Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Engineer: SWITSEA RIDER - Crude Oil Tanker / 2023-08-10 - 2023-11-21 (3 месяца)
4th Engineer: M/T ANE - Chemical tanker / 2023-02-19 - 2023-05-19 (3 месяца)
4th Engineer: M/T PROODOS - Chemical tanker / 2022-01-17 - 2022-06-08 (5 месяцев)
Motorman: Pacific A.Dorodchi - Crude Oil Tanker / 2021-01-02 - 2021-09-04 (8 месяцев)
Motorman: Nordic Luna - Crude Oil Tanker / 2018-08-10 - 2018-11-25 (3 месяца)
3rd Engineer: M.V. THE MOTHERSHIP - Bulk Carrier / 2023-05-04 - 2023-12-27 (8 месяцев)
3rd Engineer: M/V MANDARIN - Bulk Carrier / 2022-05-23 - 2022-11-20 (6 месяцев)
Motorman: CAPE HAWK - Bulk Carrier / 2021-02-03 - 2021-08-22 (7 месяцев)
Motorman: CAPE KESTREL - Bulk Carrier / 2019-10-05 - 2020-06-23 (9 месяцев)
Motorman: FRIENDLY ISLANDS - Bulk Carrier / 2018-05-09 - 2018-12-04 (7 месяцев)
Engineer Assistant: MSC ELLEN - Container Ship / 2021-11-25 - 2022-10-08 (10 месяцев)
Motorman: MSC Nitya B - Container Ship / 2021-01-11 - 2021-08-21 (7 месяцев)
Motorman: MSC Marylena - Container Ship / 2020-01-20 - 2020-11-16 (10 месяцев)
3rd Engineer: Arvin - General cargo / 2018-12-06 - 2019-05-20 (5 месяцев)
3rd Engineer: Baskunckakskiy - Reefer / 2018-03-18 - 2018-07-17 (4 месяца)
Wiper: Stellar Isabela - Bulk Carrier / 2022-12-02 - 2023-11-09 (11 месяцев)
Oiler: Nordic Stavanger - Bulk Carrier / 2022-06-17 - 2022-09-02 (3 месяца)
Oiler: Stellar Alazani - Bulk Carrier / 2022-01-07 - 2022-05-26 (5 месяцев)
Motorman: Favori - General cargo / 2021-03-11 - 2021-08-16 (5 месяцев)
3rd Engineer: Julietta D - Bulk Carrier / 2023-02-21 - 2023-06-24 (4 месяца)
3rd Engineer: Delmonte Rose - Container Ship / 2022-08-07 - 2023-01-10 (5 месяцев)
Motorman: m/v Johanna G - General cargo / 2021-02-18 - 2021-08-02 (5 месяцев)
Motorman: m/v Helena G - General cargo / 2019-09-25 - 2020-07-17 (10 месяцев)
Motorman: m/v HA LONG BAY - Bulk Carrier / 2019-02-10 - 2019-07-17 (5 месяцев)
Motorman: Vladimir velikiy - Crude Oil Tanker / 2021-04-27 - 2021-07-02 (2 месяца)
Motorman: Vladimir velikiy - Crude Oil Tanker / 2020-12-17 - 2021-02-20 (2 месяца)
Motorman: Vladimir velikiy - Crude Oil Tanker / 2020-08-21 - 2020-11-14 (3 месяца)
Motorman: Ivan Poddubny - Crude Oil Tanker / 2016-11-15 - 2019-05-16 (2 года)
Engineer Assistant: YAS - Yacht / 2021-11-01 - 2023-02-01 (1 год)
Motorman: YAS - Yacht / 2018-10-01 - 2021-07-01 (2 года)
Engine Cadet: Brigadir - Tug boat / 2018-02-05 - 2018-05-05 (3 месяца)
Engine Cadet: Renate - Bulk Carrier / 2017-04-03 - 2017-10-29 (7 месяцев)
3rd Engineer: NORDIC NULUUJAAK - Bulk Carrier / 2023-11-18 - 2024-04-24 (5 месяцев)
4th Engineer: NORDIC QINNGUA - Bulk Carrier / 2023-02-18 - 2023-06-24 (4 месяца)
4th Engineer: NORDIC QINNGUA - Bulk Carrier / 2022-02-28 - 2022-08-01 (5 месяцев)
Motorman: Hermitage Bridge - Chemical tanker / 2020-10-07 - 2021-06-25 (9 месяцев)
Motorman: SCF BALTICA - Crude Oil Tanker / 2019-08-25 - 2020-02-10 (6 месяцев)
3rd Engineer: Mys Kurbatova - Fishing vessel / 2022-06-01 - 2023-03-28 (10 месяцев)
4th Engineer: Mys Kurbatova - Fishing vessel / 2022-01-05 - 2022-05-31 (5 месяцев)
Motorman: Mys Kurbatova - Fishing vessel / 2021-01-07 - 2021-04-17 (3 месяца)
Motorman: Mys Kurbatova - Fishing vessel / 2019-05-22 - 2020-08-07 (1 год)
2nd Engineer: ARTEMISSIO - Bulk Carrier / 2023-06-17 - 2023-11-21 (5 месяцев)
3rd Engineer: ARTEMISSIO - Bulk Carrier / 2022-11-30 - 2023-06-16 (7 месяцев)
3rd Engineer: ASKIO - Bulk Carrier / 2022-01-31 - 2022-07-02 (5 месяцев)
3rd Engineer: ELIKON - Bulk Carrier / 2021-04-04 - 2021-09-24 (6 месяцев)
