Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: NIBULON-8 - Tug boat / 2018-12-17 - 2022-02-14 (3 року)
2nd Officer: Anatolii Hankevich - Tug boat / 2018-03-28 - 2018-12-13 (8 місяців)
Boatswain: GEROS - General cargo / 2016-12-30 - 2017-05-15 (4 місяця)
OS: Silver Breeze - Passenger vessel / 2016-06-01 - 2016-11-30 (6 місяців)
OS: GEROS - General cargo / 2015-12-15 - 2016-05-20 (5 місяців)
3rd Officer: CMA CGM Cendrillon - Container Ship / 2021-10-21 - 2022-02-14 (4 місяця)
3rd Officer: CAPE MARTIN - Container Ship / 2020-12-09 - 2021-04-25 (5 місяців)
3rd Officer: CAPE MARTIN - Container Ship / 2019-11-26 - 2020-05-20 (6 місяців)
Junior officer: NYK SWAN - Container Ship / 2019-09-14 - 2019-10-22 (1 місяць)
Deck Cadet: NYK LIBRA - Container Ship / 2018-11-19 - 2019-05-19 (6 місяців)
2nd Officer: ALM Loura - Bulk Carrier / 2021-08-21 - 2022-02-14 (6 місяців)
2nd Officer: Thanos - AHTS / 2020-06-12 - 2020-10-25 (4 місяця)
2nd Officer: Allianz Silver - AHTS / 2019-10-23 - 2020-01-28 (3 місяця)
2nd Officer: Agat Zejt III - AHTS / 2019-01-17 - 2019-04-27 (3 місяця)
2nd Officer: Thor Beamer - Standby-safety vessel / 2018-11-09 - 2018-12-07 (1 місяць)
2nd Officer: CATANIA - General cargo / 2021-10-03 - 2022-02-14 (4 місяця)
2nd Officer: CATANIA - General cargo / 2020-12-10 - 2021-05-10 (5 місяців)
AB Seaman: CATANIA - General cargo / 2020-07-13 - 2020-12-09 (5 місяців)
AB Seaman: Catania - General cargo / 2019-04-14 - 2019-11-13 (7 місяців)
AB Seaman: Catania - General cargo / 2018-04-30 - 2018-11-14 (6 місяців)
2nd Officer: SILVER MUSE - Cruise Liner / 2021-10-18 - 2022-02-12 (4 місяця)
2nd Officer: SILVER EXPLORER - Passenger vessel / 2021-03-28 - 2021-08-08 (4 місяця)
2nd Officer: SILVER WIND - Cruise Liner / 2020-10-28 - 2021-01-22 (3 місяця)
2nd Officer: SILVER SHADOW - Cruise Liner / 2019-12-28 - 2020-06-06 (5 місяців)
2nd Officer: SILVER SHADOW - Cruise Liner / 2018-11-04 - 2019-04-02 (5 місяців)
Chief Officer: Aquavita Mint - Bulk Carrier / 2023-12-08 - 2024-06-01 (6 місяців)
Chief Officer: Elias - Bulk Carrier / 2023-07-31 - 2023-10-16 (2 місяця)
Chief Officer: Aktea R - Bulk Carrier / 2022-07-25 - 2023-03-15 (8 місяців)
2nd Officer: Avra - Bulk Carrier / 2021-06-18 - 2022-02-12 (8 місяців)
2nd Officer: Aktea R - Bulk Carrier / 2019-09-28 - 2020-12-09 (1 рік)
3rd Officer: ANYA - Bulk Carrier / 2021-07-25 - 2022-02-12 (7 місяців)
AB Seaman: Mirela - Bulk Carrier / 2020-06-27 - 2021-02-21 (8 місяців)
AB Seaman: Navios Star - Bulk Carrier / 2020-02-16 - 2020-05-19 (3 місяця)
AB Seaman: Delnavaz - Bulk Carrier / 2019-02-06 - 2019-09-08 (7 місяців)
