Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Selena - Bulk Carrier / 2021-08-20 - 2022-07-12 (11 місяців)
2nd Officer: Ida - Bulk Carrier / 2020-04-22 - 2021-03-02 (10 місяців)
2nd Officer: EVANTHIA - Bulk Carrier / 2019-05-28 - 2020-01-27 (8 місяців)
2nd Officer: OSIRIS - Bulk Carrier / 2018-02-07 - 2018-10-28 (9 місяців)
2nd Officer: SIEM Aristotle - RO-RO / 2021-12-03 - 2022-07-11 (7 місяців)
2nd Officer: SIEM Aristotle - RO-RO / 2021-04-07 - 2021-07-22 (3 місяця)
2nd Officer: SIEM Aristotle - RO-RO / 2020-10-23 - 2021-02-12 (4 місяця)
3rd Officer: SIEM Cicero - RO-RO / 2019-08-12 - 2020-01-14 (5 місяців)
3rd Officer: SIEM Cicero - RO-RO / 2018-11-05 - 2019-04-17 (5 місяців)
2nd Officer: MCP GRAZ - General cargo / 2021-12-07 - 2022-06-29 (7 місяців)
2nd Officer: MCP SALZBURG - General cargo / 2020-12-14 - 2021-07-16 (7 місяців)
2nd Officer: IAPETOS - Container Ship / 2017-12-12 - 2018-05-25 (5 місяців)
2nd Officer: MAPOCHO - Container Ship / 2017-04-06 - 2017-09-28 (6 місяців)
3rd Officer: DS REPUBLIC - Container Ship / 2016-02-15 - 2016-06-08 (4 місяця)
2nd Officer: RIX ONYX - General cargo / 2021-12-21 - 2022-06-13 (6 місяців)
2nd Officer: NEVA LEADER 6 - Dry Cargo / 2021-10-16 - 2021-11-10 (1 місяць)
2nd Officer: OMSKIY-135 - Dry Cargo / 2021-02-20 - 2021-05-17 (3 місяця)
2nd Officer: RUSICH-2 - General cargo / 2020-12-15 - 2021-02-09 (2 місяця)
Chief Officer: MEKHANIK ALEKSEEV - Tug boat / 2018-09-20 - 2020-10-02 (2 року)
2nd Officer: D ANGELS - Container Ship / 2021-12-27 - 2022-06-05 (5 місяців)
3rd Officer: D ANGELS - Container Ship / 2021-09-18 - 2021-12-26 (3 місяця)
AB Seaman: CMA CGM LOIRE - Container Ship / 2021-02-04 - 2021-07-25 (6 місяців)
AB Seaman: ZIM RIO GRANDE - Container Ship / 2020-02-10 - 2020-10-28 (9 місяців)
AB Seaman: MAERSK EXETER - Container Ship / 2019-06-03 - 2019-12-02 (6 місяців)
2nd Officer: Mikayil Musfiq - General cargo / 2022-02-01 - 2022-05-27 (4 місяця)
2nd Officer: Dagistan - Passenger vessel / 2021-07-29 - 2021-09-15 (2 місяця)
2nd Officer: Dagistan - Passenger vessel / 2020-06-29 - 2020-09-15 (3 місяця)
2nd Officer: Professor gul - Passenger vessel / 2019-08-31 - 2019-10-26 (2 місяця)
2nd Officer: Cefer Cabbarli - Dry Cargo / 2019-06-17 - 2019-08-01 (1 місяць)
Chief Officer: San Amerigo - Container Ship / 2023-10-16 - 2024-03-26 (5 місяців)
Chief Officer: San Amerigo - Container Ship / 2022-08-22 - 2023-06-26 (10 місяців)
2nd Officer: San Alberto - Container Ship / 2021-10-25 - 2022-05-12 (7 місяців)
2nd Officer: San Alfonso - Container Ship / 2020-09-01 - 2021-03-16 (6 місяців)
