Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
4th Engineer: M.T. sirvan sabou - Crude Oil Tanker / 2021-07-26 - 2022-05-08 (9 місяців)
Engine Cadet: Bonita queen - Crude Oil Tanker / 2019-03-11 - 2019-12-30 (10 місяців)
Fitter / Welder: GOLDEN LEAF - Bulk Carrier / 2020-12-22 - 2022-05-05 (1 рік)
AB Seaman: NS Commander - Oil Products Tanker / 2021-08-21 - 2022-04-22 (8 місяців)
Chief Cook: Saipem Endeavour - Drilling vessel / 2020-11-12 - 2022-04-15 (1 рік)
Chief Cook: Saipem Camp Karimun indonesia - Floating Hotel / 2019-02-02 - 2020-03-22 (1 рік)
Chief Cook: DEHE 5000 - Crane vessel / 2018-08-15 - 2018-12-22 (4 місяця)
3rd Officer: Bavenit - Drilling vessel / 2022-01-16 - 2022-04-04 (3 місяця)
3rd Officer: Mercury - Oil Products Tanker / 2021-06-05 - 2021-11-02 (5 місяців)
2nd Officer: Yaroslav Mudryy - Oil Products Tanker / 2020-06-16 - 2020-12-07 (6 місяців)
3rd Officer: Svyatoy Petr - Oil Products Tanker / 2019-12-06 - 2020-05-05 (5 місяців)
2nd Officer: Poltava - Reefer / 2019-08-15 - 2019-10-07 (2 місяця)
Boatswain: Resume - Container Ship / 2022-01-01 - 2022-04-01 (3 місяця)
Boatswain: Resume - Asphalt/Bitumen Tanker / 2021-02-01 - 2021-04-01 (2 місяця)
Engine Cadet: m/x "Granite" - Tug boat / 2021-10-05 - 2022-03-31 (6 місяців)
OS: M.V ADINA - Coaster / 2021-11-20 - 2022-03-24 (4 місяця)
2nd Engineer: Halul 51 - Platform Supply vessel / 2021-12-04 - 2022-03-18 (3 місяця)
2nd Engineer: Halul 51 - Platform Supply vessel / 2021-04-08 - 2021-09-12 (5 місяців)
Chief Engineer: RIVER STAR - Dry Cargo / 2020-09-20 - 2021-03-01 (5 місяців)
Chief Engineer: KPS REMZİ BEY - AHTS / 2019-10-10 - 2020-01-22 (3 місяця)
2nd Engineer: KPS SADUN BORO - Platform Supply vessel / 2019-05-03 - 2019-08-03 (3 місяця)
2nd Officer: London express - Container Ship / 2021-07-17 - 2022-03-02 (7 місяців)
2nd Officer: Ottawa express - Container Ship / 2020-07-22 - 2021-02-19 (7 місяців)
2nd Officer: Ottawa express - Container Ship / 2019-05-23 - 2019-11-29 (6 місяців)
OS: Nibulon Max - General cargo / 2019-10-01 - 2022-02-24 (2 року)
Deck Cadet: m/v Dobrynya Nikitich - General cargo / 2019-10-12 - 2022-02-22 (2 року)
Deck Cadet: Composer Rachmaninoff - RO-RO / 2021-08-20 - 2022-02-20 (6 місяців)
Master: TRISTAR SPIRIT - Bunkering Vessel / 2021-10-10 - 2022-02-13 (4 місяця)
Chief Officer: Star curacao - Chemical tanker / 2021-07-01 - 2021-08-01 (1 місяць)
Master: Vissel - Bunkering Vessel / 2021-02-10 - 2021-05-30 (4 місяця)
Engine Cadet: MV MINION - Container Ship / 2021-05-08 - 2022-01-31 (9 місяців)
3rd Engineer: Seahorse - Bulk Carrier / 2021-07-30 - 2022-01-30 (6 місяців)
4th Engineer: Kristina-P - Bulk Carrier / 2021-03-29 - 2021-07-16 (4 місяця)
4th Engineer: Oxana-V - Bulk Carrier / 2020-10-22 - 2021-02-20 (4 місяця)
Motorman: Oxana-V - Bulk Carrier / 2020-06-27 - 2020-10-21 (4 місяця)
Motorman: Oxana-V - Bulk Carrier / 2019-10-14 - 2020-02-21 (4 місяця)
Deck Cadet: None - Other vessels / 2022-01-01 - 2022-01-30 (1 місяць)
ETO: CAPE APOLLO - Bulk Carrier / 2021-06-15 - 2022-01-23 (7 місяців)
ETO: CAPE KASOS - Bulk Carrier / 2020-09-15 - 2021-03-29 (6 місяців)
ETO: CAPE KASOS - Bulk Carrier / 2019-06-11 - 2019-12-04 (6 місяців)
ETO: CAPE KENNEDY - Bulk Carrier / 2017-04-11 - 2017-10-24 (6 місяців)
3rd Engineer: New life - General cargo / 2021-07-12 - 2022-01-23 (6 місяців)
Motorman: MSC Korea - Container Ship / 2021-04-23 - 2022-01-20 (9 місяців)
Motorman: Bogdan - Bulk Carrier / 2020-04-26 - 2020-10-09 (5 місяців)
Motorman: Serdika - Bulk Carrier / 2019-10-04 - 2019-12-31 (3 місяця)
Wiper: Bogdan - Bulk Carrier / 2018-06-15 - 2018-11-15 (5 місяців)
Wiper: Vika - Bulk Carrier / 2017-07-06 - 2017-12-12 (5 місяців)