Motorman: ELIKON - Bulk Carrier / 2021-01-31 - 2021-04-03 (2 месяца)
Engine Cadet: ARISTARCHOS - Chemical tanker / 2021-08-19 - 2022-01-27 (5 месяцев)
Motorman: Svetoslava - General cargo / 2020-07-03 - 2020-12-07 (5 месяцев)
Engine Cadet: Oracle - Crude Oil Tanker / 2019-11-03 - 2020-06-22 (8 месяцев)
Motorman: Modulus-2 - General cargo / 2019-09-12 - 2019-10-21 (1 месяц)
Engine Cadet: Manolates - Chemical tanker / 2018-12-08 - 2019-05-29 (6 месяцев)
Motorman: Blue Titanium DP-2 - Jack-up Platform / 2020-03-03 - 2020-11-11 (8 месяцев)
Motorman: DLV2000 DP-4 - Pipe laying vessel / 2019-12-06 - 2020-01-21 (1 месяц)
Motorman: Blue Titanium DP-2 - Jack-up Platform / 2019-07-02 - 2019-08-27 (2 месяца)
Motorman: Blue Titanium DP-2 - Jack-up Platform / 2019-03-26 - 2019-05-07 (1 месяц)
Motorman: Blue Titanium DP-2 - Jack-up Platform / 2018-12-29 - 2019-02-16 (2 месяца)
Motorman: SCF Tomsk - LPG / LNG / 2019-10-22 - 2020-08-10 (10 месяцев)
Motorman: SCF Tomsk - LPG / LNG / 2018-09-11 - 2019-05-11 (8 месяцев)
Motorman: SCF Tomsk - LPG / LNG / 2017-09-20 - 2018-05-21 (8 месяцев)
Motorman: SCF Tomsk - LPG / LNG / 2016-10-08 - 2017-03-18 (5 месяцев)
Motorman: Pola Palekh - Bulk Carrier / 2015-11-11 - 2016-05-26 (6 месяцев)
Wiper: m/v “Sheila” - Bulk Carrier / 2021-01-15 - 2021-10-08 (9 месяцев)
Motorman: Sormovskiy 119 - Dry Cargo / 2020-01-10 - 2020-07-24 (6 месяцев)
Engine Cadet: Alkor - Dry Cargo / 2017-02-20 - 2017-08-20 (6 месяцев)
Engine Cadet: Maliy B.S. - Heavy lift vessel / 2019-11-11 - 2020-05-21 (6 месяцев)
Motorman: ALYOSHA POPOVICH - General cargo / 2018-04-19 - 2018-11-03 (6 месяцев)
Motorman: M/V BARNET - General cargo / 2017-05-17 - 2018-01-17 (8 месяцев)
Motorman: Aysan - Bulk Carrier / 2016-06-24 - 2016-11-30 (5 месяцев)
Wiper: Bbc Amethyst - Heavy lift vessel / 2021-11-19 - 2022-06-04 (7 месяцев)
Wiper: Breb Star - Heavy lift vessel / 2020-12-23 - 2021-06-27 (6 месяцев)
Engine Cadet: Schillplate - Multi-Purpose Vessel / 2020-02-20 - 2020-09-08 (7 месяцев)
Motorman: Porada - General cargo / 2019-06-21 - 2019-12-24 (6 месяцев)
Motorman: Леонид Заякин - General cargo / 2018-12-29 - 2019-11-18 (11 месяцев)
Wiper: БМРТ Аэронавт - Fishing vessel / 2018-07-31 - 2018-12-16 (4 месяца)
Motorman: СБ Орион - Oil Products Tanker / 2017-06-02 - 2018-05-10 (11 месяцев)
Motorman: Князь Владимир - Cruise Liner / 2017-03-28 - 2017-05-28 (2 месяца)
4th Engineer: Меркурий - Bunkering Vessel / 2016-09-06 - 2017-03-20 (6 месяцев)
Motorman: m/v "PRIMAVERA II" - Bulk Carrier / 2019-04-25 - 2019-10-30 (6 месяцев)
Motorman: m/v "MEIKE-B" - General cargo / 2018-10-08 - 2019-04-12 (6 месяцев)
Motorman: m/v "JANET" - General cargo / 2017-12-29 - 2018-06-27 (6 месяцев)
Motorman: M/V "PEARL BAY" - Reefer / 2017-08-18 - 2017-10-09 (2 месяца)
Motorman: M/V "Pereiaslavskyi " - Tug boat / 2015-12-25 - 2016-12-28 (1 год)
Motorman: Mineral Dragon - Bulk Carrier / 2019-06-03 - 2019-10-22 (5 месяцев)
Oiler: KURKSE - General cargo / 2018-12-14 - 2019-02-18 (2 месяца)
Motorman: Sormovskiy-118 - General cargo / 2018-01-25 - 2018-07-07 (5 месяцев)
Motorman: SERENADA - General cargo / 2016-08-15 - 2017-05-21 (9 месяцев)
Motorman: Adfines sky - Chemical tanker / 2012-12-20 - 2015-08-02 (2 года)
OOW Engine: RHOURD ENOUSS - LPG / LNG / 2019-11-01 - 2019-11-22 (1 месяц)
Motorman: Elandra Angel - Crude Oil Tanker / 2019-02-13 - 2019-06-13 (4 месяца)
Wiper : Ainazi - Chemical tanker / 2018-06-20 - 2018-10-07 (4 месяца)
Engine Cadet: Coral Palmata - LPG / LNG / 2016-02-08 - 2016-07-08 (5 месяцев)
Engine Cadet: SILJA FESTIVAL - RO-RO / 2013-01-16 - 2013-03-17 (2 месяца)