Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Vlad - VLCC / 2021-01-23 - 2021-09-09 (8 місяців)
Oiler: MT RISING SUN - Chemical tanker / 2020-08-02 - 2021-09-08 (1 рік)
Deck Cadet: VF TANKER-14 - Chemical tanker / 2021-06-26 - 2021-09-07 (2 місяця)
OS-Cook: Tevfik bey - General cargo / 2021-02-16 - 2021-08-26 (6 місяців)
OS: Meike - B - General cargo / 2020-12-26 - 2021-08-20 (8 місяців)
OS: Odessa1 - General cargo / 2020-06-25 - 2020-11-09 (4 місяця)
Engine Cadet: HBC "Druzba" - NAVY / 2021-07-19 - 2021-08-15 (1 місяць)
Engine Cadet: "Druzhba" - Training Ship / 2021-07-19 - 2021-08-15 (1 місяць)
Engine Cadet: BUMERANG - Dry Cargo / 2021-06-08 - 2021-08-10 (2 місяця)
2nd Engineer: Mys Flora - General cargo / 2021-06-11 - 2021-08-04 (2 місяця)
3rd Engineer: Mys Zhelaniya - General cargo / 2020-10-08 - 2021-03-31 (6 місяців)
3rd Engineer: Mys Zhelaniya - General cargo / 2019-11-03 - 2020-03-04 (4 місяця)
Trainee OS: Professor Khlystin - Training Ship / 2021-06-02 - 2021-08-03 (2 місяця)
Engine Cadet: LCT ISLAND VENTURES-1 - Ferry / 2020-07-23 - 2021-08-02 (1 рік)
3rd Engineer: Al Qattara - AHT / 2021-01-01 - 2021-07-31 (7 місяців)
3rd Engineer: Al Qattara - AHT / 2018-01-15 - 2020-12-06 (2 року)
3rd Officer: Navig8 prosperity - Crude Oil Tanker / 2021-03-19 - 2021-07-22 (4 місяця)
3rd Officer: Navig8 perseverance - Crude Oil Tanker / 2019-12-05 - 2020-06-29 (7 місяців)
2nd Engineer: MT DORE - VLCC / 2021-03-09 - 2021-07-07 (4 місяця)
2nd Engineer: MT DINO 1 - VLCC / 2020-08-03 - 2020-11-08 (3 місяця)
3rd Officer: M/V Lantau Arrow - Container Ship / 2021-02-15 - 2021-06-15 (4 місяця)
3rd Officer: Bosporus - Coaster / 2019-10-16 - 2020-06-23 (8 місяців)
OS: Pictor J - Container Ship / 2018-06-28 - 2019-02-11 (7 місяців)
Deck Cadet: Pictor J - Container Ship / 2017-08-03 - 2018-02-15 (6 місяців)
OS: Island olkhon - General cargo / 2021-04-24 - 2021-06-02 (1 місяць)
OS: Nefterudovoz-50M - General cargo / 2020-11-10 - 2021-04-12 (5 місяців)
OS: Volvo-don5038 - General cargo / 2018-04-21 - 2019-09-01 (1 рік)
OS: A.Bryukhovetskiy - General cargo / 2018-12-28 - 2019-02-06 (1 місяць)
Wiper: Suderoog - Container Ship / 2020-11-30 - 2021-06-02 (6 місяців)
Engine Cadet: BBC Balboa - Multi-Purpose Vessel / 2020-01-29 - 2020-08-20 (7 місяців)
Engine Cadet: BBC Ocean - Multi-Purpose Vessel / 2019-03-15 - 2019-09-20 (6 місяців)
3rd Officer: Bekas - Fishing vessel / 2020-09-17 - 2021-05-27 (8 місяців)
AB Seaman: Vitaliy Shmykov - Reefer / 2019-07-04 - 2020-04-06 (9 місяців)
Deck Cadet: Neptune Ithaki - RO-RO / 2021-01-14 - 2021-05-27 (4 місяця)
Deck Cadet: Neptune Galene - RO-RO / 2020-06-09 - 2020-10-27 (5 місяців)
Deck Cadet: Neptune Odyssey - RO-RO / 2020-02-03 - 2020-03-29 (2 місяця)
Deck Cadet: Neptune Okeanis - RO-RO / 2019-07-13 - 2019-12-20 (5 місяців)
Wiper: Artin - Bulk Carrier / 2020-12-04 - 2021-05-17 (5 місяців)
Wiper: Tatarbunary - Bulk Carrier / 2018-01-17 - 2018-03-15 (2 місяця)