Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: ARMATA - General cargo / 2018-11-11 - 2019-06-12 (7 месяцев)
Motorman: AYSHE - RO-RO / 2017-09-14 - 2018-03-25 (6 месяцев)
Motorman: AYSHE - RO-RO / 2016-07-12 - 2017-05-21 (10 месяцев)
Engine Cadet: Nikifor Sholudenko - General cargo / 2015-08-27 - 2015-10-28 (2 месяца)
Oiler: M.V BAVARIA - Container Ship / 2018-08-16 - 2019-04-04 (8 месяцев)
Oiler: M.V HAMBURG BAY - Container Ship / 2017-11-05 - 2018-05-30 (7 месяцев)
Oiler: M.V HAMBURG BAY - Container Ship / 2016-10-24 - 2017-05-10 (7 месяцев)
Oiler: M.V BOTSWANA - Container Ship / 2015-11-03 - 2016-05-19 (7 месяцев)
Oiler: M.V LIONS GATE BRIDGE - Container Ship / 2015-05-02 - 2015-07-27 (3 месяца)
Wiper : AURELA I - General cargo / 2018-08-29 - 2019-02-09 (5 месяцев)
Wiper : RUBUS - General cargo / 2017-07-31 - 2017-09-13 (1 месяц)
Wiper : Dana-1 - Other vessels / 2016-10-18 - 2017-03-28 (5 месяцев)
Electric Cadet: Alexander Mironenko - Fishing vessel / 2019-05-23 - 2019-11-01 (5 месяцев)
Motorman: РТ-777 - Tug boat / 2018-05-07 - 2018-10-12 (5 месяцев)
Motorman: РТ-777 - Tug boat / 2017-05-23 - 2017-10-10 (5 месяцев)
Wiper : BBC Coral - Heavy lift vessel / 2018-04-04 - 2018-10-05 (6 месяцев)
Wiper : BBC Africa - Multi-Purpose Vessel / 2017-04-27 - 2017-11-28 (7 месяцев)
Engine Cadet: Mittelplate - Multi-Purpose Vessel / 2016-08-12 - 2017-02-14 (6 месяцев)
Engine Cadet: Балтийский исследователь - AHT / 2019-04-24 - 2019-06-24 (2 месяца)
Motorman: ОТ-2078 - Tug boat / 2018-06-15 - 2018-09-01 (3 месяца)
Motorman: ОТ-2078 - Tug boat / 2016-07-01 - 2016-11-12 (4 месяца)
Motorman: Федор Достоевский - Passenger vessel / 2015-05-23 - 2015-11-01 (5 месяцев)
Motorman: OT-2416 - Dry Cargo / 2014-03-01 - 2014-10-30 (8 месяцев)
Motorman: DOBRYNYA NIKITICH - General cargo / 2017-11-10 - 2018-04-16 (5 месяцев)
Motorman: RODION OSLYABYA - General cargo / 2017-10-08 - 2017-11-08 (1 месяц)
Engine Cadet: DOBRYNYA NIKITICH - General cargo / 2016-12-15 - 2017-05-13 (5 месяцев)
Engine Cadet: m/v Hadzhebey - Passenger vessel / 2014-11-01 - 2015-02-06 (3 месяца)
Engine Cadet: m/v Hadzhebey - Passenger vessel / 2014-07-08 - 2014-10-11 (3 месяца)
Wiper: M/V Senata - Bulk Carrier / 2021-07-15 - 2021-12-08 (5 месяцев)
Motorman: FK SARAY - General cargo / 2017-05-14 - 2017-11-27 (6 месяцев)
Motorman: т/х ОС-20 - Bunkering Vessel / 2016-06-19 - 2016-09-21 (3 месяца)
Motorman-welder: Monarch Princess - RO-RO / 2019-04-04 - 2019-11-15 (7 месяцев)
Motorman-welder: Arvin - Bulk Carrier / 2018-11-01 - 2019-01-20 (3 месяца)
Motorman-welder: M/V RHONE - Multi-Purpose Vessel / 2018-03-12 - 2018-09-20 (6 месяцев)
Motorman-welder: Alfa - General cargo / 2017-03-03 - 2017-10-20 (8 месяцев)
Motorman: Volgobalt-214 - General cargo / 2016-01-28 - 2017-06-18 (1 год)
3rd Engineer: DD Vogue - Bulk Carrier / 2020-03-03 - 2020-10-24 (8 месяцев)
3rd Engineer: DD Vanguard - Bulk Carrier / 2019-02-23 - 2019-09-19 (7 месяцев)
4th Engineer: DD Victory - Bulk Carrier / 2018-03-11 - 2018-09-30 (7 месяцев)
Motorman: DD Victory - Bulk Carrier / 2016-09-30 - 2017-06-04 (8 месяцев)
3rd Engineer: Mechta S - Dry Cargo / 2018-05-22 - 2019-01-10 (8 месяцев)
3rd Engineer: m/v MICHELLE 1 - Dry Cargo / 2017-09-16 - 2018-04-23 (7 месяцев)
