Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: нет - Bulk Carrier / 2018-07-10 - 2018-07-10 (0 днів)
2nd Officer: OCEAN PRIDE - Heavy lift vessel / 2017-11-15 - 2018-05-14 (6 місяців)
2nd Officer: OCEAN MARVEL - Bulk Carrier / 2016-11-07 - 2017-04-13 (5 місяців)
2nd Officer: LS AIZENSHTAT - Container Ship / 2016-05-27 - 2016-07-22 (2 місяця)
2nd Officer: OCEAN ENERGY - Heavy lift vessel / 2015-09-08 - 2016-03-14 (6 місяців)
2nd Officer: LS AIZENSHTAT - Container Ship / 2015-01-28 - 2015-05-31 (4 місяця)
OS: "Гранит" Практика - Other vessels / 2018-03-05 - 2018-05-04 (2 місяця)
AB Seaman: Pacific Winter - Multi-Purpose Vessel / 2017-11-03 - 2018-04-30 (6 місяців)
AB Seaman: HHL Tyne - Multi-Purpose Vessel / 2014-09-24 - 2015-04-02 (6 місяців)
AB Seaman: HHL Macao - Multi-Purpose Vessel / 2013-04-15 - 2013-09-15 (5 місяців)
AB Seaman: HHL Gamburg - Multi-Purpose Vessel / 2012-02-16 - 2012-08-23 (6 місяців)
ETO: MSC Meline - Container Ship / 2017-11-18 - 2018-04-26 (5 місяців)
ETO: MSC Meline - Container Ship / 2017-02-17 - 2017-07-17 (5 місяців)
ETO: Maersk Saltoro - Container Ship / 2016-08-08 - 2016-10-21 (2 місяця)
ETO: HYUNDAI SMART - Container Ship / 2015-09-11 - 2016-02-12 (5 місяців)
ETO: CMA Racine - Container Ship / 2014-12-13 - 2015-05-07 (5 місяців)
Engine Cadet: VTB 168 - Dry Cargo / 2018-01-30 - 2018-04-15 (3 місяця)
2nd Officer: Tradewind Hope - Oil Products Tanker / 2017-12-07 - 2018-04-07 (4 місяця)
2nd Officer: Cape Beira - Oil Products Tanker / 2017-04-01 - 2017-08-01 (4 місяця)
2nd Officer: Cape Beira - Oil Products Tanker / 2016-07-10 - 2016-12-09 (5 місяців)
2nd Officer: FSL New York - Oil Products Tanker / 2015-10-15 - 2016-02-23 (4 місяця)
2nd Officer: Baltic Sea I - Oil Products Tanker / 2015-01-31 - 2015-07-19 (6 місяців)
Deck Mechanic: Magtymguly - Bulk Carrier / 2015-04-01 - 2018-03-07 (2 року)
2nd Engineer: Paradero - Container Ship / 2017-09-29 - 2018-02-23 (5 місяців)
2nd Engineer: Antje - Multi-Purpose Vessel / 2016-11-16 - 2017-05-08 (6 місяців)
2nd Engineer: Antje - Multi-Purpose Vessel / 2016-02-03 - 2016-07-03 (5 місяців)
3rd Engineer: Industrial Kelly - Multi-Purpose Vessel / 2015-03-27 - 2015-10-22 (7 місяців)
3rd Engineer: Industrial Kennedy - Multi-Purpose Vessel / 2014-09-27 - 2015-01-11 (3 місяця)
Chief Cook: Palembang - Heavy lift vessel / 2017-09-08 - 2018-02-22 (5 місяців)
Engine Cadet: HANSA CLOPPENBURG - Container Ship / 2016-02-15 - 2016-08-28 (6 місяців)
Engine Cadet: Madura - Container Ship / 2014-07-02 - 2015-02-01 (7 місяців)
Engine Cadet: Onyx Arrow - RO-RO / 2013-09-04 - 2014-04-01 (7 місяців)
Pumpman: HAVEN - Jack-up Platform / 2014-01-01 - 2018-01-30 (4 року)
Deck Cadet: Baltic Spring - Reefer / 2017-10-20 - 2017-12-20 (2 місяця)
AB Seaman: Veles - General cargo / 2016-06-17 - 2017-01-30 (7 місяців)
Deck Cadet: Surgut - General cargo / 2015-08-20 - 2016-01-16 (5 місяців)
OS: Prod.oil Tanker Combodia - Oil Products Tanker / 2017-10-10 - 2017-12-10 (2 місяця)
Master: ice eagle - Crude Oil Tanker / 2012-01-14 - 2017-10-22 (5 років)
Fitter / Welder: kolomenskoe - Fishing vessel / 2017-04-19 - 2017-09-18 (5 місяців)
Deck Cadet: IVAN SERGIYENKO - General cargo / 2017-05-09 - 2017-09-14 (4 місяця)
Engine Cadet: Udarnik - Tug boat / 2016-06-01 - 2017-07-07 (1 рік)
Engine Cadet: MINERAL NEW YORK - Bulk Carrier / 2016-11-28 - 2017-06-15 (7 місяців)
Boatswain: Азов - Chemical tanker / 2016-12-13 - 2017-05-26 (5 місяців)
No Experience
No Experience