Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Kati - General cargo / 2022-04-25 - 2022-08-21 (4 месяца)
OS: Pola Ariake - Bulk Carrier / 2021-06-16 - 2021-12-27 (6 месяцев)
OS: Pola Imadari - Bulk Carrier / 2020-07-21 - 2020-12-24 (5 месяцев)
Deck Cadet: Pola imabari - Bulk Carrier / 2020-01-21 - 2020-07-20 (6 месяцев)
Motorman: Kometa - 12 - Passenger vessel / 2019-05-30 - 2019-08-28 (3 месяца)
Motorman: San Diego - General cargo / 2019-03-07 - 2019-08-11 (5 месяцев)
Engine Cadet: Tug Emelyan Pugachev - Tug boat / 2017-03-30 - 2018-01-31 (10 месяцев)
Engine Cadet: Tug Emelyan Pugachev - Tug boat / 2016-04-25 - 2016-08-25 (4 месяца)
Oiler: Pacific Princess - Cruise Liner / 2019-05-27 - 2019-06-30 (1 месяц)
Oiler: Diamond Princess - Cruise Liner / 2019-01-09 - 2019-05-02 (4 месяца)
Oiler: Island Princess - Cruise Liner / 2018-09-02 - 2018-11-30 (3 месяца)
Oiler: Sun Princess - Cruise Liner / 2018-06-20 - 2018-07-12 (1 месяц)
Oiler: Island Princess - Cruise Liner / 2018-02-11 - 2018-03-17 (1 месяц)
Motorman: Virma 2 - Dry Cargo / 2019-02-05 - 2019-06-17 (4 месяца)
Motorman: Virma 2 - Dry Cargo / 2018-07-01 - 2018-12-12 (5 месяцев)
Motorman: Sormovo 1 - Dry Cargo / 2014-02-22 - 2014-04-02 (1 месяц)
Motorman: Onego - Dry Cargo / 2012-12-27 - 2013-05-30 (5 месяцев)
Motorman: Vyg - General cargo / 2012-07-08 - 2012-11-15 (4 месяца)
Motorman: MV MOSHTARAKA 2 - Bulk Carrier / 2018-03-14 - 2018-12-13 (9 месяцев)
Motorman: MV ASI M - Bulk Carrier / 2016-11-11 - 2017-06-30 (8 месяцев)
Oiler: MV Kuwait Ana - Bulk Carrier / 2015-07-15 - 2016-05-25 (10 месяцев)
Oiler: MT Fair Faethon - Oil Products Tanker / 2014-08-08 - 2014-10-02 (2 месяца)
3rd Engineer: Ahtiar - Fishing vessel / 2022-06-29 - 2022-12-08 (5 месяцев)
3rd Engineer: Port Olya 2 - General cargo / 2020-09-01 - 2020-12-01 (3 месяца)
Motorman: Nevskiy-11 - General cargo / 2018-03-20 - 2018-12-03 (8 месяцев)
Motorman: Nevskiy-11 - General cargo / 2017-06-02 - 2017-08-03 (2 месяца)
3rd Engineer: MANISA SILVANA - General cargo / 2021-07-08 - 2021-10-21 (3 месяца)
3rd Engineer: ALTENAVI - General cargo / 2020-09-15 - 2021-01-10 (4 месяца)
3rd Engineer: AKOMENA - Bulk Carrier / 2019-06-14 - 2019-11-25 (5 месяцев)
3rd Engineer: EVALUNA - General cargo / 2019-05-02 - 2019-06-07 (1 месяц)
Motorman: VENATOR - Dry Cargo / 2018-04-23 - 2018-11-27 (7 месяцев)
Engine Cadet: SELIM - General cargo / 2018-10-29 - 2019-05-12 (6 месяцев)
Motorman: Dunay - Tug boat / 2018-06-01 - 2018-10-26 (5 месяцев)
Motorman: Dunay - Tug boat / 2017-06-26 - 2017-09-01 (2 месяца)
Motorman: PALLADIY - General cargo / 2018-05-20 - 2018-09-20 (4 месяца)
Motorman: Svetoslava - General cargo / 2017-05-21 - 2018-05-12 (12 месяцев)
Motorman: VASILIY TATISCHEV - General cargo / 2017-09-20 - 2018-02-20 (5 месяцев)
3rd Engineer: URAL - RO-RO / 2023-02-26 - 2023-11-21 (9 месяцев)
4th Engineer: URAL - RO-RO / 2022-11-26 - 2023-02-25 (3 месяца)
3rd Engineer: Semen Dezhnev - Bulk Carrier / 2020-01-03 - 2020-05-13 (4 месяца)
Motorman: Kapitan Kiricheenko - Reefer / 2018-04-21 - 2018-09-07 (5 месяцев)
Motorman: Kapitan Kiricheenko - Reefer / 2017-07-21 - 2017-12-11 (5 месяцев)
Motorman: m/v Kaptan Hasan Uzun - General cargo / 2017-12-08 - 2018-04-18 (4 месяца)
