Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Oiler: M.V Meyra - RO-RO / 2021-03-09 - 2021-12-21 (9 місяців)
4th Engineer: HAWKS GLORY - Oil Products Tanker / 2021-02-20 - 2021-12-16 (10 місяців)
Trainee OS: TAN BINH 136 - Bulk Carrier / 2021-02-12 - 2021-12-13 (10 місяців)
Motorman: Hawar - Tug boat / 2019-08-01 - 2021-11-30 (2 року)
ETO: seeb - VLCC / 2021-07-23 - 2021-11-26 (4 місяця)
ETO: Marbat - VLCC / 2020-07-20 - 2021-02-26 (7 місяців)
ETO: SEEB - VLCC / 2019-08-14 - 2019-12-25 (4 місяця)
ETO: Mahadah Silver - Chemical tanker / 2016-01-01 - 2019-01-01 (3 року)
Engine Cadet: KHERSONES - Sailing Vessel / 2021-11-25 - 2021-11-25 (0 днів)
Deck Cadet: AS FLORA - Container Ship / 2021-04-28 - 2021-11-19 (7 місяців)
3rd Officer: NH ERLE - Chemical tanker / 2021-10-01 - 2021-11-15 (1 місяць)
3rd Officer: Alpine Marina - Oil Products Tanker / 2020-12-19 - 2021-04-18 (4 місяця)
3rd Officer: Alpine Marina - Oil Products Tanker / 2020-08-18 - 2020-12-18 (4 місяця)
3rd Officer: LEON ZEUS - Chemical tanker / 2019-10-05 - 2020-02-18 (4 місяця)
3rd Officer: LEON DIAS - Chemical tanker / 2019-04-08 - 2019-08-19 (4 місяця)
2nd Officer: NORMA - General cargo / 2021-05-17 - 2021-11-12 (6 місяців)
3rd Officer: RIMONA - Bulk Carrier / 2020-04-11 - 2020-07-31 (4 місяця)
3rd Officer: DAKOTA - Bulk Carrier / 2019-01-20 - 2019-09-09 (8 місяців)
3rd Officer: FIONA - General cargo / 2018-04-16 - 2018-08-17 (4 місяця)
Deck Cadet: Юный Балтиец - Training Ship / 2021-09-10 - 2021-11-11 (2 місяця)
Deck Cadet: M/V NYK Vesta - Container Ship / 2021-07-02 - 2021-11-10 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V AAL Brisbane - General cargo / 2020-06-27 - 2021-02-13 (8 місяців)
Engine Cadet: Mtug TATAY - Tug boat / 2020-10-30 - 2021-11-01 (1 рік)
3rd Engineer: Leo Star1 - Bulk Carrier / 2021-03-09 - 2021-10-27 (8 місяців)
3rd Engineer: Leo Star1 - Bulk Carrier / 2019-08-17 - 2020-09-01 (1 рік)
3rd Engineer: Leo Star1 - Bulk Carrier / 2018-07-06 - 2019-01-17 (6 місяців)
3rd Electrical Engineer: Leo Star1 - Bulk Carrier / 2017-07-24 - 2018-01-25 (6 місяців)
2nd Engineer: Leo Star1 - Bulk Carrier / 2017-01-27 - 2017-07-23 (6 місяців)
Engine Cadet: Stanislav Strebko - Tug boat / 2021-07-05 - 2021-10-15 (3 місяця)
Deck Cadet: Global lady - Asphalt/Bitumen Tanker / 2021-03-10 - 2021-10-15 (7 місяців)
2nd Officer: Trammo Stanton - Bulk Carrier / 2021-02-09 - 2021-10-05 (8 місяців)
Chief Officer: Astrea - Chemical tanker / 2021-04-30 - 2021-09-24 (5 місяців)
Crane Operator: BP Platform - Drilling platform / 2016-09-18 - 2021-09-16 (4 року)
AB Seaman: Zamoruda - Oil Products Tanker / 2020-12-11 - 2021-09-11 (9 місяців)
Deck Cadet: Vlad - VLCC / 2021-01-23 - 2021-09-09 (8 місяців)