AB Seaman: Navios Hyperion - Bulk Carrier / 2017-10-12 - 2018-06-25 (8 місяців)
2nd Officer: NIBULON MAX - General cargo / 2021-01-28 - 2022-02-12 (1 рік)
2nd Officer: ANATOLII HANKEVYCH - Tug boat / 2019-10-28 - 2020-12-12 (1 рік)
2nd Officer: PILEAS 1 - Tug boat / 2019-05-31 - 2019-07-24 (2 місяця)
2nd Officer: FORTIS AMALTHEA - Bulk Carrier / 2017-02-17 - 2017-10-08 (8 місяців)
2nd Officer: AK CEREN - Bulk Carrier / 2015-09-10 - 2016-03-01 (6 місяців)
2nd Officer: m/t Mount McKinney - Oil Products Tanker / 2021-11-12 - 2022-02-12 (3 місяця)
2nd Officer: m/t Mount McKinney - Oil Products Tanker / 2020-12-27 - 2021-06-09 (5 місяців)
3rd Officer: m/t Mount McKinney - Oil Products Tanker / 2020-05-23 - 2020-10-17 (5 місяців)
3rd Officer: m/t Pioneer - Oil Products Tanker / 2019-09-04 - 2020-02-10 (5 місяців)
3rd Officer: m/t Pioneer - Oil Products Tanker / 2018-11-29 - 2019-07-01 (7 місяців)
2nd Officer: Ben Nevis - Platform Supply vessel / 2021-12-10 - 2022-02-12 (2 місяця)
2nd Officer: AOS Eagle - Platform Supply vessel / 2021-01-17 - 2021-07-13 (6 місяців)
2nd Officer: AOS Vision - Platform Supply vessel / 2019-12-14 - 2020-09-24 (9 місяців)
2nd Officer: Opu Tamuno-1 - AHTS / 2019-08-11 - 2019-09-07 (1 місяць)
2nd Officer: Opu Tamuno1 - AHTS / 2019-02-23 - 2019-04-20 (2 місяця)
2nd Officer: KITE BAY - Bulk Carrier / 2021-09-21 - 2022-02-11 (5 місяців)
2nd Officer: EDEN BAY - Bulk Carrier / 2020-11-30 - 2021-04-06 (4 місяця)
2nd Officer: FORTUNE BAY - Bulk Carrier / 2020-08-18 - 2020-10-24 (2 місяця)
2nd Officer: STAR HYDRUS - Bulk Carrier / 2019-01-23 - 2019-08-04 (6 місяців)
2nd Officer: STAR AQUILA - Bulk Carrier / 2017-09-26 - 2018-04-14 (7 місяців)
2nd Officer: Ugbana - AHTS / 2021-06-01 - 2022-02-10 (8 місяців)
3rd Officer: Defiant - AHTS / 2020-06-26 - 2020-11-26 (5 місяців)
2nd Officer: AKATSUKI - AHTS / 2019-12-02 - 2020-02-04 (2 місяця)
2nd Officer: JEWEL - AHTS / 2019-09-21 - 2019-11-26 (2 місяця)
2nd Officer: Ocean Investigator - ROV Support vessel / 2019-04-18 - 2019-08-28 (4 місяця)
2nd Officer: YEVGENY PRIMAKOV (DP-2) - DSV (Diving Support) / 2021-11-13 - 2022-02-10 (3 місяця)
2nd Officer: YEVGENY PRIMAKOV (DP-2) - DSV (Diving Support) / 2021-04-23 - 2021-08-14 (4 місяця)
3rd Officer: STEPAN MAKAROV (DP-2) - Accommodation barge / 2020-10-08 - 2021-02-04 (4 місяця)
3rd Officer: STEPAN MAKAROV (DP-2) - Accommodation barge / 2020-01-17 - 2020-06-18 (5 місяців)
3rd Officer: STEPAN MAKAROV (DP-2) - Accommodation barge / 2019-08-08 - 2019-10-23 (2 місяця)
2nd Officer: CMA CGM Algeciras - Container Ship / 2021-08-29 - 2022-02-10 (5 місяців)
3rd Officer: Contship NEW - Container Ship / 2020-10-14 - 2021-04-23 (6 місяців)
