Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: VOLSHEBNIK - Tug boat / 2016-04-02 - 2016-05-02 (1 місяць)
Motorman: DOCOVETC CREMEA - Tug boat / 2014-01-15 - 2014-07-28 (6 місяців)
OS: BULBACH - Tug boat / 2013-10-10 - 2014-01-14 (3 місяця)
Motorman: MGS - Other vessels / 2010-01-03 - 2013-03-31 (3 року)
2nd Officer: Falcona - Container Ship / 2015-11-12 - 2016-03-16 (4 місяця)
3rd Officer: Borisfen - Dry Cargo / 2014-04-16 - 2014-10-24 (6 місяців)
3rd Officer: Geros - Dry Cargo / 2013-02-01 - 2013-08-26 (7 місяців)
3rd Officer: Seagul - Dry Cargo / 2011-09-16 - 2011-12-11 (3 місяця)
AB Seaman: SHAHTAR - Dry Cargo / 2010-11-02 - 2011-05-14 (6 місяців)
3rd Officer: Favourisation - Multi-Purpose Vessel / 2015-09-25 - 2016-01-17 (4 місяця)
3rd Officer: HR Resolution - Multi-Purpose Vessel / 2014-08-13 - 2015-03-09 (7 місяців)
3rd Officer: HR Constitution - Heavy lift vessel / 2013-11-21 - 2014-05-28 (6 місяців)
3rd Officer: Fanfare - Multi-Purpose Vessel / 2013-06-19 - 2013-09-19 (3 місяця)
Deck Cadet: CS tinaa - Container Ship / 2014-11-10 - 2015-11-30 (1 рік)
Deck Cadet: OM-106 - Dry Cargo / 2015-06-08 - 2015-08-31 (3 місяця)
Motorman: المناره - Chemical tanker / 2013-04-14 - 2015-08-12 (2 року)
AB Seaman: Spottail - Oil Products Tanker / 2014-08-05 - 2015-04-15 (8 місяців)
AB Seaman: Flagship Sage - Oil Products Tanker / 2013-08-02 - 2014-04-10 (8 місяців)
OS: pioter zhitnikov - Reefer / 2014-07-02 - 2015-02-04 (7 місяців)
OS: generall kargo - General cargo / 2012-04-15 - 2012-11-07 (7 місяців)
Deck Cadet: m/v Flora Delmas - Container Ship / 2014-05-23 - 2015-01-23 (8 місяців)
Deck Cadet: Волынь - Passenger vessel / 2013-04-15 - 2013-08-31 (5 місяців)
OS: Неонила - General cargo / 2014-10-09 - 2015-01-16 (3 місяця)
OS: SORMOVSKIY 116 - General cargo / 2014-06-03 - 2014-08-11 (2 місяця)
Deck Cadet: Annenkov - RO-RO / 2013-05-04 - 2013-08-12 (3 місяця)
Watchkeeping Officer: Tiger Shark - Barge / 2012-10-08 - 2014-08-01 (1 рік)
Chief Engineer: Radik Bashirov - Multi-Purpose Vessel / 2014-02-20 - 2014-07-11 (5 місяців)
2nd Engineer: E.R. Bourgogne - Bulk Carrier / 2013-08-22 - 2013-12-11 (4 місяця)
2nd Engineer: E.R. Canberra - Container Ship / 2013-02-17 - 2013-04-29 (2 місяця)
2nd Engineer: ER. Canberra - Container Ship / 2013-02-17 - 2013-04-29 (2 місяця)
2nd Engineer: ER Copenhagen - Container Ship / 2012-12-31 - 2013-02-11 (1 місяць)
3rd Officer: KAREI - Oil Products Tanker / 2013-11-21 - 2014-05-20 (6 місяців)
AB Seaman: Drakes Moon - Oil Products Tanker / 2012-04-20 - 2012-11-15 (7 місяців)
Chief Officer: Express 26 - Offshore Supply vessel / 2014-01-02 - 2014-04-20 (4 місяця)
Chief Officer: Express 55 - Crew boat / 2013-12-02 - 2014-01-02 (1 місяць)
2nd Officer: SV.MATVEY - General cargo / 2011-03-29 - 2011-07-23 (4 місяця)
3rd Officer: Svyatoy Ioan - Bulk Carrier / 2010-07-08 - 2011-01-08 (6 місяців)
AB Seaman: Flower of sea - General cargo / 2013-10-03 - 2014-04-14 (6 місяців)
Cook: Golden Iris - Passenger vessel / 2013-03-14 - 2013-10-29 (7 місяців)
Trainee Engineer: M.V.AFRICAN SWAN - Timber Carrier / 2012-12-27 - 2013-10-13 (10 місяців)
AB Seaman: General Vatutin - Passenger vessel / 2013-02-17 - 2013-10-07 (8 місяців)