Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: MV. LUMOSO AMAN - Bulk Carrier / 2021-02-02 - 2021-10-02 (8 місяців)
3rd Officer: MV. LUMOSO AMAN - Bulk Carrier / 2021-03-03 - 2021-08-18 (5 місяців)
Chief Cook: Errie - Survey vessel / 2021-04-27 - 2021-10-02 (5 місяців)
Chief Cook: Vzmorye - Seismic vessel / 2020-07-27 - 2020-11-18 (4 місяця)
Chief Cook: Vzmorie - Seismic vessel / 2018-10-16 - 2019-01-26 (3 місяця)
Chief Cook: Vzmorye - Survey vessel / 2017-08-19 - 2017-12-04 (3 місяця)
Chief Cook: Vzmorye - Research vessel / 2017-01-11 - 2017-05-02 (4 місяця)
Motorman: Nabereznie chelni - Bulk Carrier / 2021-06-07 - 2021-09-19 (3 місяця)
Motorman: Ivan Cheremisinov - Dredger / 2020-08-31 - 2020-11-01 (2 місяця)
Messman: M/V Ioannis k - Bulk Carrier / 2020-10-08 - 2021-09-09 (11 місяців)
Messman: M/V Capt. J papadakis - Bulk Carrier / 2019-11-14 - 2020-07-05 (8 місяців)
Motorman: Volgo-Don - General cargo / 2019-03-15 - 2021-09-06 (2 року)
Oiler: Jsw Raigad - General cargo / 2021-02-01 - 2021-09-06 (7 місяців)
Oiler: Jsw Raigad - General cargo / 2020-03-23 - 2020-11-11 (8 місяців)
OS: Moscow - Passenger vessel / 2021-06-01 - 2021-08-31 (3 місяця)
Cabin Stewardess: Crystal Selestyal - Passenger vessel / 2021-06-16 - 2021-08-30 (2 місяця)
Cabin Stewardess: M/V Serenity - Yacht / 2018-04-13 - 2018-09-29 (6 місяців)
Cabin Stewardess: Thomson Majesty - Passenger vessel / 2017-05-30 - 2017-12-05 (6 місяців)
Cabin Stewardess: Thomson Majesty - Passenger vessel / 2016-05-31 - 2017-03-31 (10 місяців)
Cabin Stewardess: M/VOcean Endeavour - Passenger vessel / 2015-10-31 - 2016-03-30 (5 місяців)
Deck Cadet: Mirakh - Fishing vessel / 2021-07-16 - 2021-08-23 (1 місяць)
OS: MV ANGELOS - Bulk Carrier / 2020-10-15 - 2021-08-19 (10 місяців)
Deck Cadet: Машук - Passenger vessel / 2021-06-07 - 2021-08-10 (2 місяця)
Deck Cadet: Кілія - General cargo / 2021-04-23 - 2021-06-23 (2 місяця)
2nd Engineer: Sevda - Crude Oil Tanker / 2021-01-24 - 2021-05-25 (4 місяця)
2nd Engineer: Destiny - VLCC / 2020-05-17 - 2020-09-24 (4 місяця)
2nd Engineer: Sinopa - Crude Oil Tanker / 2019-09-02 - 2019-12-24 (4 місяця)
2nd Engineer: Halit - VLCC / 2019-02-19 - 2019-05-11 (3 місяця)
2nd Engineer: Diona - VLCC / 2018-09-14 - 2018-12-20 (3 місяця)
Deck Cadet: MSC MALENA - Container Ship / 2020-11-09 - 2021-05-18 (6 місяців)
OS: Frio Seven - Reefer / 2020-06-25 - 2021-05-07 (10 місяців)
OS: Frio Seven - Reefer / 2019-09-06 - 2020-02-23 (6 місяців)
Wiper: VIOLET ACE - RO-RO / 2021-02-16 - 2021-05-04 (3 місяця)
OS: OBAN - General cargo / 2020-12-18 - 2021-04-25 (4 місяця)
Deck Cadet: Ultramax 1 - Bulk Carrier / 2020-07-02 - 2021-04-22 (10 місяців)
ETO: Csav Traiguen - Container Ship / 2020-11-09 - 2021-04-21 (5 місяців)
Electric Cadet: CMA CGM Samson - Container Ship / 2018-04-03 - 2018-10-10 (6 місяців)
Electric Cadet: Express Black Sea - Container Ship / 2017-03-04 - 2017-09-16 (6 місяців)
Oiler: SEREN - Heavy lift vessel / 2020-09-24 - 2021-03-20 (6 місяців)
Engine Cadet: REA - Bulk Carrier / 2020-01-16 - 2020-07-07 (6 місяців)
Engine Cadet: CANREACH - Container Ship / 2019-06-01 - 2019-11-19 (6 місяців)
Engine Cadet: THORCO LEGION - General cargo / 2017-07-15 - 2018-03-24 (8 місяців)