2nd Officer: TG ATHENA - Container Ship / 2019-08-04 - 2020-02-12 (6 місяців)
2nd Officer: Neptune Hellas - RO-RO / 2021-11-28 - 2022-04-09 (4 місяця)
2nd Officer: Neptune Hellas - RO-RO / 2021-03-10 - 2021-07-14 (4 місяця)
2nd Officer: Neptune Hellas - RO-RO / 2020-07-20 - 2020-11-14 (4 місяця)
2nd Officer: Neptune Horizon - RO-RO / 2019-08-05 - 2019-12-28 (5 місяців)
2nd Officer: Neptune Odyssey - RO-RO / 2019-01-18 - 2019-04-26 (3 місяця)
3rd Officer: Alpine Amalia - Oil Products Tanker / 2021-08-28 - 2022-03-20 (7 місяців)
3rd Officer: OCEAN SPIRIT - Chemical tanker / 2020-08-13 - 2021-03-20 (7 місяців)
AB Seaman: OCEAN SPIRIT - Chemical tanker / 2020-06-12 - 2020-08-12 (2 місяця)
OS: OCEAN SPIRIT - Chemical tanker / 2019-01-25 - 2019-09-21 (8 місяців)
Deck Cadet: STENAWECO VENTURE - Chemical tanker / 2018-02-20 - 2018-09-13 (7 місяців)
Chief Officer: m/v “Beatriz B” - Container Ship / 2024-03-07 - 2024-07-14 (4 місяця)
Chief Officer: m/v “SC Montreux” - Container Ship / 2022-11-30 - 2023-08-13 (8 місяців)
Chief Officer: WAN HAI 309 - Container Ship / 2022-03-16 - 2022-08-15 (5 місяців)
2nd Officer: CAPE MAGNUS - Container Ship / 2021-06-19 - 2022-03-15 (9 місяців)
2nd Officer: LOS ANGELES TRADER - Container Ship / 2020-09-01 - 2021-03-15 (6 місяців)
2nd Officer: Marlin Somerset - Crude Oil Tanker / 2021-08-26 - 2022-02-24 (6 місяців)
2nd Officer: Front Seoul - Crude Oil Tanker / 2020-10-29 - 2021-02-25 (4 місяця)
2nd Officer: Front Sparta - Crude Oil Tanker / 2019-12-06 - 2020-06-17 (6 місяців)
2nd Officer: Marlin Sparta - Crude Oil Tanker / 2019-03-27 - 2019-08-07 (4 місяця)
2nd Officer: Nordic Zenith - Crude Oil Tanker / 2018-07-09 - 2018-11-14 (4 місяця)
2nd Officer: M/V Canary - Bulk Carrier / 2021-07-23 - 2022-02-22 (7 місяців)
2nd Officer: Sandpiper Bulker - Bulk Carrier / 2020-09-24 - 2021-04-25 (7 місяців)
3rd Officer: Sandpiper Bulker - Bulk Carrier / 2020-08-07 - 2020-09-23 (2 місяця)
3rd Officer: Petrel Bulker - Bulk Carrier / 2018-07-04 - 2019-01-27 (7 місяців)
3rd Officer: Sandpiper Bulker - Bulk Carrier / 2017-12-28 - 2018-05-07 (4 місяця)
2nd Officer: Porto Limnioni - Bulk Carrier / 2021-08-01 - 2022-02-18 (7 місяців)
2nd Officer: PF Vronskiy - Multi-Purpose Vessel / 2020-11-17 - 2021-01-08 (2 місяця)
2nd Officer: AV - General cargo / 2020-01-26 - 2020-06-11 (5 місяців)
2nd Officer: AV - General cargo / 2019-06-05 - 2019-11-15 (5 місяців)
2nd Officer: AV - General cargo / 2018-11-22 - 2019-02-17 (3 місяця)
2nd Officer: Santorini - Bulk Carrier / 2021-08-31 - 2022-01-23 (5 місяців)
