Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
4th Engineer: DANUTA I - VLCC / 2021-04-06 - 2021-06-10 (2 месяца)
Motorman: SAPPHIRE I - VLCC / 2020-08-21 - 2021-04-05 (7 месяцев)
Motorman: GAS ZEUS - LPG / LNG / 2019-07-06 - 2020-03-07 (8 месяцев)
Motorman: Venture Dylan - Bulk Carrier / 2020-09-02 - 2021-03-30 (7 месяцев)
Motorman: Bavand - Bulk Carrier / 2019-08-11 - 2020-02-18 (6 месяцев)
Motorman: Pilion - Bulk Carrier / 2018-10-05 - 2019-06-21 (9 месяцев)
Motorman: Shabdis - Container Ship / 2017-08-12 - 2018-04-30 (9 месяцев)
Motorman: Carnival Spirit - Passenger vessel / 2014-04-02 - 2014-06-28 (3 месяца)
3rd Engineer: Penelope - Chemical tanker / 2021-07-18 - 2021-12-08 (5 месяцев)
Motorman: Penelope - Chemical tanker / 2020-10-18 - 2021-03-25 (5 месяцев)
Motorman: Gloria - Chemical tanker / 2020-06-05 - 2020-08-01 (2 месяца)
Motorman: Gloria - Chemical tanker / 2019-09-24 - 2020-02-13 (5 месяцев)
Oiler: Arizona - Bulk Carrier / 2023-04-06 - 2023-12-05 (8 месяцев)
Oiler: Grey Luna - Bulk Carrier / 2022-04-06 - 2022-06-27 (3 месяца)
Oiler: Sparrow - Bulk Carrier / 2021-12-04 - 2022-02-24 (3 месяца)
Oiler: Infinity V - Bulk Carrier / 2021-09-25 - 2021-10-23 (1 месяц)
Motorman: Selim - General cargo / 2020-11-17 - 2021-03-08 (4 месяца)
3rd Engineer: Genrikh Gasanov - Bulk Carrier / 2020-08-21 - 2021-01-22 (5 месяцев)
3rd Engineer: Solidat - Container Ship / 2019-08-30 - 2019-12-07 (3 месяца)
Motorman: TFM-1 - RO-RO / 2015-12-03 - 2019-08-29 (3 года)
4th Engineer: Transwind - General cargo / 2022-02-23 - 2023-07-23 (1 год)
Single Engineer: Joline - Ferry / 2021-06-25 - 2021-11-03 (4 месяца)
Oiler: Mustang - Tug boat / 2021-01-30 - 2021-04-26 (3 месяца)
Motorman: Elisabeth J - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-09-15 - 2021-01-14 (4 месяца)
Motorman: Elisabeth J - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-01-20 - 2020-06-06 (5 месяцев)
Motorman: Black Fuel - Chemical tanker / 2020-03-16 - 2020-12-30 (9 месяцев)
Motorman: Palladiy - General cargo / 2019-10-26 - 2020-02-14 (4 месяца)
Motorman: Vasiliy Tatischev - General cargo / 2019-02-19 - 2019-10-25 (8 месяцев)
Motorman: Borisfen - General cargo / 2017-09-22 - 2018-03-16 (6 месяцев)
4th Engineer: Palana - Container Ship / 2022-10-21 - 2023-04-19 (6 месяцев)
4th Engineer: Palana - Container Ship / 2021-10-22 - 2022-04-20 (6 месяцев)
Motorman: Veniamin Khlopin - Container Ship / 2020-09-11 - 2020-11-11 (2 месяца)
Trainee Engineer: Veniamin Khlopin - Container Ship / 2020-08-27 - 2020-09-10 (14 дней)
Motorman: Delta Camilla - Dry Cargo / 2020-06-04 - 2020-10-16 (4 месяца)
Motorman: SUDKAP - Dry Cargo / 2015-04-29 - 2015-11-28 (7 месяцев)
Engine Cadet: Countess Anna - General cargo / 2013-11-28 - 2014-05-23 (6 месяцев)
4th Engineer: Topaz - Bulk Carrier / 2022-05-18 - 2023-03-21 (10 месяцев)
4th Engineer: Atlantic Flosta - Container Ship / 2021-10-17 - 2022-01-11 (3 месяца)
Oiler: Atlantic Flosta - Container Ship / 2021-06-30 - 2021-10-16 (4 месяца)
Oiler: Aquata - Bulk Carrier / 2020-09-23 - 2021-03-06 (5 месяцев)
Motorman: Tassos N - Bulk Carrier / 2020-05-29 - 2020-09-13 (3 месяца)