Motorman: LITTLE SEYMA - Dry Cargo / 2016-11-02 - 2017-05-18 (7 месяцев)
Motorman: SVJTAJ ANNA - Dry Cargo / 2016-01-05 - 2016-06-02 (5 месяцев)
Motorman: VOLGO - DON 4 - Dry Cargo / 2013-03-27 - 2013-11-01 (7 месяцев)
Engine Cadet: Kopersand - General cargo / 2018-11-22 - 2019-04-21 (5 месяцев)
Engine Cadet: Pacific Future - General cargo / 2017-06-25 - 2017-12-29 (6 месяцев)
Motorman: Виктори - Tug boat / 2017-02-06 - 2017-04-07 (2 месяца)
Motorman: патриот буксир - Tug boat / 2016-05-10 - 2016-06-17 (1 месяц)
2nd Engineer: Eurointegrity - Crude Oil Tanker / 2020-12-30 - 2021-11-03 (10 месяцев)
3rd Engineer: Eurointegrity - Crude Oil Tanker / 2018-12-21 - 2019-10-28 (10 месяцев)
4th Engineer: Europrogress - Crude Oil Tanker / 2017-12-20 - 2018-08-19 (8 месяцев)
4th Engineer: Europride - Crude Oil Tanker / 2016-11-01 - 2017-05-14 (6 месяцев)
Motorman: Europride - Crude Oil Tanker / 2016-07-13 - 2016-10-30 (4 месяца)
4th Engineer: Tatiana P - Bulk Carrier / 2017-11-24 - 2018-02-09 (3 месяца)
Motorman: Lake Trout - Oil Products Tanker / 2016-03-19 - 2016-08-26 (5 месяцев)
Motorman: Chamtang - Chemical tanker / 2015-01-13 - 2015-06-18 (5 месяцев)
Motorman: Ceska - LPG / LNG / 2014-01-03 - 2014-08-22 (8 месяцев)
Motorman: Ceska - LPG / LNG / 2012-12-18 - 2013-06-29 (6 месяцев)
3rd Engineer: Brightway - General cargo / 2016-11-22 - 2017-05-10 (6 месяцев)
3rd Engineer: Brightway - General cargo / 2016-04-30 - 2016-09-22 (5 месяцев)
Motorman: sapphire - Bulk Carrier / 2015-09-17 - 2016-03-14 (6 месяцев)
Motorman: zim sao paolo - Container Ship / 2012-02-10 - 2012-09-29 (8 месяцев)
3rd Engineer: Dana 1 - General cargo / 2016-01-26 - 2016-07-31 (6 месяцев)
Motorman: Dana 1 - General cargo / 2015-11-18 - 2016-01-25 (2 месяца)
Engine Cadet: Emma Janneke - General cargo / 2014-07-09 - 2015-01-11 (6 месяцев)
Fitter / Welder: Flag Thenia - Dry Cargo / 2018-08-04 - 2019-01-18 (5 месяцев)
Fitter / Welder: Jewel - Dry Cargo / 2017-05-05 - 2017-11-28 (7 месяцев)
Fitter / Welder: Sea Discovery - Dry Cargo / 2016-06-22 - 2017-09-14 (1 год)
Fitter / Welder: FONNLAND - Dry Cargo / 2015-09-13 - 2016-01-17 (4 месяца)
Motorman: Kapitan kovtun - Fishing vessel / 2014-11-04 - 2015-04-03 (5 месяцев)
3rd Engineer: Dubna - Fishing vessel / 2016-11-15 - 2017-04-25 (5 месяцев)
3rd Engineer: Valka - Fishing vessel / 2016-05-31 - 2016-09-07 (3 месяца)
3rd Engineer: DUBNA - Fishing vessel / 2015-07-03 - 2016-04-22 (10 месяцев)
Pumpman: Seskar - Oil Products Tanker / 2018-01-13 - 2021-01-10 (2 года)
Pumpman: Kapitan Ponikarovskiy - Oil Products Tanker / 2016-10-01 - 2018-01-12 (1 год)
Pumpman: OREDEZH - Oil Products Tanker / 2015-06-23 - 2016-08-31 (1 год)
Motorman: Valeriy zelenko - Oil Products Tanker / 2013-03-29 - 2014-09-07 (1 год)
Motorman: Vanino - Oil Products Tanker / 2012-07-10 - 2013-03-27 (9 месяцев)
4th Engineer: CITY OF MISURATA - RO-RO / 2014-11-22 - 2015-04-18 (5 месяцев)
3rd Engineer: TIBA - General cargo / 2014-02-04 - 2014-07-28 (6 месяцев)
Motorman: SABRINA - General cargo / 2013-03-15 - 2013-08-28 (5 месяцев)
Motorman: SABRINA - General cargo / 2012-02-19 - 2012-09-10 (7 месяцев)
Motorman: ARTA - Oil Products Tanker / 2011-02-06 - 2011-05-06 (3 месяца)