3rd Officer: Marina K - Bulk Carrier / 2020-06-28 - 2020-09-24 (3 місяця)
2nd Officer: Smarta - Bulk Carrier / 2019-04-29 - 2020-01-18 (9 місяців)
3rd Officer: sophia I - Bulk Carrier / 2018-06-10 - 2018-12-24 (6 місяців)
2nd Officer: VOS Partner - Platform Supply vessel / 2022-01-12 - 2022-02-10 (1 місяць)
2nd Officer: VOS Patiense - Platform Supply vessel / 2021-09-15 - 2021-10-22 (1 місяць)
2nd Officer: VOS Patiense - Platform Supply vessel / 2021-06-27 - 2021-07-29 (1 місяць)
2nd Officer: Altan - Platform Supply vessel / 2020-03-11 - 2020-06-05 (3 місяця)
2nd Officer: Altan - Platform Supply vessel / 2019-12-21 - 2020-01-30 (1 місяць)
1st Officer: Grit Cement IV - Cement Carrier / 2023-09-25 - 2024-04-19 (7 місяців)
1st Officer: Oya Sta - Cement Carrier / 2023-03-22 - 2023-07-15 (4 місяця)
1st Officer: Oya Sta - Cement Carrier / 2022-07-29 - 2023-02-08 (6 місяців)
2nd Officer: Leptis star - Cement Carrier / 2021-05-21 - 2022-02-09 (9 місяців)
2nd Officer: Oya Sta - Cement Carrier / 2020-01-21 - 2020-10-21 (9 місяців)
2nd Officer: Baltic Petrel - Container Ship / 2021-10-24 - 2022-02-09 (4 місяця)
3rd Officer: Baltic Petrel - Container Ship / 2021-02-18 - 2021-06-24 (4 місяця)
3rd Officer: Eternal Ace - RO-RO / 2020-03-12 - 2020-09-15 (6 місяців)
3rd Officer: Felicity Ace - RO-RO / 2019-06-26 - 2019-11-24 (5 місяців)
3rd Officer: MOL Mission - Container Ship / 2018-10-19 - 2019-03-07 (5 місяців)
Chief Officer: General Skobelev - Oil Products Tanker / 2024-03-04 - 2024-07-04 (4 місяця)
Chief Officer: Arcturus Star - Crude Oil Tanker / 2023-05-01 - 2023-09-28 (5 місяців)
Chief Officer: Arcturus Star - Crude Oil Tanker / 2022-06-12 - 2022-11-27 (5 місяців)
2nd Officer: Acrux Star - Crude Oil Tanker / 2021-08-20 - 2022-02-09 (6 місяців)
2nd Officer: Midvolga2 - Chemical tanker / 2020-12-16 - 2021-05-01 (4 місяця)
2nd Officer: White Bay - Bulk Carrier / 2021-08-01 - 2022-02-09 (6 місяців)
3rd Officer: Kavo Perdika - Bulk Carrier / 2020-11-02 - 2021-05-23 (7 місяців)
3rd Officer: Kavo Alkyon - Bulk Carrier / 2019-08-24 - 2020-06-20 (10 місяців)
Junior officer: ACX Diamond - Container Ship / 2019-01-03 - 2019-05-18 (4 місяця)
OS: CMA CGM Lisa Marie - Container Ship / 2018-05-11 - 2018-10-02 (5 місяців)
2nd Officer: AMUESA - General cargo / 2021-06-29 - 2022-02-08 (7 місяців)
2nd Officer: Mamora - Dredger / 2020-02-19 - 2020-05-05 (3 місяця)
2nd Officer: FURY - General cargo / 2019-05-12 - 2019-09-26 (4 місяця)
2nd Officer: Bandura - General cargo / 2016-12-06 - 2017-04-08 (4 місяця)
2nd Officer: Solka 2 - General cargo / 2015-09-21 - 2016-04-19 (7 місяців)