Motorman: m.v navios utmost - Container Ship / 2019-11-26 - 2020-08-08 (8 месяцев)
Motorman: M.T SHINYO OCEAN - Crude Oil Tanker / 2018-10-31 - 2019-05-10 (6 месяцев)
Motorman: M. T NANYANG STAR - Crude Oil Tanker / 2017-06-14 - 2018-03-04 (9 месяцев)
Motorman: M.T FALCON VICTORY - Oil Products Tanker / 2016-08-17 - 2016-11-23 (3 месяца)
Motorman: M.T TH SONATA - Crude Oil Tanker / 2014-09-29 - 2015-06-10 (8 месяцев)
Wiper: Rosalind Franklin - Ferry / 2020-07-23 - 2020-09-05 (1 месяц)
Motorman: Princess of the Seaways - Ferry / 2020-01-18 - 2020-03-10 (2 месяца)
Motorman: Princess of the Seaways - Ferry / 2019-10-23 - 2019-12-18 (2 месяца)
Motorman: Princess of the Seawyas - Ferry / 2019-07-29 - 2019-09-25 (2 месяца)
3rd Engineer: Chelsea-7 - General cargo / 2024-07-03 - 2024-09-13 (2 месяца)
3rd Engineer: Chelsea-3 - General cargo / 2023-06-13 - 2024-02-01 (8 месяцев)
4th Engineer: SANTANA - General cargo / 2021-11-12 - 2022-09-06 (10 месяцев)
Oiler: Sparta - General cargo / 2020-11-04 - 2021-06-19 (7 месяцев)
Motorman: SKS ONE - Passenger vessel / 2019-08-09 - 2020-02-10 (6 месяцев)
AB Seaman: MSC JASMINE - Container Ship / 2019-05-27 - 2020-02-06 (8 месяцев)
AB Seaman: m/v Tiziana - Bulk Carrier / 2017-12-10 - 2018-07-19 (7 месяцев)
AB Seaman: m/v Floriana - Bulk Carrier / 2016-11-16 - 2017-07-09 (8 месяцев)
OS: m/v Zina - Bulk Carrier / 2016-03-01 - 2016-08-14 (5 месяцев)
OS: m/v Floriana - Bulk Carrier / 2015-03-31 - 2015-11-09 (7 месяцев)
Motorman-welder: Victoria 1 - Bulk Carrier / 2020-12-11 - 2021-05-21 (5 месяцев)
Motorman: Sigurd - Tug boat / 2018-09-03 - 2019-12-26 (1 год)
AB / Motorman: Octopus S - Dry Cargo / 2019-02-12 - 2019-05-01 (3 месяца)
Motorman: Sigurd - Tug boat / 2018-06-20 - 2018-08-15 (2 месяца)
Motorman: Portovik - Tug boat / 2018-02-19 - 2018-04-21 (2 месяца)
Wiper: Alexandra - General cargo / 2021-10-22 - 2022-10-24 (1 год)
Wiper: Contship Fox - Container Ship / 2020-10-09 - 2021-06-25 (9 месяцев)
Motorman: Rem - General cargo / 2019-05-01 - 2019-12-15 (7 месяцев)
Wiper : Caarnival Dream - Passenger vessel / 2019-06-15 - 2019-12-14 (6 месяцев)
Wiper : Carnival Sunshine - Passenger vessel / 2018-10-07 - 2019-04-06 (6 месяцев)
Wiper : orel-1 - General cargo / 2017-04-30 - 2017-11-07 (6 месяцев)
Fitter / Welder: KIN A - Crude Oil Tanker / 2023-03-29 - 2023-12-28 (9 месяцев)
Fitter / Welder: JY POWER - Bulk Carrier / 2021-11-10 - 2022-05-01 (6 месяцев)
Fitter / Welder: m/t OSPREY - Crude Oil Tanker / 2021-01-13 - 2021-09-10 (8 месяцев)
Motorman: m/v VOSTOCHNYY - Training Ship / 2019-09-19 - 2019-10-19 (1 месяц)
Motorman-welder: Themis - Bulk Carrier / 2023-10-13 - 2024-05-23 (7 месяцев)
Motorman-welder: Atlas - Bulk Carrier / 2022-10-24 - 2023-04-30 (6 месяцев)
Motorman-welder: Proteas - Bulk Carrier / 2021-11-19 - 2022-07-05 (8 месяцев)
Motorman-welder: Evrydiki - Bulk Carrier / 2021-03-02 - 2021-08-11 (5 месяцев)
Motorman: Morgana - Chemical tanker / 2019-08-08 - 2019-10-17 (2 месяца)
Motorman: Sofiya - Bulk Carrier / 2019-03-05 - 2019-09-11 (6 месяцев)
Motorman: Viktor - General cargo / 2017-07-12 - 2018-04-01 (9 месяцев)
Motorman: Viktor - General cargo / 2016-07-20 - 2017-03-25 (8 месяцев)