Motorman: M/v Stellar Maestro - General cargo / 2014-09-15 - 2015-02-25 (5 месяцев)
Motorman: M/v Gb Aegean - General cargo / 2012-08-13 - 2013-01-24 (5 месяцев)
Wiper : Sirios - Bulk Carrier / 2008-11-28 - 2009-04-08 (4 месяца)
3rd Engineer: AGAT ZEJT III - AHTS / 2017-12-25 - 2018-06-27 (6 месяцев)
Motorman: ASSO ZEJT 1 - AHTS / 2017-03-07 - 2017-10-13 (7 месяцев)
Motorman: ASSO ZEJT 1 - AHTS / 2016-07-11 - 2016-12-30 (6 месяцев)
Motorman: ASSO ZEJT 1 - AHTS / 2016-01-05 - 2016-05-19 (4 месяца)
Motorman: RESPONSE - AHT / 2015-03-27 - 2015-10-26 (7 месяцев)
Motorman: m/v Glomar Venture - Standby-safety vessel / 2016-12-28 - 2017-02-11 (1 месяц)
Motorman: m/v Glomar Venture - Standby-safety vessel / 2016-10-31 - 2016-11-28 (1 месяц)
Motorman: m/v Glomar Venture - Standby-safety vessel / 2016-08-31 - 2016-10-02 (1 месяц)
Motorman: m/v Glomar Venture - Standby-safety vessel / 2016-07-04 - 2016-08-02 (1 месяц)
Motorman: m/v Glomar Venture - Standby-safety vessel / 2016-05-02 - 2016-06-06 (1 месяц)
3rd Engineer: Golden grains - Bulk Carrier / 2023-06-01 - 2023-12-17 (7 месяцев)
3rd Engineer: Fortune Trader - Bulk Carrier / 2021-07-04 - 2022-02-12 (7 месяцев)
4th Engineer: Lila Busan - Bulk Carrier / 2020-10-14 - 2021-01-16 (3 месяца)
4th Engineer: Arinaga - Bulk Carrier / 2017-01-02 - 2017-02-14 (1 месяц)
Motorman: Arinaga - Bulk Carrier / 2016-06-28 - 2016-12-31 (6 месяцев)
Engine Cadet: FEDERAL SWIFT - Bulk Carrier / 2018-04-25 - 2018-11-26 (7 месяцев)
Engine Cadet: CMB PAUILLAC - Bulk Carrier / 2017-07-09 - 2018-01-21 (6 месяцев)
Motorman: BOSPOR - Oil Products Tanker / 2016-03-15 - 2016-08-17 (5 месяцев)
Engine Cadet: Medi Egadi - Bulk Carrier / 2018-12-07 - 2019-05-27 (6 месяцев)
Engine Cadet: Frijsenborg - RO-RO / 2016-11-28 - 2017-06-24 (7 месяцев)
Motorman: Liman - Other vessels / 2016-02-15 - 2016-04-18 (2 месяца)
Motorman: Rodnik - Bunkering Vessel / 2015-06-10 - 2015-08-12 (2 месяца)
Engineer Assistant: Sunset - Bulk Carrier / 2018-07-25 - 2018-09-20 (2 месяца)
Engineer Assistant: Samos Majesty - Bulk Carrier / 2018-04-24 - 2018-06-20 (2 месяца)
4th Engineer: Deep True - Bulk Carrier / 2016-01-22 - 2016-05-26 (4 месяца)
Motorman: Volgo Balt 242 - General cargo / 2015-07-31 - 2015-12-31 (5 месяцев)
Engine Cadet: Александрия - Tug boat / 2012-05-07 - 2012-07-22 (2 месяца)
Electrician: Viktor Chernomyrdin - Icebreaker / 2018-04-05 - 2019-03-21 (12 месяцев)
3rd Electrical Engineer: Shluzovoi-19 - Lash / Barge carrier / 2017-10-09 - 2018-03-29 (6 месяцев)
Motorman: Shluzovoi-19 - Lash / Barge carrier / 2015-04-22 - 2015-11-02 (6 месяцев)
Motorman: Dunaiskii-60 - Lash / Barge carrier / 2014-06-17 - 2014-11-01 (4 месяца)
Oiler: Ukrtransnafta - Tug boat / 2018-05-10 - 2021-04-27 (2 года)
Oiler: Ukrtransnafta - Tug boat / 2016-07-25 - 2018-04-10 (1 год)
Motorman: PS 323 - Bunkering Vessel / 2010-10-01 - 2015-09-01 (4 года)
4th Engineer: Jaguar - Tug boat / 2017-04-01 - 2022-03-03 (4 года)
4th Engineer: Tigr - Tug boat / 2013-08-23 - 2013-12-28 (4 месяца)
Motorman: Panther - Tug boat / 2011-05-17 - 2013-08-21 (2 года)
Motorman: Prisco Alexandra - Chemical tanker / 2010-07-09 - 2011-03-02 (8 месяцев)
Wiper: Stolt Condor - Chemical tanker / 2008-01-28 - 2008-08-20 (7 месяцев)