2nd Officer: Olympic Peace - Bulk Carrier / 2020-06-27 - 2020-12-14 (6 місяців)
2nd Officer: Olympic Gemini - Bulk Carrier / 2019-04-22 - 2019-10-14 (6 місяців)
2nd Officer: Olympic Harmony - Bulk Carrier / 2018-06-08 - 2018-11-21 (5 місяців)
2nd Officer: Olympic Galaxy - Bulk Carrier / 2017-08-08 - 2018-02-17 (6 місяців)
2nd Officer: MSC Giannina - Container Ship / 2021-04-09 - 2022-01-05 (9 місяців)
2nd Officer: MSC Barbara - Container Ship / 2020-05-27 - 2020-12-14 (7 місяців)
2nd Officer: MSC BRIANNA - Container Ship / 2019-09-08 - 2020-02-24 (6 місяців)
3rd Officer: Northern Jaguar - Container Ship / 2019-02-14 - 2019-06-30 (5 місяців)
3rd Officer: Safmarine Bayete - Container Ship / 2018-07-20 - 2018-11-20 (4 місяця)
3rd Officer: EC Olivia - Container Ship / 2024-01-21 - 2024-06-25 (5 місяців)
3rd Officer: EF Olivia - Container Ship / 2023-04-19 - 2023-09-26 (5 місяців)
3rd Officer: Pomerenia Sky - Container Ship / 2022-06-17 - 2022-12-15 (6 місяців)
2nd Officer: Mehmet Aga - General cargo / 2021-06-11 - 2021-12-08 (6 місяців)
3rd Officer: Mehmet Aga - General cargo / 2021-05-13 - 2021-06-10 (1 місяць)
Chief Officer: Penta I - Crude Oil Tanker / 2023-12-16 - 2024-05-14 (5 місяців)
Chief Officer: Bear Mizar - Crude Oil Tanker / 2023-06-02 - 2023-10-12 (4 місяця)
Chief Officer: Delta Poseidon - Crude Oil Tanker / 2022-03-17 - 2022-12-04 (9 місяців)
2nd Officer: Meltemi - Crude Oil Tanker / 2021-04-27 - 2021-11-28 (7 місяців)
2nd Officer: Ocean Taipan - Crude Oil Tanker / 2020-09-15 - 2021-03-04 (6 місяців)
Chief Officer: Hatsukari - Reefer / 2021-05-04 - 2021-10-31 (6 місяців)
Chief Officer: Hatsukari - Reefer / 2020-04-18 - 2020-11-13 (7 місяців)
2nd Officer: Hatsukari - Reefer / 2019-05-10 - 2019-10-28 (6 місяців)
2nd Officer: Hatsukari - Reefer / 2018-05-05 - 2018-11-09 (6 місяців)
2nd Officer: Hatsukari - Reefer / 2017-06-24 - 2018-01-10 (7 місяців)
Chief Officer: Oslo Bulk 8 - General cargo / 2023-08-17 - 2024-02-03 (6 місяців)
Chief Officer: Oslo Bulk 8 - General cargo / 2022-09-15 - 2023-04-07 (7 місяців)
Chief Officer: Fri Gdansk - General cargo / 2022-04-26 - 2022-07-21 (3 місяця)
Chief Officer: Fri Gdansk - General cargo / 2021-09-06 - 2021-12-16 (3 місяця)
2nd Officer: Fri Sea - General cargo / 2021-02-20 - 2021-05-17 (3 місяця)
3rd Officer: IDA - Dry Cargo / 2020-10-26 - 2021-03-30 (5 місяців)
3rd Officer: IDA - Dry Cargo / 2020-03-09 - 2020-07-06 (4 місяця)
3rd Officer: ROSI - Dry Cargo / 2019-05-10 - 2019-11-04 (6 місяців)
3rd Officer: Rhodanus - General cargo / 2018-06-29 - 2019-01-22 (7 місяців)