 (5 місяців)
3rd Officer: Nikiforos - Bulk Carrier / 2015-05-29 - 2015-12-01 (6 місяців)
2nd Officer: PEgasus - Bulk Carrier / 2012-12-26 - 2014-04-29 (1 рік)
3rd Officer: MSC LUCY - Container Ship / 2018-05-27 - 2019-02-20 (9 місяців)
2nd Officer: MSC MARTA - Container Ship / 2016-12-13 - 2017-05-14 (5 місяців)
2nd Officer: MSC ASYA - Container Ship / 2016-08-10 - 2016-10-21 (2 місяця)
2nd Officer: MSC MARTA - Container Ship / 2015-02-21 - 2015-11-10 (9 місяців)
2nd Officer: MSC ROSSELLA - Container Ship / 2014-06-19 - 2014-11-09 (5 місяців)
2nd Officer: Eemslift Ellen - General cargo / 2018-06-17 - 2018-12-15 (6 місяців)
2nd Officer: Eemslift Nelli - Heavy lift vessel / 2017-08-26 - 2018-03-16 (7 місяців)
2nd Officer: Eemslift Ellen - General cargo / 2016-12-30 - 2017-04-26 (4 місяця)
2nd Officer: Indian Dawn - Heavy lift vessel / 2016-08-17 - 2016-12-29 (4 місяця)
Chief Officer: Northern Rock - Multi-Purpose Vessel / 2015-09-10 - 2016-01-22 (4 місяця)
Chief Officer: Fly Gurnard - Oil Products Tanker / 2023-05-01 - 2024-03-06 (10 місяців)
Chief Officer: Intan Glory - Oil Products Tanker / 2021-10-18 - 2022-06-18 (8 місяців)
Chief Officer: Pearl 2 - General cargo / 2019-07-11 - 2020-02-09 (7 місяців)
Chief Officer: Toto III - Chemical tanker / 2019-01-28 - 2019-06-30 (5 місяців)
2nd Officer: Horizon Maru - Chemical tanker / 2018-01-10 - 2018-11-19 (10 місяців)
2nd Officer: VOLGO 4007 - General cargo / 2018-04-16 - 2018-10-17 (6 місяців)
AB Seaman: Uta - General cargo / 2016-03-02 - 2016-09-16 (6 місяців)
OS: Altenavi - General cargo / 2014-08-27 - 2015-04-04 (7 місяців)
AB Seaman: Staropolye - General cargo / 2012-08-10 - 2013-02-08 (6 місяців)